M Jean-Louis BRUN D`ARRE
Commissaire aux comptes suppléant de BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE
M Jean-Louis BRUN D`ARRE a 74 ans ( naissance en 1950), est Commissaire aux comptes suppléant de la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE
M Jean-Louis BRUN D`ARRE peut être contacté au siège de la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE par courrier à l'adresse BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE 41 CHEMIN DES PEUPLIERS 69570 DARDILLY FRANCE
La société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE est principalement dirigée par M Jean-Louis BRUN D`ARRE qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. ,soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8299Z (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.), les activités sont :
- Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- la production de comptes rendus textuels ou d'enregistrements sténographiques des délibérations des tribunaux et la transcription ultérieure du matériel enregistré
- les services de sous-titrage codé en temps réel (simultané) d'émissions de télévision en direct, réalisées lors de réunions ou de conférences et diffusées en circuit fermé
- les services de codage par code-barres pour les adresses
- les services d'impression de code-barres
- les services de collecte de fonds, pour le compte de tiers
- les services de saisie
- les services de collecte des pièces de parcmètres
- les activités des commissaires-priseurs indépendants
- l'administration des programmes de fidélisation
- les autres activités de soutien généralement fournies aux entreprises non classées ailleurs
Mais sont exclues les activités :
- les services de transcription de documents (cf82.19Z)
- la fourniture de services de sous-titrage (cf59.12Z)
La société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/04/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32053117100348.
- M Jacques LUBETZKI, Président (1961) depuis le 10 février 2017
Anciens dirigeants :
- M Bertrand MARTIN, Directeur général (1967) du 30 septembre 2015 au 12 juillet 2016
- M Didier MICHAUD-DANIEL, Président (1958) du 18 avril 2012 au 30 septembre 2015
- M Francois TARDAN, Gérant (1952) du 07 septembre 2004 au 30 août 2005
- M Francois TARDAN, Directeur général (1952) du 19 décembre 2009 au 26 novembre 2011
- M Frank PIEDELIEVRE, Président (1955) du 30 août 2005 au 18 avril 2012
- M Jean-Louis BRUN D`ARRE, Commissaire aux comptes suppléant (1950) du 30 septembre 2015 au 19 avril 2017
- M Laurent BERMEJO, Président (1959) du 30 septembre 2015 au 12 juillet 2016
- M Olivier CATHERINE, Président (1973) du 12 juillet 2016 au 10 février 2017
- M Sami BADARANI, Directeur général (1963) du 26 novembre 2011 au 30 septembre 2015
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 19 avril 2017
- ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 avril 2017
- BELLOT MULLENBACH ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire du 30 septembre 2015 au 12 juillet 2016
- BM A, Commissaire aux comptes titulaire du 12 juillet 2016 au 19 avril 2017
41 CHE DES PEUPLIERS
69570 DARDILLY
Téléphone : Société
BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 320531171 | |
Numéro interne du siège | 00348 | |
Adresse | 8 CRS DU TRIANGLE 92800 PUTEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 septembre 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 14 796 758,00 EUR | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 22 septembre 1980 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 0,00 | |
Résultat net | 6 816 371,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Synonyme | soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs | |
Principal | soutien aux entreprises |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 91 886 912 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 91 886 912 |
Actif circulant net | 30 718 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 0 |
Placement | 30 718 |
Total Actif | 91 917 632 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 82 383 600 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 9 534 032 |
Total Passif | 91 917 632 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 17 365 |
Résultat d'exploitation | -17 365 |
Produit financier net | 10 055 544 |
Charge financière | 3 218 871 |
Résultat financier | 6 836 673 |
Résultat courrant | 6 819 308 |
Produit exceptionnel | 37 000 |
Charges exceptionnelles | 39 937 |
Résultat exceptionnel | -2 937 |
Résultat net | 6 816 371 |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01147 Cabinets médicaux
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00044 Industries chimiques
- 01794 Institutions de retraite complémentaire
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02128 Mutualité
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Commissaire aux comptes suppléant : BRUN D'ARRE Jean-Louis en fonction le 17 Août 2005 Commissaire aux comptes titulaire : BELLOT MULLENBACH & ASSOCIES en fonction le 17 Août 2005 Président : PIEDELIEVRE Frank en fonction le 17 Août 2005 Directeur général : TARDAN François en fonction le 10 Décembre 2009
Commissaire aux comptes suppléant : BRUN D'ARRE Jean-Louis en fonction le 17 Août 2005 Commissaire aux comptes titulaire : BELLOT MULLENBACH & ASSOCIES en fonction le 17 Août 2005 Président : PIEDELIEVRE Frank en fonction le 17 Août 2005 Directeur général : TARDAN François en fonction le 10 Décembre 2009 Personne ayant pouvoir d'engager à titre habituel la société vis-à -vis des tiers : TARDAN François en fonction le 24 Septembre 2010
Commissaire aux comptes suppléant : BRUN D'ARRE Jean-Louis en fonction le 17 Août 2005 Commissaire aux comptes titulaire : BELLOT MULLENBACH & ASSOCIES en fonction le 17 Août 2005 Président : PIEDELIEVRE Frank en fonction le 17 Août 2005 Personne ayant pouvoir d'engager à titre habituel la société vis-à -vis des tiers : BADARANI Sami en fonction le 22 Novembre 2011 Directeur général : BADARANI Sami en fonction le 22 Novembre 2011
Commissaire aux comptes suppléant : BRUN D'ARRE Jean-Louis en fonction le 17 Août 2005 Commissaire aux comptes titulaire : BELLOT MULLENBACH& ASSOCIES en fonction le 17 Août 2005 Personne ayant pouvoir d'engager à titre habituel la société vis-à -vis des tiers : BADARANI Sami en fonction le 22 Novembre 2011 Directeur général : BADARANI Sami en fonction le 22 Novembre 2011 Président : MICHAUD-DANIEL Didier en fonction le 16 Avril 2012
Commissaire aux comptes suppléant : BRUN D'ARRE Jean-Louis en fonction le 17 Août 2005 Commissaire aux comptes titulaire : BELLOT MULLENBACH & ASSOCIES en fonction le 17 Août 2005 Président : BERMEJO Laurent en fonction le 28 Septembre 2015 Directeur général : MARTIN Bertrand en fonction le 28 Septembre 2015
Commissaire aux comptes suppléant : BRUN D'ARRE Jean-Louis modification le 08 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : BM&A modification le 08 Juillet 2016 Président : CATHERINE Olivier en fonction le 08 Juillet 2016
Les créanciers des sociétés participantes pourront former opposition à cet apport partiel d'actif dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-21 du Code de Commerce.
Commissaire aux comptes suppléant : BRUN D'ARRE Jean-Louis modification le 08 Juillet 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : BM&A modification le 08 Juillet 2016 ; Président : LUBETZKI Jacques en fonction le 08 Février 2017
Président : LUBETZKI Jacques en fonction le 08 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 14 Avril 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 14 Avril 2017
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 14 Avril 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 14 Avril 2017 ; Président : CHABAS François en fonction le 30 Avril 2018
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 14 Avril 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 14 Avril 2017 ; Président : POMMERAUD Jacques en fonction le 14 Juin 2018
Président : ROUSSEL Marc, François, Henri ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : ROUSSEL Marc, François, Henri ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT