M Dominique FESSART
Gérant de SCI GROUPEMENT MEDICAL SPECIALISTES
M Dominique FESSART a 75 ans ( naissance en 1947), est Gérant de la société SCI GROUPEMENT MEDICAL SPECIALISTES
M Dominique FESSART peut être contacté au siège de la société SCI GROUPEMENT MEDICAL SPECIALISTES par courrier à l'adresse SCI GROUPEMENT MEDICAL SPECIALISTES SCI JB CHARRAS TOUR LES POISSONS 20 T RUE DE BEZONS 92400 COURBEVOIE FRANCE, par téléphone au 01Â 47Â 88Â 12Â 90
La société SCI GROUPEMENT MEDICAL SPECIALISTES est principalement dirigée par M Dominique FESSART qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI GROUPEMENT MEDICAL SPECIALISTES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/06/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32393431500017.
- M Xavier LAQUEILLE, Gérant (1956) depuis le 25 juin 2011
Anciens dirigeants :
- M Dominique FESSART, Gérant (1947) du 26 avril 2010 au 25 juin 2011
- M Philippe BIGOT, Gérant (1935) du 19 janvier 2005 au 26 avril 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI GROUPEMENT MEDICAL SPECIALISTES | |
Entrepreneurs individuels | SCI GROUPEMENT MEDICAL SPECIALISTES | |
Identifiant de l'entreprise | 323934315 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 20 T RUE DE BEZONS 92400 COURBEVOIE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 décembre 1981 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre société civile | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 décembre 1981 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
32393431500017 | SCI GROUPEMENT MEDICAL SPECIALISTES SCI JB CHARRAS TOUR LES POISSONS 20 T RUE DE BEZONS 92400 COURBEVOIE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Associé : ZARROUK André en fonction le 20 Juin 2011 Associé : WAJNBERG Victor en fonction le 20 Juin 2011 Associé : GALOUZEAU de VILLEPIN Véronique en fonction le 20 Juin 2011 Associé : RYST Xavier en fonction le 20 Juin 2011 Associé : ORLANDO Nicolas en fonction le 20 Juin 2011 Associé : AUTEGARDEN Jean Eric en fonction le 20 Juin 2011 Associé : JAMARD Fabienne en fonction le 20 Juin 2011 Associé : MENDRAS Brigitte en fonction le 20 Juin 2011 Associé : DUPAIGNE Véronique en fonction le 20 Juin 2011 Associé : DUFLO Violaine en fonction le 20 Juin 2011 Associé : FAURIEL Isabelle en fonction le 20 Juin 2011 Associé : FLAK Alain en fonction le 20 Juin 2011 Associé : DAUDET Sophie en fonction le 20 Juin 2011 Associé : LAHAUSSE Catherine en fonction le 20 Juin 2011 Associé : BAUDREUX Alain en fonction le 20 Juin 2011 Associé : SELMI Henri en fonction le 20 Juin 2011 Associé : TOUBOUL Corinne en fonction le 20 Juin 2011 Associé : RENARD Philippe en fonction le 20 Juin 2011 Associé gérant : LAQUEILLE Xavier en fonction le 20 Juin 2011