M Vincent ABRIEU
Gérant de GROUPE CARDIOLOGIQUE DU RHONE
M Vincent ABRIEU a 68 ans ( naissance en 1956), est Gérant de la société GROUPE CARDIOLOGIQUE DU RHONE
M Vincent ABRIEU peut être contacté au siège de la société GROUPE CARDIOLOGIQUE DU RHONE par courrier à l'adresse GROUPE CARDIOLOGIQUE DU RHONE 1750 CHEMIN DU LAVARIN 84000 AVIGNON FRANCE, par téléphone au 0432740521 ou par fax au 04Â 90Â 85Â 03Â 19
La société GROUPE CARDIOLOGIQUE DU RHONE est principalement dirigée par M Vincent ABRIEU qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau ,société de photocopies, imprimerie numérique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8219Z (Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau), les activités sont :
- Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau
- Cette sous-classe comprend diverses activités de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Les activités de photocopie/impression de documents classées ici concernent uniquement des activités d'impres
- la préparation de documents
- la révision ou la correction de documents
- la frappe et le traitement de texte
- les services de secrétariat, y compris gestion de dossiers et archivage
- la transcription de documents
- la rédaction de lettres et de curriculum vitae
- la location de boîtes aux lettres et d'autres services postaux et de courrier, tels que le tri préalable, l'adressage, etc(à l'exclusion du publipostage)
- la photocopie
- la duplication
- le tirage de plansd'autres services de reproduction de documents n'offrant pas de services d'impression (impression offset, impression-minute, services de pré-presse)
- les activités de routage et la messagerie urbaine de la presse
Mais sont exclues les activités :
- l'impression de documents (impression offset, impression numérique en grands tirages, etc.) (cf.18.12Z)
- les activités de pré-presse (cf18.13Z)
- le publipostage (cf73.11Z)
- les services de sténographie spécialisés, tels que la transcription des délibérations des tribunaux (cf82.99Z)
La société GROUPE CARDIOLOGIQUE DU RHONE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/06/1982 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32434769900054.
- M Vincent ABRIEU, Gérant (1956) depuis le 19 janvier 2005
- M Vincent MAZOYER, Gérant (1957) depuis le 05 novembre 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société GROUPE CARDIOLOGIQUE DU RHONE est de 68 ans. Le plus jeune à 67 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gilles BIGI, Associé-gérant (1955) du 10 mars 2009 au 05 novembre 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GROUPE CARDIOLOGIQUE DU RHONE | |
Entrepreneurs individuels | GROUPE CARDIOLOGIQUE DU RHONE | |
Identifiant de l'entreprise | 324347699 | |
Numéro interne du siège | 00054 | |
Adresse | 1117 CHE DU LAVARIN 84000 AVIGNON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 28 octobre 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 15 février 1982 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité principale de l'entreprise | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | |
Synonyme | société de photocopies, imprimerie numérique | |
Principal | société de photocopies et d'impression |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
32434769900054 | GROUPE CARDIOLOGIQUE DU RHONE 1117 CHEMIN DU LAVARIN 84000 AVIGNON FRANCE |
32434769900039 | GROUPE CARDIOLOGIQUE DU RHONE 1750 CHEMIN DU LAVARIN 84000 AVIGNON FRANCE |
32434769900062 | GROUPE CARDIOLOGIQUE DU RHONE 325 AVENUE CHARLES DE GAULLE 30133 LES ANGLES FRANCE |
32434769900047 | GROUPE CARDIOLOGIQUE DU RHONE 113 BOULEVARD ROGER RICCA 84700 SORGUES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 20 22 04 22 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-avignon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Max , BOQUIEN Xavier-Philippe
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, 8h-11h et 14 h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 01611 Communication écrite directe
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02683 Portage de presse
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00706 Reprographie
Gérant(e) : ABRIEU Vincent. Gérant associé : BIGI Gilles.
Co-Gérant : MAZOYER Vincent Co-gérant associé : ABRIEU Vincent
Gérant, Associé : MAZOYER Vincent Gérant : ABRIEU Vincent
Gérant, Associé indéfiniment responsable : ABRIEU Vincent ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MAZOYER Vincent
Gérant, Associé indéfiniment responsable : MAZOYER Vincent ; Associé indéfiniment responsable, Gérant : DECROIX DAVID
Gérant, Associé indéfiniment responsable : DECROIX David ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BAILLOEUIL Olivier
Gérant, Associé indéfiniment responsable : DECROIX David ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BAILLOEUIL Olivier ; Associé indéfiniment responsable : RICA Oana, Maria
Gérant, Associé indéfiniment responsable : DECROIX David ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BAILLOEUIL Olivier