M Ludovic DELATTRE
Administrateur de INFONFRAN
M Ludovic DELATTRE a 59 ans ( naissance en 1965), est Administrateur de la société INFONFRAN
M Ludovic DELATTRE peut être contacté au siège de la société INFONFRAN par courrier à l'adresse INFONFRAN 45 RUE LOUIS BLANC 92400 COURBEVOIE FRANCE
La société INFONFRAN est principalement dirigée par M Ludovic DELATTRE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société INFONFRAN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/12/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32425201400026.
- M Bernard JAMME, Administrateur (1956) depuis le 17 février 2004
- M Jean-Paul TOUTAIN, Administrateur (1947) depuis le 15 janvier 2008
- M Ludovic DELATTRE, Administrateur (1965) depuis le 17 février 2004
- M Philippe VALLADE, Administrateur (1952) depuis le 17 février 2004
- M Serge SANNIER, Administrateur (1958) depuis le 17 février 2004
- M Serge SANNIER, Président (1953) depuis le 15 janvier 2008
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société INFONFRAN est de 69 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 77 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gerard BRIOLET, Président (1948) du 17 février 2004 au 15 janvier 2008
- MME Jeanne ROUSSEL, Administrateur (1950) du 17 février 2004 au 22 janvier 2008
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | INFONFRAN | |
Entrepreneurs individuels | INFONFRAN | |
Identifiant de l'entreprise | 324252014 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 45 RUE LOUIS BLANC 92400 COURBEVOIE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 juin 1996 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement d'intérêt économique (GIE) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1982 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
32425201400026 | INFONFRAN 45 RUE LOUIS BLANC 92400 COURBEVOIE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Administrateur : BRIOLET GERARD radiation le 14 Décembre 2007. Administrateur : TOUTAIN Jean-Paul en fonction le 14 Décembre 2007.
Contrôleur des comptes : JAMME Bernard modification le 13 Décembre 2007. Membre exonéré des dettes antérieures à son entrée : représenté par FONDERIES FRAISSE SA. Président : SANNIER Serge Georges Marius modification le 13 Décembre 2007. Membre du g. i. e. : INOXYDA en fonction le 25 Octobre 2001. Membre du g. i. e. : SENARD - FONDERIE - MECANIQUE en fonction le 12 Février 2003. Membre du g. i. e. : FONDERIES DE LA SCARPE en fonction le 23 Avril 2003. Administrateur : DELATTRE Ludovic en fonction le 30 Janvier 2004. Contrôleur de gestion : HENRY Amédée en fonction le 13 Décembre 2007. Administrateur : TOUTAIN Jean-Paul en fonction le 14 Décembre 2007.
Contrôleur des comptes : JAMME Bernard modification le 13 Décembre 2007. Président : BRIOLET Gerard Pierre radiation le 13 Décembre 2007. Contrôleur de gestion : SIMONI Andre radiation le 13 Décembre 2007. Président : SANNIER Serge Georges Marius modification le 13 Décembre 2007. Contrôleur des comptes : FRANCE Claude Pierre radiation le 13 Décembre 2007. Contrôleur de gestion : HENRY Amédée en fonction le 13 Décembre 2007 .
Contrôleur des comptes : JAMME Bernard modification le 13 Décembre 2007 ; Membre : FONDERIES FRAISSE SA ; Liquidateur : SANNIER Serge Georges Marius modification le 02 Mai 2018 ; Membre : INOXYDA en fonction le 25 Octobre 2001 ; Membre : SENARD - FONDERIE - MECANIQUE en fonction le 12 Février 2003 ; Membre : FONDERIES DE LA SCARPE en fonction le 23 Avril 2003 ; Contrôleur de gestion : HENRY Amédée en fonction le 13 Décembre 2007 ; Administrateur : TOUTAIN Jean-Paul en fonction le 14 Décembre 2007