MME Isabelle ALIX
Administrateur de PARIS FRANCE DETARTRAGE
MME Isabelle ALIX a 58 ans ( naissance en 1964), elle est Administrateur de la société PARIS FRANCE DETARTRAGE
MME Isabelle ALIX peut être contacté au siège de la société PARIS FRANCE DETARTRAGE par courrier à l'adresse PARIS FRANCE DETARTRAGE 34 RUE DE CREVECOEUR 93300 AUBERVILLIERS FRANCE, par téléphone au 0148333898
La société PARIS FRANCE DETARTRAGE est principalement dirigée par MME Isabelle ALIX qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Traitement et élimination des déchets non dangereux ,gestion des déchets, collecte de déchets, traitement des déchets, élimination des déchets
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3821Z (Traitement et élimination des déchets non dangereux), les activités sont :
- Traitement et élimination des déchets non dangereux
- l'élimination et le traitement avant élimination de déchets non dangereux, solides ou autres :
- l'exploitation de décharges pour l'élimination de déchets non dangereux
- l'élimination de déchets non dangereux par combustion ou incinération ou d'autres méthodes, avec ou sans production d'électricité ou de vapeur, de carburants de substitution, de biométhane, de cendres, de compost et d'autres co-produits destinés à un
- le traitement des déchets organiques dans le but de les éliminer
Mais sont exclues les activités :
- l'incinération et la combustion de déchets dangereux (cf38.22Z)
- l'exploitation d'installations de tri de matériaux de récupération non triés, tels que papier, plastique, boîtes à boisson et métaux usagés, en vue de la récupération des déchets (cf38.32Z)
- la décontamination, le nettoyage des terres, de l'eau, la réduction des matières toxiques (cf39.00Z)
La société PARIS FRANCE DETARTRAGE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/12/1981 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32322479000028.
- M Patrice ALIX, Directeur général (1962) depuis le 19 janvier 2005
- MME Isabelle ALIX, Président (1964) depuis le 05 février 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société PARIS FRANCE DETARTRAGE est de 59 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean ALIX, Administrateur (1933) du 19 janvier 2005 au 05 février 2011
- M Jean ALIX, Administrateur (1933) du 05 février 2011 au 16 avril 2011
- M Jean BARAT, Président du conseil d`administration (1960) du 19 janvier 2005 au 16 septembre 2008
- M Jean-Claude BARAT, Président du conseil d`administration (1960) du 16 septembre 2008 au 05 février 2011
- MME Isabelle ALIX, Administrateur (1964) du 05 février 2011 au 21 janvier 2012
- MME Muriel LECERF, Administrateur (1956) du 16 avril 2011 au 21 janvier 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PARIS FRANCE DETARTRAGE | |
Entrepreneurs individuels | PARIS FRANCE DETARTRAGE | |
Identifiant de l'entreprise | 323224790 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 34 RUE DE CREVECOEUR 93300 AUBERVILLIERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 février 1985 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 20 novembre 1981 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 1 298 000,00 | |
Résultat net | 86 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3821Z : Traitement et élimination des déchets non dangereux | |
Activité principale de l'entreprise | 3821Z : Traitement et élimination des déchets non dangereux | |
Activité au siege | ||
Secteur | environnement | |
Catégorie | Eau et gestion des déchets | |
Activite | Traitement et élimination des déchets non dangereux | |
Synonyme | gestion des déchets, collecte de déchets, traitement des déchets, élimination des déchets | |
Principal | traitement des déchets |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 45 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 24 000 |
Immobilisation financière | 21 000 |
Actif circulant net | 929 000 |
Stock | 4 000 |
Avance | 0 |
Créance | 307 000 |
Placement | 618 000 |
Total Actif | 974 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 742 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 232 000 |
Total Passif | 974 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 298 000 |
Produit d'exploitation | 1 301 000 |
Charge d'exploitation | 1 183 000 |
Résultat d'exploitation | 117 000 |
Produit financier net | 5 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | 2 000 |
Résultat courrant | 119 000 |
Produit exceptionnel | 40 |
Charges exceptionnelles | 1 000 |
Résultat exceptionnel | -1 000 |
Résultat net | 86 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32322479000028 | PARIS FRANCE DETARTRAGE 34 RUE DE CREVECOEUR 93300 AUBERVILLIERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- 02149 Activités du déchet
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00998 Exploitation d'équipements thermiques OETAM
- 00637 Industries et commerce de la récupération
- 01702 Travaux publics ouvriers
Administrateur : ALIX Jean Bernard modification le 26 Juin 2000 Commissaire aux comptes titulaire : CLEMENT ROGER Président du conseil d'administration et administrateur : BARAT Jean Claude en fonction le 26 Juin 2000 Administrateur : ALIX Patrice en fonction le 30 Juillet 2003 Commissaire aux comptes suppléant : WORINGER Laurent en fonction le 28 Janvier 2011
Administrateur : ALIX Jean Bernard modification le 26 Juin 2000 Commissaire aux comptes titulaire : CLEMENT ROGER Administrateur : ALIX Patrice en fonction le 30 Juillet 2003 Commissaire aux comptes suppléant : WORINGER Laurent en fonction le 28 Janvier 2011 Président du conseil d'administration et administrateur : ALIX Isabelle, Denise en fonction le 28 Janvier 2011
Commissaire aux comptes titulaire : CLEMENT ROGER Administrateur : ALIX Patrice en fonction le 30 Juillet 2003 Commissaire aux comptes suppléant : WORINGER Laurent en fonction le 28 Janvier 2011 Président du conseil d'administration et administrateur : ALIX Isabelle, Denise en fonction le 28 Janvier 2011 Administrateur : LECERF Muriel, Françoise, Louise en fonction le 14 Avril 2011
Directeur général : ALIX Patrice modification le 18 Janvier 2012 Président : ALIX Isabelle, Denise modification le 18 Janvier 2012