M Laurent BOURSIN
Directeur général de BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS
M Laurent BOURSIN a 54 ans ( naissance en 1968), est Directeur général de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS
M Laurent BOURSIN peut être contacté au siège de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS par courrier à l'adresse BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS 07350 CRUAS FRANCE
La société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS est principalement dirigée par M Laurent BOURSIN qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse ,terrassier, terrassement spécialisé, terrassier spécialisé
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4312B (Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse), les activités sont :
- les travaux de remodelage des sols
- les travaux de grande masse préalables à la construction de voies de communication : routes et autoroutes, voies ferrées, canaux, etc.
- la préparation de sites pour l'exploitation minière :
- enlèvement des déblais et autres travaux d'aménagement et de préparation des terrains et des sites miniers, à l'exception des sites de pétrole ou de gaz
- les prestations indépendantes d'artificiers, pour toutes applications
Mais sont exclues les activités :
- le forage de puits d'extraction de pétrole ou de gaz (cf06.10Z et 06.20Z)
- la décontamination des sols (cf39.00Z)
- le forage de puits d'eau (cf42.21Z)
- le fonçage de puits (cf43.99D)
La société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/02/1981 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32074999700013.
- M Jean-Noel ROBERTIES, Directeur général délégué (1969) depuis le 14 décembre 2016
- M Nicanor RICOTE, Commissaire aux comptes titulaire (1951) depuis le 18 août 2016
- M Richard DEGOMBERT, Directeur général (1968) depuis le 22 novembre 2012
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS est de 59 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 71 ans.
Anciens dirigeants :
- M Camille RICCI, Directeur général (1948) du 19 janvier 2005 au 29 novembre 2012
- M Laurent BOURSIN, Directeur général (1968) du 22 novembre 2012 au 27 février 2016
- M Serge BERTHOULY, Président (1958) du 19 janvier 2005 au 22 novembre 2012
- M Serge BERTHOULY, Président (1958) du 22 novembre 2012 au 27 février 2016
Dirigeants personne morale:
- RM Consultants Associes, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 27 février 2016
- VIVIANY, Président depuis le 27 février 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 21 décembre 2012 : DEGOMBERT Richard Jacques Dominique nom d'usage : DEGOMBERT devient directeur général. BOURSIN Laurent Stéphane nom d'usage : BOURSIN devient directeur général.)
- 21 décembre 2012 : RICCI Camille nom d'usage : RICCI n'est plus directeur général.)
- 10 janvier 2014 : BOURSIN Laurent Stéphane nom d'usage : BOURSIN n'est plus directeur général.)
- 10 mars 2016 : Sté par actions simplifiée VIVIANY devient président. BERTHOULY Serge Kleber Christian nom d'usage : BERTHOULY n'est plus président.)
- 13 septembre 2016 : RICOTE Nicanor nom d'usage : RICOTE devient commissaire aux comptes titulaire. SA RM Consultants Associés n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA RM Consultants Associés devient commissaire aux comptes suppléant. COMBE Serge nom d'usage : COMBE n'est plus commissaire aux comptes suppléant.)
- 23 décembre 2016 : DEGOMBERT Richard Jacques Dominique nom d'usage : DEGOMBERT n'est plus directeur général délégué. DEGOMBERT Richard Jacques Dominique nom d'usage : DEGOMBERT devient directeur général. ROBERTIES Jean-Noël Frédéric nom d'usage : ROBERTIES devient directeur général délégué)
07350 CRUAS
Téléphone : Société
BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS | |
Entrepreneurs individuels | BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS | |
Identifiant de l'entreprise | 320749997 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 07350 CRUAS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 décembre 1980 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 décembre 1980 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 22 760 000,00 | |
Résultat net | 380 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4312B : Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse | |
Activité principale | 4312B | |
Première activité | 4312B | |
Deuxième activité | 4221Z | |
Troisième activité | 4211Z | |
Quatrième activité | 4299Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse | |
Synonyme | terrassier, terrassement spécialisé, terrassier spécialisé | |
Principal | terrassier spécialisé |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 5 767 000 |
Immobilisation incorporelle | 60 000 |
Immobilisation corporelle | 5 428 000 |
Immobilisation financière | 279 000 |
Actif circulant net | 8 344 000 |
Stock | 860 000 |
Avance | 2 000 |
Créance | 7 338 000 |
Placement | 143 000 |
Total Actif | 14 111 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 683 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 30 000 |
Dette | 12 398 000 |
Total Passif | 14 111 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 22 760 000 |
Produit d'exploitation | 23 411 000 |
Charge d'exploitation | 22 850 000 |
Résultat d'exploitation | 561 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 75 000 |
Résultat financier | -73 000 |
Résultat courrant | 332 000 |
Produit exceptionnel | 133 000 |
Charges exceptionnelles | 24 000 |
Résultat exceptionnel | 109 000 |
Résultat net | 380 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32074999700013 | BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS 07350 CRUAS FRANCE |
32074999700179 | BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS LE VILLAGE 84220 BEAUMETTES FRANCE |
32074999700146 | BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS 045 B054 MAIRIE LE VILLAGE 26160 LA BEGUDE DE MAZENC FRANCE |
32074999700187 | BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS 18 RUE DE DION BOUTON 26200 MONTELIMAR FRANCE |
32074999700096 | BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS MAIRIE AVENUE JEAN PERRIN 26700 PIERRELATTE FRANCE |
32074999700138 | BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS LE VILLAGE 345 B070 MAIRIE 26790 SUZE LA ROUSSE FRANCE |
32074999700120 | BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS LE VILLAGE 357 BO41 MAIRIE 26790 TULETTE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 75 89 21 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-aubenas.fr.
Les greffiers sont : GILLES-FREDERIC Lisette
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
DEGOMBERT Richard Jacques Dominique nom d'usage : DEGOMBERT devient directeur général. BOURSIN Laurent Stéphane nom d'usage : BOURSIN devient directeur général.
RICCI Camille nom d'usage : RICCI n'est plus directeur général.
BOURSIN Laurent Stéphane nom d'usage : BOURSIN n'est plus directeur général.
Sté par actions simplifiée VIVIANY devient président. BERTHOULY Serge Kleber Christian nom d'usage : BERTHOULY n'est plus président.
RICOTE Nicanor nom d'usage : RICOTE devient commissaire aux comptes titulaire. SA RM Consultants Associés n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA RM Consultants Associés devient commissaire aux comptes suppléant. COMBE Serge nom d'usage : COMBE n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
DEGOMBERT Richard Jacques Dominique nom d'usage : DEGOMBERT n'est plus directeur général délégué. DEGOMBERT Richard Jacques Dominique nom d'usage : DEGOMBERT devient directeur général. ROBERTIES Jean-Noël Frédéric nom d'usage : ROBERTIES devient directeur général délégué
Président : VIVIANYà; Directeur général : DEGOMBERT Richard Jacques Dominiqueà; Directeur général délégué : ROBERTIES Jean-Noël Frédéricà; Commissaire aux comptes titulaire : RD CONSULTANTS