M Marc DILLENSEGER
Gérant de SODEVIM
M Marc DILLENSEGER a 87 ans ( naissance en 1935), est Gérant de la société SODEVIM
M Marc DILLENSEGER peut être contacté au siège de la société SODEVIM par courrier à l'adresse SODEVIM 1 RUE DE VENETIE ANNECY LE VIEUX 74940 ANNECY FRANCE, par téléphone au 0450099327
La société SODEVIM est principalement dirigée par M Marc DILLENSEGER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société SODEVIM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/01/1981 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32059568900029.
- MME Christelle ROSNOBLET, Gérant (1972) depuis le 04 juin 2011
Anciens dirigeants :
- M Marc DILLENSEGER, Gérant (1935) du 04 juin 2011 au 08 août 2013
Dirigeants personne morale:
- DILLENSEGER, Gérant du 09 mars 2004 au 04 juin 2011
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 05 juillet 2011 : ROSNOBLET Roger nom d'usage : ROSNOBLET n'est plus gérant. ROSNOBLET Christelle nom d'usage : ROSNOBLET devient gérant.)
- 28 août 2013 : DILLENSEGER Marc Antoine Joseph nom d'usage : DILLENSEGER n'est plus gérant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SODEVIM | |
Sigle de l'entreprise | SODEVIM | |
Entrepreneurs individuels | SODEVIM | |
Identifiant de l'entreprise | 320595689 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 1 RUE DE VENETIE 74940 ANNECY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 28 février 1989 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 décembre 1980 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 48 373,00 | |
Résultat net | 29 485,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 2 349 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 2 349 |
Actif circulant net | 692 569 |
Stock | 615 476 |
Avance | 0 |
Créance | 75 499 |
Placement | 1 594 |
Total Actif | 694 918 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 693 983 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 935 |
Total Passif | 694 918 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 48 373 |
Produit d'exploitation | 48 373 |
Charge d'exploitation | 14 117 |
Résultat d'exploitation | 34 256 |
Produit financier net | 650 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 650 |
Résultat courrant | 34 906 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 29 485 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32059568900029 | SODEVIM 1 RUE DE VENETIE ANNECY LE VIEUX 74940 ANNECY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 50 05 05 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-annecy.fr.
Les greffiers sont : GAILLARD Bruno , DABADIE Karyn , PONTET Odile
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 8h45 Ã 12h et de 13h45 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
ROSNOBLET Roger nom d'usage : ROSNOBLET n'est plus gérant. ROSNOBLET Christelle nom d'usage : ROSNOBLET devient gérant.
DILLENSEGER Marc Antoine Joseph nom d'usage : DILLENSEGER n'est plus gérant.