MME Eva CORRAL
Commissaire aux comptes titulaire de APPLICATIONS GAZIERES PROFESSIONNELLES
MME Eva CORRAL a 69 ans ( naissance en 1955), elle est Commissaire aux comptes titulaire de la société APPLICATIONS GAZIERES PROFESSIONNELLES
MME Eva CORRAL peut être contacté au siège de la société APPLICATIONS GAZIERES PROFESSIONNELLES par courrier à l'adresse APPLICATIONS GAZIERES PROFESSIONNELLES AGP ZONE ARTISANALE LA MARE DU MILIEU 9 RUE DENIS PAPIN 91630 GUIBEVILLE FRANCE, par téléphone au 0169889091 ou par fax au 01Â 60Â 84Â 20Â 97
La société APPLICATIONS GAZIERES PROFESSIONNELLES est principalement dirigée par MME Eva CORRAL qui en est Commissaire aux comptes titulaire.
Cette société a pour activité principale : Installation de machines et équipements mécaniques ,installateur de machines, installateur d'équipements mécaniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3320B (Installation de machines et équipements mécaniques), les activités sont :
- Installation de machines et équipements mécaniques
- l'installation de machines de bureau et comptables
- l'installation et le montage de moteurs et turbines
- l'installation et le montage de pompes, compresseurs et systèmes hydrauliques
- l'installation d'articles de robinetterie et similaires
- l'installation d'organes mécaniques de transmission
- l'installation et le montage de fours et brûleurs
- l'installation et le montage d'équipements de levage et de manutention
- l'installation et le montage de matériel aéraulique et frigorifique industriel
- l'installation d'outillage portatif à moteur incorporé
- l'installation de machines-outils à bois et autres matériaux
- l'installation d'appareils ménagers professionnels
- l'installation d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage
- l'installation de matériels pour les industries chimiques
- l'installation d'autres machines d'usage général
- l'installation de machines et d'équipements industriels pour l'agriculture
- l'installation et montage de machines-outils à métaux
- l'installation de machines et d'équipements industriels pour la métallurgie, pour l'extraction et la construction, pour l'industrie agroalimentaire, pour les industries textiles, pour les industries du papier et du carton, pour le travail du caoutcho
- l'installation de machines d'imprimerie
- l'installation de robots divers n.c.a.
- l'installation de jeux de quilles automatiques (bowlings)
- l'installation d'autres machines d'usage spécifique
Mais sont exclues les activités :
- l'installation de fourneaux et autres équipements de chauffage (cf43.22B)
- l'installation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, de portes automatiques, d'aspirateurs à unité centrale, etc(cf43.29B)
La société APPLICATIONS GAZIERES PROFESSIONNELLES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/03/1982 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32393417400034.
- M Luc DUPONT, Directeur général (1962) depuis le 16 avril 2011
- M Marc DUPONT, Président (1964) depuis le 19 janvier 2005
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société APPLICATIONS GAZIERES PROFESSIONNELLES est de 61 ans. Le plus jeune à 60 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Fabrice DUPONT, Gérant (1956) du 19 janvier 2005 au 30 mai 2006
- M Luc DUPONT, Co-gérant (1962) du 19 janvier 2005 au 16 avril 2011
- MME Eva CORRAL, Commissaire aux comptes titulaire (1955) du 14 août 2015 au 01 novembre 2016
- MME Florence LENOIR, Commissaire aux comptes suppléant (1969) du 14 août 2015 au 01 novembre 2016
Dirigeants personne morale:
- CABINET F LENOIR ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 01 novembre 2016
- UNEXCO SARL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 novembre 2016
9 RUE DENIS PAPIN
91630 GUIBEVILLE
Téléphone : 0169889091 Société
APPLICATIONS GAZIERES PROFESSIONNELLES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | APPLICATIONS GAZIERES PROFESSIONNELLES | |
Sigle de l'entreprise | AGP | |
Entrepreneurs individuels | APPLICATIONS GAZIERES PROFESSIONNELLES | |
Identifiant de l'entreprise | 323934174 | |
Numéro interne du siège | 00034 | |
Adresse | 9 RUE DENIS PAPIN 91630 GUIBEVILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 mars 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 23 décembre 1981 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2016) | 7 240 000,00 | |
Résultat net | 772 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3320B : Installation de machines et équipements mécaniques | |
Activité principale de l'entreprise | 3320B : Installation de machines et équipements mécaniques | |
Activité principale au registre des métiers | 2825ZB | |
Activité principale | 3320B | |
Première activité | 3320B | |
Deuxième activité | 3312Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Dépannage réparation | |
Activite | Installation de machines et équipements mécaniques | |
Synonyme | installateur de machines, installateur d'équipements mécaniques | |
Principal | installateur de machines |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 81 000 |
Immobilisation incorporelle | 15 000 |
Immobilisation corporelle | 41 000 |
Immobilisation financière | 25 000 |
Actif circulant net | 4 123 000 |
Stock | 799 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 022 000 |
Placement | 2 302 000 |
Total Actif | 4 204 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 771 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 433 000 |
Total Passif | 4 204 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 7 240 000 |
Produit d'exploitation | 7 753 000 |
Charge d'exploitation | 6 692 000 |
Résultat d'exploitation | 1 061 000 |
Produit financier net | 70 000 |
Charge financière | 10 |
Résultat financier | 70 000 |
Résultat courrant | 1 132 000 |
Produit exceptionnel | 12 000 |
Charges exceptionnelles | 8 000 |
Résultat exceptionnel | 4 000 |
Résultat net | 772 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32393417400034 | APPLICATIONS GAZIERES PROFESSIONNELLES AGP ZONE ARTISANALE LA MARE DU MILIEU 9 RUE DENIS PAPIN 91630 GUIBEVILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00200 Exploitations frigorifiques
- 01412 Installation aéraulique frigorifique et thermique
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 00714 Métallurgie Moselle
- 02700 Métallurgie Oise
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00920 Métallurgie Vienne
Co-gérant : DUPONT Marc modification le 09 Mai 2006 Co-gérant : DUPONT Luc Marcel modification le 09 Mai 2006 Commissaire aux comptes suppléant : LENOIR Florence en fonction le 12 Avril 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CORRAL Eva en fonction le 12 Avril 2011
Président : DUPONT Marc modification le 27 Novembre 2015 Directeur général : DUPONT Luc Marcel modification le 27 Novembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : LENOIR Florence en fonction le 12 Avril 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CORRAL Eva en fonction le 12 Avril 2011
Président : DUPONT Marc modification le 27 Novembre 2015 ; Directeur général : DUPONT Luc Marcel modification le 27 Novembre 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET F LENOIR ET ASSOCIES en fonction le 28 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : UNEXCO SARL en fonction le 28 Octobre 2016
Président : DUPONT Marcà; Directeur général : FOX CAPITAL INVESTà; Commissaire aux comptes titulaire : UNEXCO SARLà; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET F LENOIR ET ASSOCIES