M Herve BIJON
Administrateur de EAU GAZ VIABILISATION
M Herve BIJON a 68 ans ( naissance en 1954), est Administrateur de la société EAU GAZ VIABILISATION
M Herve BIJON peut être contacté au siège de la société EAU GAZ VIABILISATION par courrier à l'adresse EAU GAZ VIABILISATION 95 BOULEVARD SADI CARNOT 06110 LE CANNET FRANCE
La société EAU GAZ VIABILISATION est principalement dirigée par M Herve BIJON qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société EAU GAZ VIABILISATION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/10/1980 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 31965867000033.
- M Aldric RATTO, Président (1986) depuis le 01 octobre 2014
Anciens dirigeants :
- M Aldric RATTO, Administrateur (1986) du 23 juillet 2011 au 10 décembre 2015
- M Aldric RATTO, Directeur général (1986) du 12 juillet 2012 au 10 décembre 2015
- M Christian RATTO, Président (1951) du 30 novembre 2004 au 05 décembre 2009
- M Christian RATTO, Président du conseil d`administration (1947) du 05 décembre 2009 au 01 octobre 2014
- M Evelyne ROUVEROUX, Administrateur (1954) du 23 août 2005 au 05 décembre 2009
- M Herve BIJON, Administrateur (1954) du 30 novembre 2004 au 12 juillet 2005
- MME Evelyne ROUVEROUX, Administrateur (1954) du 30 novembre 2004 au 23 août 2005
- MME Kyria RATTO, Administrateur (1983) du 12 juillet 2005 au 05 décembre 2009
- MME Kyria RATTO, Administrateur (1983) du 05 décembre 2009 au 10 décembre 2015
- MME Priscille RATTO, Administrateur (1973) du 12 juillet 2005 au 05 décembre 2009
- MME Priscille RATTO, Administrateur (1973) du 05 décembre 2009 au 10 décembre 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EAU GAZ VIABILISATION | |
Sigle de l'entreprise | EGV | |
Entrepreneurs individuels | EAU GAZ VIABILISATION | |
Identifiant de l'entreprise | 319658670 | |
Numéro interne du siège | 00033 | |
Adresse | 95 B BD SADI CARNOT 06110 LE CANNET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 11 avril 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 septembre 1980 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 141 740,00 | |
Résultat net | 85 964,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 4 653 238 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 4 653 238 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 939 800 |
Stock | 0 |
Avance | 761 |
Créance | 113 626 |
Placement | 825 413 |
Total Actif | 5 593 037 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 479 112 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 113 924 |
Total Passif | 5 593 037 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 141 740 |
Produit d'exploitation | 832 566 |
Charge d'exploitation | 751 976 |
Résultat d'exploitation | 80 590 |
Produit financier net | 6 768 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 6 768 |
Résultat courrant | 87 358 |
Produit exceptionnel | 855 000 |
Charges exceptionnelles | 856 393 |
Résultat exceptionnel | -1 393 |
Résultat net | 85 964 |
Siret | Etablissement |
---|---|
31965867000033 | EAU GAZ VIABILISATION 95 BOULEVARD SADI CARNOT 06110 LE CANNET FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 83 14 21 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-cannes.fr.
Les greffiers sont : VAN SANT Dany , VAN SANT Johan
Le greffe est ouvert 09h à 11h30/14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Président directeur général et administrateur : RATTO CHRISTIAN ALAIN CAMILLE Commissaire aux comptes titulaire : MILLOT PERNIN MONIQUE Commissaire aux comptes suppléant : MMP SA Administrateur : RATTO Priscille Karine Marthe en fonction le 27 Juin 2005 Administrateur : RATTO Kyria Alexandra en fonction le 27 Juin 2005 Administrateur : RATTO Aldric Philippe en fonction le 19 Juillet 2011
Président du conseil d'administration : RATTO CHRISTIAN ALAIN CAMILLE modification le 10 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : MILLOT PERNIN MONIQUE Commissaire aux comptes suppléant : MMP SA Administrateur : RATTO Priscille Karine Marthe en fonction le 27 Juin 2005 Administrateur : RATTO Kyria Alexandra en fonction le 27 Juin 2005 Directeur général et administrateur : RATTO Aldric Philippe modification le 10 Juillet 2012
Commissaire aux comptes titulaire : MILLOT PERNIN MONIQUE Commissaire aux comptes suppléant : MMP SA Administrateur : RATTO Priscille Karine Marthe en fonction le 27 Juin 2005 Administrateur : RATTO Kyria Alexandra en fonction le 27 Juin 2005 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : RATTO Aldric Philippe modification le 29 Septembre 2014
Président : RATTO Aldric Philippe modification le 08 Décembre 2015