M Regis BARRERE
Administrateur de SOCIETE BARRERE RENE ET GILBERT
M Regis BARRERE a 51 ans ( naissance en 1971), est Administrateur de la société SOCIETE BARRERE RENE ET GILBERT
M Regis BARRERE peut être contacté au siège de la société SOCIETE BARRERE RENE ET GILBERT par courrier à l'adresse SOCIETE BARRERE RENE ET GILBERT ZONE INDUSTRIELLE DU PONT LONG II RUE DU VALENTIN 64121 SERRES CASTET FRANCE, par téléphone au 0559321175 ou par fax au 05Â 59Â 62Â 20Â 46
La société SOCIETE BARRERE RENE ET GILBERT est principalement dirigée par M Regis BARRERE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Mécanique industrielle ,métallurgie, mécanique industrielle
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2562B (Mécanique industrielle), les activités sont :
- Mécanique industrielle
- la production pour des tiers de pièces mécaniques diverses, usinées notamment par enlèvement de matière (alésage, fraisage, tournage, perçage, sciage, crénelage, meulage, affûtage, rectification, etc.) ou assemblage (soudage, collage)
- la reconstruction, réalisée pour des tiers, de moteurs thermiques (réalésage)
Mais sont exclues les activités :
- la maintenance et la réparation de machines (cf33.12Z)
La société SOCIETE BARRERE RENE ET GILBERT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/01/1982 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32326692400030.
- M Regis BARRERE, Président (1971) depuis le 26 juin 2010
- M Yannick BARRERE, Directeur général (1974) depuis le 26 juin 2010
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOCIETE BARRERE RENE ET GILBERT est de 50 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 51 ans.
Anciens dirigeants :
- M Regis BARRERE, Directeur général (1971) du 02 mars 2004 au 26 juin 2010
- M Yannick BARRERE, Directeur général (1974) du 02 mars 2004 au 26 juin 2010
- MME Danielle BARRERE, Président (1946) du 02 mars 2004 au 26 juin 2010
- MME Danielle BARRERE, Directeur général (1946) du 16 mars 2004 au 23 janvier 2007
- MME Danielle BARRERE, Président (1946) du 26 juin 2010 au 07 juillet 2015
Dirigeants personne morale:
- AUDIT PYRENEES PAU, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 juillet 2015
- ED CONSEIL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 27 août 2016
- KPMG AUDIT SUD-OUEST, Commissaire aux comptes suppléant du 07 juillet 2015 au 27 août 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE BARRERE RENE ET GILBERT | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE BARRERE RENE ET GILBERT | |
Identifiant de l'entreprise | 323266924 | |
Numéro interne du siège | 00030 | |
Adresse | RUE DU VALENTIN 64121 SERRES CASTET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 20 août 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1982 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2013) | 5 763 000,00 | |
Résultat net | 415 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2562B : Mécanique industrielle | |
Activité principale de l'entreprise | 2562B : Mécanique industrielle | |
Activité principale | 2562B | |
Première activité | 2562B | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Mécanique industrielle | |
Synonyme | métallurgie, mécanique industrielle |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 910 000 |
Immobilisation incorporelle | 12 000 |
Immobilisation corporelle | 1 897 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 5 821 000 |
Stock | 2 066 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 268 000 |
Placement | 2 487 000 |
Total Actif | 7 731 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 236 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 283 000 |
Dette | 2 211 000 |
Total Passif | 7 731 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 763 000 |
Produit d'exploitation | 5 873 000 |
Charge d'exploitation | 5 214 000 |
Résultat d'exploitation | 659 000 |
Produit financier net | 58 000 |
Charge financière | 58 000 |
Résultat financier | 50 |
Résultat courrant | 659 000 |
Produit exceptionnel | 26 000 |
Charges exceptionnelles | 59 000 |
Résultat exceptionnel | -33 000 |
Résultat net | 415 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32326692400030 | SOCIETE BARRERE RENE ET GILBERT ZONE INDUSTRIELLE DU PONT LONG II RUE DU VALENTIN 64121 SERRES CASTET FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 59 98 60 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pau.fr.
Les greffiers sont : HOUZELOT Jacques
Le greffe est ouvert 9H00-12H00 et 13H30-16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 01576 Métallurgie Cher
- 01274 Métallurgie Corrèze
- 01375 Métallurgie Doubs
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 00887 Métallurgie Eure
- 00984 Métallurgie Eure et Loir
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 02992 Métallurgie Indre et Loire
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 02579 Métallurgie Loir et Cher
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01966 Métallurgie Loiret
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 00714 Métallurgie Moselle
- 02700 Métallurgie Oise
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 00930 Métallurgie Sarthe
- 02489 Métallurgie Vendée
Président : BARRERE Danielle, Suzanne, Eugenis né(e) GUERRAND Directeur général : BARRERE Régis, Robert Directeur général : BARRERE Yannick, Michel, Simon
Président : BARRERE Danielle, Suzanne, Eugénis né(e) GUERRAND Directeur général : BARRERE Régis, Robert Directeur général : BARRERE Yannick, Michel, Simon
Président : BARRERE Régis, Robert Directeur général : BARRERE Yannick, Michel, Simon Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT PYRENEES PAU (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD-OUEST (AFJ)
Président : BARRERE Régis, Robert Directeur général : BARRERE Yannick, Michel, Simon Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT PYRENEES PAU (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : ED CONSEIL (SAS)
Président : BARRERE Régis Robertà; Directeur général : BARRERE Yannick Michel Simon