M Gene LEVOFF
Gérant de APPLE FRANCE
M Gene LEVOFF a 48 ans ( naissance en 1974), est Gérant de la société APPLE FRANCE
M Gene LEVOFF peut être contacté au siège de la société APPLE FRANCE par courrier à l'adresse APPLE FRANCE APPLE BATIMENT A RESIDENCE CENTRAL PARC CTR 57 BOULEVARD DE L EMBOUCHURE 31200 TOULOUSE FRANCE, par téléphone au 0964423164
La société APPLE FRANCE est principalement dirigée par M Gene LEVOFF qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des agences de publicité ,agence de publicité, agence de pub, agence de communication, agence marketing
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7311Z (Activités des agences de publicité), les activités sont :
- Activités des agences de publicité
- Cette sous-classe comprend la prestation de toute une gamme de services (directement ou en les sous-traitant), notamment le conseil, la création publicitaire, la production de matériel publicitaire.
- la conception et la réalisation de campagnes publicitaires :
- conception et diffusion de publicités dans les journaux et les périodiques, à la radio et à la télévision, sur Internet et dans d'autres médias
- conception et diffusion de publicités à l'extérieur, par exemple sur des panneaux, sur des vitrines, dans des magasins, sur des voitures et des autobus, etc.
- publicité aérienne
- distribution de prospectus et d'échantillons publicitaires
- création de stands et d'autres structures et sites d'affichage
- la réalisation de campagnes de marketing et d'autres services publicitaires destinés à attirer et fidéliser les consommateurs
- promotion de produits
- marketing dans les points de vente
- publipostage
- conseil en marketing
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de matériel publicitaire (cf58.19Z)
- la réalisation de messages publicitaires pour la radio, la télévision et le cinéma (cf59.11B, 59.20Z)
- le conseil en relations publiques et en communication (cf70.21Z)
- les études de marché (cf73.20Z)
- la photographie publicitaire (cf74.20Z)
- l'organisation de salons professionnels et congrès (cf82.30Z)
- les services d'envoi de courrier (cf82.19Z)
La société APPLE FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/05/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32212091600208.
- M Gene LEVOFF, Gérant (1974) depuis le 28 janvier 2012
- M Michael SHAPIRO, Gérant (1970) depuis le 27 avril 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société APPLE FRANCE est de 50 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 52 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gary WIPFLER, Co-gérant (1959) du 05 septembre 2006 au 28 janvier 2012
- M Gary WIPFLER, Gérant (1959) du 28 janvier 2012 au 27 avril 2016
- M Georges GUYON DE CHEMILLY, Gérant (1948) du 19 janvier 2005 au 05 septembre 2006
- M Peter OPPENHEIMER, Co-gérant (1962) du 05 septembre 2006 au 28 janvier 2012
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 27 avril 2016
- ERNST YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 avril 2016
57 BD DE L EMBOUCHURE
31200 TOULOUSE
Téléphone : 0964423164 Société
APPLE FRANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | APPLE FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | APPLE FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 322120916 | |
Numéro interne du siège | 00208 | |
Adresse | 7 PL D IENA 75116 PARIS 16 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 mai 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 3 048 980,34 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 octobre 1981 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 56 232 000,00 | |
Résultat net | 12 941 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7311Z : Activités des agences de publicité | |
Activité principale de l'entreprise | 7311Z : Activités des agences de publicité | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Marketing | |
Activite | Activités des agences de publicité | |
Synonyme | agence de publicité, agence de pub, agence de communication, agence marketing | |
Principal | agence de publicité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 54 635 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 242 000 |
Immobilisation financière | 53 393 000 |
Actif circulant net | 22 281 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 21 255 000 |
Placement | 1 025 000 |
Total Actif | 76 915 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 64 295 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 3 684 000 |
Dette | 8 937 000 |
Total Passif | 76 915 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 56 232 000 |
Produit d'exploitation | 56 597 000 |
Charge d'exploitation | 36 188 000 |
Résultat d'exploitation | 20 410 000 |
Produit financier net | 371 000 |
Charge financière | 1 000 |
Résultat financier | 370 000 |
Résultat courrant | 20 780 000 |
Produit exceptionnel | 75 000 |
Charges exceptionnelles | 117 000 |
Résultat exceptionnel | -42 000 |
Résultat net | 12 941 000 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02372 Entreprises de distribution directe
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00086 Publicité
Fabrication distribution exportation importation entretien et réparation d'ordinateurs et de tous produits lies
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes suppléant partant : SCP JEAN CLAUDE ANDRE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.
Gérant partant : Oppenheimer, Peter Lee, nomination du Gérant : Levoff, Gene Daniel
Gérant partant : Wipfler, Gary Joseph, nomination du Gérant : Shapiro, Michael
Gérant partant : Levoff, Gene Daniel ; nomination du Gérant : Denwood, Peter
Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX