M Herve LABRE
Président du conseil d`administration de COMPAGNIE PHOCEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE
M Herve LABRE a 68 ans ( naissance en 1954), est Président du conseil d`administration de la société COMPAGNIE PHOCEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE
M Herve LABRE peut être contacté au siège de la société COMPAGNIE PHOCEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE par courrier à l'adresse CIE PHOCEENNE EXPERT COMPT FISC 23 RUE PAVILLON 13001 MARSEILLE FRANCE, par téléphone au 0951155499 ou par fax au 04Â 91Â 13Â 99Â 09
La société COMPAGNIE PHOCEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE est principalement dirigée par M Herve LABRE qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Activités comptables ,comptable, expert comptable, centre de gestion
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- Activités comptables
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
La société COMPAGNIE PHOCEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/01/1982 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32322159800028.
- M Alain MARCHESE, Directeur général délégué (1951) depuis le 19 novembre 2014
- M Bruno NIVIERE, Directeur général délégué (1953) depuis le 07 août 2010
- M Herve LABRE, Président du conseil d`administration (1954) depuis le 19 novembre 2014
- M Pierre LABRE, Administrateur (1930) depuis le 19 novembre 2014
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société COMPAGNIE PHOCEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE est de 75 ans. Le plus jeune à 68 ans, le plus agé 92 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain MARCHESE, Directeur général délégué (1951) du 16 décembre 2003 au 07 août 2010
- M Alain MARCHESE, Administrateur (1951) du 10 février 2004 au 07 août 2010
- M Alain MARCHESE, Directeur général délégué (1951) du 07 août 2010 au 19 novembre 2014
- M Bruno NIVIERE, Administrateur (1953) du 16 décembre 2003 au 07 août 2010
- M Bruno NIVIERE, Directeur général délégué (1953) du 10 février 2004 au 07 août 2010
- M Herve LABRE, Président-directeur général (1954) du 16 décembre 2003 au 07 août 2010
- M Herve LABRE, Président du conseil d`administration (1954) du 07 août 2010 au 19 novembre 2014
- M Herve LABRE, Directeur général (1954) du 30 octobre 2014 au 19 novembre 2014
- M Pierre LABRE, Administrateur (1930) du 16 décembre 2003 au 07 août 2010
- M Pierre LABRE, Administrateur (1930) du 07 août 2010 au 19 novembre 2014
Dirigeants personne morale:
23 RUE PAVILLON
13001 MARSEILLE 1
Téléphone : 0951155499 Société
COMPAGNIE PHOCEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COMPAGNIE PHOCEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE | |
Sigle de l'entreprise | CPECF | |
Entrepreneurs individuels | COMPAGNIE PHOCEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE | |
Identifiant de l'entreprise | 323221598 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 23 RUE PAVILLON 13001 MARSEILLE 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 17 décembre 1987 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 novembre 1981 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 1 865 000,00 | |
Résultat net | 314 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Comptabilité | |
Activite | Activités comptables | |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion | |
Principal | comptable |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 2 550 000 |
Immobilisation incorporelle | 753 000 |
Immobilisation corporelle | 106 000 |
Immobilisation financière | 1 691 000 |
Actif circulant net | 3 546 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 232 000 |
Placement | 2 314 000 |
Total Actif | 6 097 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 934 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 162 000 |
Total Passif | 6 097 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 865 000 |
Produit d'exploitation | 2 142 000 |
Charge d'exploitation | 2 127 000 |
Résultat d'exploitation | 15 000 |
Produit financier net | 284 000 |
Charge financière | 2 000 |
Résultat financier | 282 000 |
Résultat courrant | 297 000 |
Produit exceptionnel | 32 000 |
Charges exceptionnelles | 6 000 |
Résultat exceptionnel | 26 000 |
Résultat net | 314 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32322159800028 | CIE PHOCEENNE EXPERT COMPT FISC 23 RUE PAVILLON 13001 MARSEILLE FRANCE |
32322159800085 | CIE PHOCEENNE EXPERT COMPT FISC C P E C F 42 RUE MONTGRAND 13006 MARSEILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 91 54 70 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-marseille.fr.
Les greffiers sont : ZENOU Florence , OUDENOT Didier
Le greffe est ouvert - du lundi au Jeudi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 16 h 00. Le vendredi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 15 h 30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
Président du conseil d'administration Directeur général : MR LABRE HERVE, OSCAR, JULES modification le 14 Janvier 2019 ; Directeur général délégué Administrateur : MR MARCHESE ALAIN, CHRISTIAN modification le 14 Janvier 2019 ; Administrateur : MR LABRE PIERRE ; Directeur général délégué Administrateur : NIVIERE Bruno Jean Marie modification le 23 Janvier 2004 ; Commissaire aux comptes titulaire : DG AUDIT EXPERT en fonction le 14 Janvier 2019 ; Commissaire aux comptes suppléant : MERCIER Jean-Charles en fonction le 14 Janvier 2019
Président : MR LABRE HERVE, OSCAR, JULES modification le 19 Juin 2019 ; Administrateur : MR LABRE PIERRE ; Commissaire aux comptes titulaire : DG AUDIT EXPERT en fonction le 14 Janvier 2019 ; Commissaire aux comptes suppléant : MERCIER Jean-Charles en fonction le 14 Janvier 2019
Commissaire aux comptes titulaire : DG AUDIT EXPERT en fonction le 14 Janvier 2019 ; Commissaire aux comptes suppléant : MERCIER Jean-Charles en fonction le 14 Janvier 2019 ; Président : CHAPART Laurent en fonction le 08 Juillet 2019 ; Directeur général : POURIEUX Antoine en fonction le 08 Juillet 2019