MME Charlotte VERHAEGHE
Directeur général de GENERALE BISCUIT GLICO-FRANCE
MME Charlotte VERHAEGHE a 50 ans ( naissance en 1974), elle est Directeur général de la société GENERALE BISCUIT GLICO-FRANCE
MME Charlotte VERHAEGHE peut être contacté au siège de la société GENERALE BISCUIT GLICO-FRANCE par courrier à l'adresse GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE ZONE INDUSTRIELLE DE GAZINET AVENUE SALVADOR ALLENDE 33610 CESTAS FRANCE
La société GENERALE BISCUIT GLICO-FRANCE est principalement dirigée par MME Charlotte VERHAEGHE qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros alimentaire non spécialisé ,grossiste, vendeur en gros, grossiste de produits alimentaires, vendeur de produits alimentaires en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4639B (Commerce de gros alimentaire non spécialisé), les activités sont :
- Commerce de gros alimentaire non spécialisé
La société GENERALE BISCUIT GLICO-FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/12/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32403152500045.
- M Etienne BORIS, Commissaire aux comptes suppléant (1956) depuis le 31 octobre 2015
- M Laurent DANTAN, Commissaire aux comptes suppléant (1966) depuis le 31 octobre 2015
- M Markus ENGLER, Administrateur (1969) depuis le 31 octobre 2015
- M Mikio KUSAMA, Administrateur (1948) depuis le 29 avril 2008
- M Romeo LACERDA NETO, Président du conseil d`administration (1968) depuis le 11 février 2017
- M Satoru HOTTA, Administrateur (1957) depuis le 17 août 2012
- M Takechika YOSHIDA, Administrateur (1969) depuis le 20 mars 2010
- MME Charlotte VERHAEGHE, Directeur général (1974) depuis le 20 octobre 2016
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société GENERALE BISCUIT GLICO-FRANCE est de 61 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 76 ans.
Anciens dirigeants :
- M Albert MATHIEU, Président (1966) du 30 octobre 2013 au 11 février 2017
- M Georges CASALA, Président-directeur général (1941) du 27 avril 2004 au 20 mars 2010
- M Georges CASALA, Administrateur (1941) du 07 octobre 2008 au 20 mars 2010
- M Georges CASALA, Président-directeur général (1941) du 20 mars 2010 au 30 octobre 2010
- M Jean-Claude AUSTRY, Administrateur (1952) du 27 avril 2004 au 30 octobre 2010
- M Jean-Pierre CABRI, Administrateur (1971) du 28 mai 2014 au 31 octobre 2015
- M Jonathan LAMONT, Administrateur (1966) du 30 octobre 2010 au 09 février 2012
- M Kentaro OKABE, Administrateur (1952) du 21 mars 2006 au 29 avril 2008
- M Kjell RUTH, Administrateur (1960) du 09 février 2012 au 28 mai 2014
- M Masahiro AZUMI, Administrateur (1942) du 30 octobre 2010 au 17 août 2012
- M Mitsutomo HARA, Administrateur (1939) du 23 octobre 2007 au 30 octobre 2010
- M Pascal BOURDIN, Président-directeur général (1961) du 30 octobre 2010 au 30 octobre 2013
- M Shigeru WATANABE, Administrateur (1958) du 27 avril 2004 au 20 mars 2010
Dirigeants personne morale:
- Cabinet CADERAS-MARTIN, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 31 octobre 2015
- GENERALE BISCUIT, Administrateur depuis le 31 octobre 2015
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 31 octobre 2015
- GENERALE BISCUIT, Administrateur du 27 avril 2004 au 01 juin 2004
- GENERALE BISCUIT, Administrateur du 07 octobre 2008 au 17 août 2012
- GENERALE BISCUIT, Administrateur du 17 août 2012 au 30 août 2012
- GENERALE BISCUIT, Administrateur du 30 août 2012 au 30 octobre 2013
- GENERALE BISCUIT, Administrateur du 30 octobre 2013 au 31 octobre 2015
- GENERALE DE BISCUIT, Administrateur du 01 juin 2004 au 07 octobre 2008
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GENERALE BISCUIT GLICO-FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | GENERALE BISCUIT GLICO-FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 324031525 | |
Numéro interne du siège | 00045 | |
Adresse | 6 AV REAUMUR 92140 CLAMART | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 27 juin 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 1 525 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 mars 1982 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 47 265 000,00 | |
Résultat net | 3 030 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4639B : Commerce de gros alimentaire non spécialisé | |
Activité principale de l'entreprise | 4639B : Commerce de gros alimentaire non spécialisé | |
Activité principale | 4639B | |
Première activité | 4639B | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de produits alimentaires, vendeur de produits alimentaires en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 11 330 000 |
