M Laurent PARKER
Gérant de LA SOCIETE PONTOISIENNE DE GESTION, D'ORGANISATION ET D'INVESTISSEMENT
M Laurent PARKER a 55 ans ( naissance en 1967), est Gérant de la société LA SOCIETE PONTOISIENNE DE GESTION, D'ORGANISATION ET D'INVESTISSEMENT
M Laurent PARKER peut être contacté au siège de la société LA SOCIETE PONTOISIENNE DE GESTION, D'ORGANISATION ET D'INVESTISSEMENT par courrier à l'adresse SOC PONTOISIENNE GESTION ORGANIS POGESI 208 AVENUE MAURICE BISHOP 97200 FORT DE FRANCE FRANCE
La société LA SOCIETE PONTOISIENNE DE GESTION, D'ORGANISATION ET D'INVESTISSEMENT est principalement dirigée par M Laurent PARKER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société LA SOCIETE PONTOISIENNE DE GESTION, D'ORGANISATION ET D'INVESTISSEMENT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/02/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32408518200057.
- M Antoine QUILES, Gérant (1961) depuis le 11 novembre 2016
Anciens dirigeants :
- M Gilbert LENOIR, Gérant (1939) du 19 janvier 2005 au 08 mars 2005
- M Jean-Pierre COURTALIN, Gérant (1945) du 14 mai 2011 au 11 novembre 2016
- M Laurent PARKER, Gérant (1967) du 19 février 2011 au 14 mai 2011
- MME Sylvie LENOIR, Gérant (1962) du 08 mars 2005 au 19 février 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LA SOCIETE PONTOISIENNE DE GESTION, D'ORGANISATION ET D'INVESTISSEMENT | |
Sigle de l'entreprise | POGESI | |
Entrepreneurs individuels | LA SOCIETE PONTOISIENNE DE GESTION, D'ORGANISATION ET D'INVESTISSEMENT | |
Identifiant de l'entreprise | 324085182 | |
Numéro interne du siège | 00057 | |
Adresse | 105 RUE DES MOINES 75017 PARIS 17 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 10 décembre 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 février 1982 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 20 160,00 | |
Résultat net | 10 313,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 57 658 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 34 552 |
Placement | 23 106 |
Total Actif | 57 658 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -185 149 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 242 807 |
Total Passif | 57 658 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 20 160 |
Produit d'exploitation | 20 160 |
Charge d'exploitation | 8 067 |
Résultat d'exploitation | 12 093 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 2 |
Résultat financier | -2 |
Résultat courrant | 12 091 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 10 313 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32408518200057 | SOC PONTOISIENNE GESTION ORGANIS 105 RUE DES MOINES 75017 PARIS FRANCE |
32408518200024 | SOC PONTOISIENNE GESTION ORGANIS POGESI 208 AVENUE MAURICE BISHOP 97200 FORT DE FRANCE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Gérant partant : Parker, Laurent, nomination du Gérant : Courtalin, Jean-Pierre
Gérant partant : Courtalin, Jean-Pierre, nomination du Gérant : Quilès, Antoine