M Thierry JACQUIN
Directeur général de GEG SOURCE D'ENERGIES
M Thierry JACQUIN a 61 ans ( naissance en 1963), est Directeur général de la société GEG SOURCE D'ENERGIES
M Thierry JACQUIN peut être contacté au siège de la société GEG SOURCE D'ENERGIES par courrier à l'adresse GEG SOURCE D ENERGIES 8 PLACE ROBERT SCHUMAN 38000 GRENOBLE FRANCE, par téléphone au 04Â 79Â 08Â 73Â 71
La société GEG SOURCE D'ENERGIES est principalement dirigée par M Thierry JACQUIN qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce d'électricité ,distributeur d'électricité, vendeur d'électricité
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3514Z (Commerce d'électricité), les activités sont :
- Commerce d'électricité
- la vente d'électricité au consommateur
- les activités des courtiers en courant électrique ou des agents qui organisent la vente d'électricité via des systèmes de distribution de courant exploités par d'autres
- l'exploitation des échanges d'électricité et de capacité de transfert pour le courant électrique
La société GEG SOURCE D'ENERGIES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/09/1987 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32121322500048.
- M Bertrand CELSE, Commissaire aux comptes suppléant (1972) depuis le 20 mai 2015
- M Patrick POLGE, Directeur général (1970) depuis le 23 mars 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société GEG SOURCE D'ENERGIES est de 53 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 54 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard VIDAL, Président (1958) du 20 mai 2015 au 04 juin 2015
- M Christian BLANES, Directeur général délégué (1954) du 20 janvier 2004 au 03 avril 2007
- M Georges BRAUD, Directeur général délégué (1946) du 20 janvier 2004 au 03 avril 2007
- M Jean-Paul GIRAUD, Président (1948) du 20 janvier 2004 au 12 août 2008
- M Remy CARBONNIER, Directeur général délégué (1958) du 03 avril 2007 au 12 août 2008
- M Thierry JACQUIN, Directeur général (1963) du 17 septembre 2011 au 23 mars 2017
Dirigeants personne morale:
- GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE, Président depuis le 06 octobre 2015
- MAZARS GOURGUE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 octobre 2015
- GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE, Président du 12 août 2008 au 19 novembre 2011
- GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE, Président du 19 novembre 2011 au 20 mai 2015
- GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE, Président du 04 juin 2015 au 06 octobre 2015
- SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES GOURGUE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire du 20 mai 2015 au 06 octobre 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 24 juillet 2008 : GIRAUD Jean-Paul Michel Henri Edouard nom d'usage : GIRAUD Jean-Paul n'est plus président.GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE devient président représenté(e) par CHEVALLEY Franck Emmanuel nom d'usage : CHEVALLEY..)
- 15 novembre 2009 : CARBONNIER Rémy René Marcel Fidèle nom d'usage : CARBONNIER Rémy n'est plus directeur général délégué.)
- 14 octobre 2011 : JACQUIN Thierry nom d'usage : JACQUIN devient directeur général.)
- 13 novembre 2011 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE : CHEVALLEY Franck Emmanuel nom d'usage : CHEVALLEY n'est plus représentant permanent; SALA Olivier Pierre Emmanuel nom d'usage : SALA devient représentant permanent.)
- 09 mars 2012 : CABINET EXPERTS CONSULTANTS ASSOCIES ECA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. COUDURIER Maurice nom d'usage : COUDURIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES GOURGUE ET ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire. CELSE Bertrand nom d'usage : CELSE devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 24 juin 2015 : GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE rep par SALA Olivier nolm d'usage : SALA n'est plus président. GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE rep pa VIDAL Bernard Jacques nom d'usage : VIDAL devient président.)
- 04 novembre 2015 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE : VIDAL Bernard nom d'usage : VIDAL n'est plus représentant permanent; GOCHARD Christine Céline Danièle nom d'usage : GOCHARD devient représentant permanent.)