Immobilisation incorporelle | 635 000 |
Immobilisation corporelle | 10 695 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 27 912 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 8 969 000 |
Placement | 18 943 000 |
Total Actif | 39 242 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 21 318 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 90 000 |
Dette | 17 835 000 |
Total Passif | 39 242 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 47 265 000 |
Produit d'exploitation | 47 275 000 |
Charge d'exploitation | 42 653 000 |
Résultat d'exploitation | 4 622 000 |
Produit financier net | 870 |
Charge financière | 2 000 |
Résultat financier | -870 |
Résultat courrant | 4 622 000 |
Produit exceptionnel | 16 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 16 000 |
Résultat net | 3 030 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32403152500045 | GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE 6 AVENUE REAUMUR 92140 CLAMART FRANCE |
32403152500037 | GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE ZONE INDUSTRIELLE DE GAZINET AVENUE SALVADOR ALLENDE 33610 CESTAS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 02410 Biscotteries biscuiteries chocolateries
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01624 Commerces de gros confiserie chocolaterie
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01534 Industrie et commerce en gros des viandes
- 00044 Industries chimiques
Commissaire aux comptes titulaire : MARTIN François. Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet MAZARS & GUERARD modification le 26 Juin 2007. Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet CADERAS-MARTIN. Commissaire aux comptes suppléant : GRISON Denis. Administrateur : GENERALE BISCUIT représenté par ROUSSEL Stéphane modification le 10 Août 2006. Administrateur : AUSTRY Jean-Claude André Pierre. Administrateur : WATANABE Shigeru. Président directeur général et administrateur : CASALA Georges Michel. Administrateur : HARA Mitsutomo modification le 10 Janvier 2008. Administrateur : KUSAMA Mikio en fonction le 07 Mars 2008.
Commissaire aux comptes titulaire : MARTIN François. Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet CADERAS-MARTIN. Administrateur : GENERALE BISCUIT représenté par ROUSSEL Stéphane modification le 10 Août 2006. Administrateur : AUSTRY Jean-Claude André Pierre. Administrateur : WATANABE Shigeru. Président directeur général et administrateur : CASALA Georges Michel. Administrateur : HARA Mitsutomo modification le 10 Janvier 2008. Administrateur : KUSAMA Mikio en fonction le 07 Mars 2008. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 16 Septembre 2008. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 16 Septembre 2008.
Commissaire aux comptes titulaire : MARTIN François Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet CADERAS-MARTIN Administrateur : GENERALE BISCUIT représenté par ROUSSEL Stéphane modification le 10 Août 2006 Administrateur : AUSTRY Jean-Claude André Pierre Président directeur général et administrateur : CASALA Georges Michel Administrateur : HARA Mitsutomo modification le 10 Janvier 2008 Administrateur : KUSAMA Mikio en fonction le 07 Mars 2008 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 16 Septembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 16 Septembre 2008 Administrateur : YOSHIDA Takechika en fonction le 18 Mars 2010
Commissaire aux comptes titulaire : MARTIN François Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet CADERAS-MARTIN Administrateur : GENERALE BISCUIT représenté par ROUSSEL Stéphane modification le 10 Août 2006 Administrateur : HARA Mitsutomo modification le 10 Janvier 2008 Administrateur : KUSAMA Mikio en fonction le 07 Mars 2008 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 16 Septembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 16 Septembre 2008 Administrateur : YOSHIDA Takechika en fonction le 18 Mars 2010 Administrateur : LAMONT Jonathan en fonction le 22 Octobre 2010 Président directeur général et administrateur : BOURDIN Pascal en fonction le 22 Octobre 2010
Commissaire aux comptes titulaire : MARTIN François Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet CADERAS-MARTIN Administrateur : GENERALE BISCUIT représenté par ROUSSEL Stéphane modification le 10 Août 2006 Administrateur : KUSAMA Mikio en fonction le 07 Mars 2008 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 16 Septembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 16 Septembre 2008 Administrateur : YOSHIDA Takechika en fonction le 18 Mars 2010 Administrateur : LAMONT Jonathan en fonction le 22 Octobre 2010 Président directeur général et administrateur : BOURDIN Pascal en fonction le 22 Octobre 2010 Administrateur : AZUMI Masahiro en fonction le 22 Octobre 2010
