M Guy MAJCHERCZYK
Directeur général de P2M SA
M Guy MAJCHERCZYK a 69 ans ( naissance en 1953), est Directeur général de la société P2M SA
M Guy MAJCHERCZYK peut être contacté au siège de la société P2M SA par courrier à l'adresse P2M SA ZA DU BUISSON DE LA COULDRE 8 ALLEE DES CHATAIGNIERS 78190 TRAPPES FRANCE, par téléphone au 0130624010 ou par fax au 01Â 30Â 66Â 31Â 04
La société P2M SA est principalement dirigée par M Guy MAJCHERCZYK qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm. ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en composants électroniques, vendeur de composants électroniques en gros, grossiste en équipements électroniques, vendeur d'équipements électroniques en gros, grossiste en équipements de télécommunication, vendeu
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4652Z (Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm.), les activités sont :
- Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm.
- le commerce de gros de tubes et de valves électroniques
- le commerce de gros de dispositifs à semi-conducteurs
- le commerce de gros de puces électroniques et de circuits intégrés
- le commerce de gros de circuits imprimés
- le commerce de gros de bandes et disquettes vierges pour le son et l'image, de disques magnétiques et optiques vierges (CD, DVD)
- le commerce de gros d'équipements téléphoniques et de communications
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de cassettes audio et vidéo, de CD, de DVD contenant des enregistrements (cf46.43Z)
- le commerce de gros d'ordinateurs et d'équipements périphériques (cf46.51Z)
La société P2M SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/01/1981 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32077214800039.
- M Sebastien ROUSSEL, Président (1980) depuis le 11 septembre 2014
Anciens dirigeants :
- M Bertrand LEROUX, Président du conseil d`administration (1954) du 20 janvier 2004 au 09 avril 2011
- M Bertrand LEROUX, Directeur général (1954) du 10 mai 2005 au 02 août 2005
- M Guy MAJCHERCZYK, Administrateur (1953) du 21 juin 2005 au 02 août 2005
- M Guy MAJCHERCZYK, Président (1953) du 20 juillet 2013 au 11 septembre 2014
- M Guy MASCHERCZYK, Administrateur (1953) du 10 mai 2005 au 21 juin 2005
- M Jacky FALLEAU, Président-directeur général (1941) du 09 avril 2011 au 20 juillet 2013
- MME Eliane MAJCHERCZYK, Président du conseil d`administration (1950) du 20 janvier 2004 au 10 mai 2005
- MME Michelle FALLEAU, Administrateur (1945) du 20 janvier 2004 au 10 mai 2005
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | P2M SA | |
Entrepreneurs individuels | P2M SA | |
Identifiant de l'entreprise | 320772148 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | 8 ALL DES CHATAIGNIERS 78190 TRAPPES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 26 novembre 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 06 janvier 1981 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4652Z : Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm. | |
Activité principale de l'entreprise | 4652Z : Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm. | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en composants électroniques, vendeur de composants électroniques en gros, grossiste en équipements électroniques, vendeur d'équipements électroniques en gros, grossiste en équipements de télécommunication, vendeu | |
Principal | grossiste en composants électroniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
32077214800039 | P2M SA ZA DU BUISSON DE LA COULDRE 8 ALLEE DES CHATAIGNIERS 78190 TRAPPES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 39 07 16 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-versailles.fr.
Les greffiers sont : SCHMITZ Corinne , TEBOUL Jean-Paul
Le greffe est ouvert 8h45/16h30, 15h30 le vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Président : LEROUX Bertrand modification le 15 Juillet 2005Commissaire aux comptes titulaire : LE GOURRIEREC Jean-Luc modification le 31 Juillet 2008. Commissaire aux comptes suppléant : BELLATON Loïc en fonction le 31 Juillet 2008.
Commissaire aux comptes titulaire : LE GOURRIEREC Jean-Luc modification le 31 Juillet 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BELLATON Loïc en fonction le 31 Juillet 2008 Président directeur général : FALLEAU Jacky en fonction le 07 Avril 2011
Commissaire aux comptes titulaire : LE GOURRIEREC Jean-Luc modification le 31 Juillet 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BELLATON Loïc en fonction le 31 Juillet 2008 Président Directeur général : MAJCHERCZYK Guy en fonction le 18 Juillet 2013
Commissaire aux comptes titulaire : LE GOURRIEREC Jean-Luc modification le 31 Juillet 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BELLATON Loïc en fonction le 31 Juillet 2008 Président : ROUSSEL Sebastien en fonction le 09 Septembre 2014