- 19 avril 2017 : POLGE Patrick nom d'usage : POLGE devient directeur général. JACQUIN Thierry nom d'usage : JACQUIN n'est plus directeur général)
- 15 août 2017 : CELSE Bertrand nom d'usage : CELSE n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 09 juin 2019 : POLGE Patrick nom d'usage : POLGE n'est plus directeur général. LACASIA ARRAZOLA José Luis nom d'usage : LACASIA ARRAZOLA devient directeur général)
8 PL ROBERT SCHUMAN
38000 GRENOBLE
Téléphone : 04Â 79Â 08Â 73Â 71 Société
GEG SOURCE D'ENERGIES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GEG SOURCE D'ENERGIES | |
Entrepreneurs individuels | GEG SOURCE D'ENERGIES | |
Identifiant de l'entreprise | 321213225 | |
Numéro interne du siège | 00048 | |
Adresse | 8 PL ROBERT SCHUMAN 38000 GRENOBLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 14 mai 1996 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 février 1981 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 35 611 000,00 | |
Résultat net | 142 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3514Z : Commerce d'électricité | |
Activité principale de l'entreprise | 3514Z : Commerce d'électricité | |
Activité principale | 3514Z | |
Première activité | 3514Z | |
Deuxième activité | 3523Z | |
Troisième activité | 3511Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | energie | |
Catégorie | Energie | |
Activite | Commerce d'électricité | |
Synonyme | distributeur d'électricité, vendeur d'électricité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 23 940 000 |
Immobilisation incorporelle | 14 000 |
Immobilisation corporelle | 5 000 |
Immobilisation financière | 23 921 000 |
Actif circulant net | 14 956 000 |
Stock | 318 000 |
Avance | 0 |
Créance | 14 545 000 |
Placement | 93 000 |
Total Actif | 38 896 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 7 350 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 321 000 |
Dette | 31 225 000 |
Total Passif | 38 896 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 35 611 000 |
Produit d'exploitation | 36 137 000 |
Charge d'exploitation | 35 133 000 |
Résultat d'exploitation | 1 004 000 |
Produit financier net | 237 000 |
Charge financière | 602 000 |
Résultat financier | -366 000 |
Résultat courrant | 639 000 |
Produit exceptionnel | 1 012 000 |
Charges exceptionnelles | 1 508 000 |
Résultat exceptionnel | -497 000 |
Résultat net | 142 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32121322500048 | GEG SOURCE D ENERGIES 8 PLACE ROBERT SCHUMAN 38000 GRENOBLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01408 Négoce combustibles solides liquides gazeux
- 05001 Statut des industries électriques et gazières
GIRAUD Jean-Paul Michel Henri Edouard nom d'usage : GIRAUD Jean-Paul n'est plus président.GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE devient président représenté(e) par CHEVALLEY Franck Emmanuel nom d'usage : CHEVALLEY..
CARBONNIER Rémy René Marcel Fidèle nom d'usage : CARBONNIER Rémy n'est plus directeur général délégué.
JACQUIN Thierry nom d'usage : JACQUIN devient directeur général.
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE : CHEVALLEY Franck Emmanuel nom d'usage : CHEVALLEY n'est plus représentant permanent; SALA Olivier Pierre Emmanuel nom d'usage : SALA devient représentant permanent.
CABINET EXPERTS CONSULTANTS ASSOCIES ECA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. COUDURIER Maurice nom d'usage : COUDURIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES GOURGUE ET ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire. CELSE Bertrand nom d'usage : CELSE devient commissaire aux comptes suppléant.
GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE rep par SALA Olivier nolm d'usage : SALA n'est plus président. GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE rep pa VIDAL Bernard Jacques nom d'usage : VIDAL devient président.
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE : VIDAL Bernard nom d'usage : VIDAL n'est plus représentant permanent; GOCHARD Christine Céline Danièle nom d'usage : GOCHARD devient représentant permanent.
POLGE Patrick nom d'usage : POLGE devient directeur général. JACQUIN Thierry nom d'usage : JACQUIN n'est plus directeur général
CELSE Bertrand nom d'usage : CELSE n'est plus commissaire aux comptes suppléant
POLGE Patrick nom d'usage : POLGE n'est plus directeur général. LACASIA ARRAZOLA José Luis nom d'usage : LACASIA ARRAZOLA devient directeur général
Siège du fond vendu sis àRoute Sainte-Agnès 38190 Villard-Bonnot
Sté par actions simplifiée MAZARS GOURGUE n\'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée MAZARS devient commissaire aux comptes titulaire