Commissaire aux comptes titulaire : MARTIN François Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet CADERAS-MARTIN Administrateur : GENERALE BISCUIT représenté par ROUSSEL Stéphane modification le 06 Janvier 2011 Administrateur : KUSAMA Mikio en fonction le 07 Mars 2008 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 16 Septembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 16 Septembre 2008 Administrateur : YOSHIDA Takechika en fonction le 18 Mars 2010 Président directeur général et administrateur : BOURDIN Pascal modification le 26 Novembre 2010 Administrateur : AZUMI Masahiro en fonction le 22 Octobre 2010 Administrateur : RUTH Kjell en fonction le 07 Février 2012
Commissaire aux comptes titulaire : MARTIN François Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet CADERAS-MARTIN Administrateur : GENERALE BISCUIT représenté par NIJS Jeroen Michel Jozef modification le 14 Août 2012 Administrateur : KUSAMA Mikio en fonction le 07 Mars 2008 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 16 Septembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 16 Septembre 2008 Administrateur : YOSHIDA Takechika en fonction le 18 Mars 2010 Président directeur général et administrateur : BOURDIN Pascal modification le 26 Novembre 2010 Administrateur : RUTH Kjell en fonction le 07 Février 2012 Administrateur : HOTTA Satoru en fonction le 14 Août 2012
Commissaire aux comptes titulaire : MARTIN François Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet CADERAS-MARTIN Administrateur : GENERALE BISCUIT représenté par LANCIEN Nicolas modification le 28 Octobre 2013 Administrateur : KUSAMA Mikio en fonction le 07 Mars 2008 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 16 Septembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 16 Septembre 2008 Administrateur : YOSHIDA Takechika en fonction le 18 Mars 2010 Administrateur : RUTH Kjell en fonction le 07 Février 2012 Administrateur : HOTTA Satoru en fonction le 14 Août 2012 Président Directeur général Administrateur : MATHIEU Albert en fonction le 28 Octobre 2013
Commissaire aux comptes titulaire : MARTIN François Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet CADERAS-MARTIN Administrateur : GENERALE BISCUIT représenté par LANCIEN Nicolas modification le 28 Octobre 2013 Administrateur : KUSAMA Mikio en fonction le 07 Mars 2008 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 16 Septembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 16 Septembre 2008 Administrateur : YOSHIDA Takechika en fonction le 18 Mars 2010 Administrateur : HOTTA Satoru en fonction le 14 Août 2012 Président Directeur général Administrateur : MATHIEU Albert en fonction le 28 Octobre 2013 Administrateur : CABRI Jean-Pierre en fonction le 26 Mai 2014
Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet CADERAS-MARTIN modification le 29 Octobre 2015 Administrateur : GENERALE BISCUIT représenté par GARREAU Sabine modification le 29 Octobre 2015 Administrateur : KUSAMA Mikio en fonction le 17 Décembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 17 Décembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 17 Décembre 2014 Administrateur : YOSHIDA Takechika en fonction le 17 Décembre 2014 Administrateur : HOTTA Satoru en fonction le 17 Décembre 2014 Président Directeur général Administrateur : MATHIEU Albert modification le 17 Décembre 2014 Administrateur : ENGLER Markus en fonction le 29 Octobre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : DANTAN Laurent en fonction le 29 Octobre 2015
Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet CADERAS-MARTIN modification le 29 Octobre 2015 ; Administrateur : GENERALE BISCUIT représenté par GARREAU Sabine modification le 29 Octobre 2015 ; Administrateur : KUSAMA Mikio en fonction le 17 Décembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 17 Décembre 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 17 Décembre 2014 ; Administrateur : YOSHIDA Takechika en fonction le 17 Décembre 2014 ; Administrateur : HOTTA Satoru en fonction le 17 Décembre 2014 ; Administrateur : ENGLER Markus en fonction le 29 Octobre 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : DANTAN Laurent en fonction le 29 Octobre 2015 ; Directeur général : BONNET Charlotte en fonction le 17 Octobre 2016 ; Président du conseil d'administration Administrateur : LACERDA NETO Romeo en fonction le 09 Février 2017
Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet CADERAS-MARTIN modification le 29 Octobre 2015 ; Administrateur : GENERALE BISCUIT représenté par GARREAU Sabine modification le 29 Octobre 2015 ; Administrateur : KUSAMA Mikio en fonction le 17 Décembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 17 Décembre 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 17 Décembre 2014 ; Administrateur : ENGLER Markus en fonction le 29 Octobre 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : DANTAN Laurent en fonction le 29 Octobre 2015 ; Directeur général : BONNET Charlotte en fonction le 17 Octobre 2016 ; Président du conseil d'administration Administrateur : LACERDA NETO Romeo en fonction le 09 Février 2017 ; Administrateur : ARII Toshihide en fonction le 18 Août 2017 ; Administrateur : WADA Ryusuke en fonction le 18 Août 2017
Directeur général : VERHAEGHE Charlotte ; Président du conseil d'administration, Administrateur : LACERDA NETO Romeo ; Administrateur : WADA Ryusuke ; Administrateur : GENERALE BISCUITGARREAU Sabine ; Administrateur : YOSHIMOCHI Shingo ; Administrateur : ENGLER Markus ; Administrateur : TOBITA Shuji ; Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet CADERAS-MARTIN ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne ; Commissaire aux comptes suppléant : DANTAN Laurent
Directeur général : VERHAEGHE Charlotte ; Président du conseil d'administration, Administrateur : LACERDA NETO Romeo ; Administrateur : WADA Ryusuke ; Administrateur : GENERALE BISCUITGARREAU Sabine ; Administrateur : YOSHIMOCHI Shingo ; Administrateur : ENGLER Markus ; Administrateur : TOBITA Shuji ; Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet CADERAS-MARTIN ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président du conseil d'administration, Administrateur : LACERDA NETO Romeo ; Directeur général : PRESTAT Charlotte ; Administrateur : WADA Ryusuke ; Administrateur : GENERALE BISCUITANDRIES Andreas ; Administrateur : YOSHIMOCHI Shingo ; Administrateur : ENGLER Markus ; Administrateur : TOBITA Shuji ; Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet CADERAS-MARTIN ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président du conseil d'administration, Directeur général : PRESTAT Charlotteà; Administrateur : WADA Ryusukeà; Administrateur : GENERALE BISCUITANDRIES Andreasà; Administrateur : YOSHIMOCHI Shingoà; Administrateur : ENGLER Markusà; Administrateur : TOBITA Shujià; Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet CADERAS-MARTINà; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président du conseil d'administration, Directeur général : PRESTAT Charlotteà; Administrateur : WADA Ryusukeà; Administrateur : GENERALE BISCUITANDRIES Andreasà; Administrateur : YOSHIMOCHI Shingoà; Administrateur : TOBITA Shujià; Administrateur : MAXIMOVA Hristinaà; Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet CADERAS-MARTINà; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président du conseil d\'administration, Directeur général : PRESTAT Charlotte ; Administrateur : WADA Ryusuke ; Administrateur : GENERALE BISCUITANDRIES Andreas ; Administrateur : TOBITA Shuji ; Administrateur : MAXIMOVA Hristina ; Administrateur : MATSUMOTO Kazuto ; Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet CADERAS-MARTIN ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président du conseil d\'administration, Directeur général : ZIMMERMANN Maximilien ; Administrateur : WADA Ryusuke ; Administrateur : GENERALE BISCUITANDRIES Andreas ; Administrateur : TOBITA Shuji ; Administrateur : MAXIMOVA Hristina ; Administrateur : MATSUMOTO Kazuto ; Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet CADERAS-MARTIN ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président du conseil d\'administration, Directeur général : ZIMMERMANN Maximilien ; Administrateur : WADA Ryusuke ; Administrateur : GENERALE BISCUITGARREAU Sabine ; Administrateur : TOBITA Shuji ; Administrateur : MAXIMOVA Hristina ; Administrateur : MATSUMOTO Kazuto ; Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet CADERAS-MARTIN ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président du conseil d\'administration, Directeur général : VITALE Anne, Caroline ; Administrateur : WADA Ryusuke ; Administrateur : GENERALE BISCUITGARREAU Sabine ; Administrateur : TOBITA Shuji ; Administrateur : MATSUMOTO Kazuto ; Administrateur : VITALE Anne ; Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet CADERAS-MARTIN ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT