M Jean DARRE
Président de E.S.N. SAS
M Jean DARRE a 74 ans ( naissance en 1950), est Président de la société E.S.N. SAS
M Jean DARRE peut être contacté au siège de la société E.S.N. SAS par courrier à l'adresse E S N SAS RUE MARCEL DORET 62100 CALAIS FRANCE, par téléphone au 0321964392 ou par fax au 03Â 21Â 97Â 34Â 28
La société E.S.N. SAS est principalement dirigée par M Jean DARRE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'isolation ,isolation
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4329A (Travaux d'isolation), les activités sont :
- Travaux d'isolation
- les travaux d'isolation thermique, acoustique et antivibrations
La société E.S.N. SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/05/1982 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32441838300018.
- M Noel EVERAERE, Président (1959) depuis le 07 août 2010
Anciens dirigeants :
- M Dominique MARCOURT, Directeur général (1952) du 07 août 2010 au 03 septembre 2014
- M Eric GORRE, Administrateur (1967) du 19 janvier 2005 au 02 octobre 2009
- M Georges GORRE, Président (1943) du 19 janvier 2005 au 02 octobre 2009
- M Jean DARRE, Président (1950) du 19 janvier 2005 au 02 octobre 2009
- M Jean DARRE, Président (1950) du 02 octobre 2009 au 07 août 2010
- M Noel EVERAERE, Directeur général (1959) du 19 janvier 2005 au 02 octobre 2009
- MME Annie GORRE, Administrateur (1944) du 19 janvier 2005 au 02 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
- COMPTEXXIA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 août 2015
- RECO REVISIONS CONTROLES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 22 août 2015
- KPMG AUDIT NORD, Commissaire aux comptes titulaire du 18 juin 2015 au 22 août 2015
- KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE, Commissaire aux comptes suppléant du 18 juin 2015 au 22 août 2015
RUE MARCEL DORET
62100 CALAIS
Téléphone : 0321964392 Société
E.S.N. SAS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | E.S.N. SAS | |
Entrepreneurs individuels | E.S.N. SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 324418383 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | RUE MARCEL DORET 62100 CALAIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 avril 1982 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 avril 1982 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 1 971 000,00 | |
Résultat net | -244 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4329A : Travaux d'isolation | |
Activité principale de l'entreprise | 4329A : Travaux d'isolation | |
Activité principale | 4329A | |
Première activité | 4322B | |
Deuxième activité | 4329A | |
Troisième activité | 4391B | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'isolation | |
Synonyme | isolation | |
Principal | isolation |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 23 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 23 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 664 000 |
Stock | 80 000 |
Avance | 0 |
Créance | 448 000 |
Placement | 136 000 |
Total Actif | 687 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -2 546 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 37 000 |
Dette | 3 196 000 |
Total Passif | 687 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 971 000 |
Produit d'exploitation | 2 023 000 |
Charge d'exploitation | 2 352 000 |
Résultat d'exploitation | -330 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 1 000 |
Résultat financier | 280 |
Résultat courrant | -330 000 |
Produit exceptionnel | 123 000 |
Charges exceptionnelles | 38 000 |
Résultat exceptionnel | 85 000 |
Résultat net | -244 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32441838300018 | E S N SAS RUE MARCEL DORET 62100 CALAIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 21 87 47 67 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-boulognesurmer.fr.
Les greffiers sont : HAU christine , MARQUET-PAQUIER Thierry , PIDOU Laurence
Le greffe est ouvert 10h00 Ã 12h00 et 14h00 Ã 16h00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00804 VRP
Président de la société : EVERAERE Noël Directeur général : MARCOURT Dominique Michel Pierre Commissaire aux comptes titulaire : K.P.M.G FIDUCIAIRE DE FRANCE Commissaire aux comptes suppléant : DEROY Jean-François
Président de la société : EVERAERE Noël Directeur général : MARCOURT Dominique Michel Pierre Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT NORD Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, désignant administrateur Maître VANDYCKE Bertrand 526, rue Louis Herbeaux - 59140 Dunkerque avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, mandataire judiciaire Maître DELEZENNE Alexandre 64, boulevard la Fayette - 62100 Calais . Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
Président : EVERAERE Noël Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT NORD Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE
Président : EVERAERE Noël Commissaire aux comptes titulaire : COMPTEXXIA (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : RECO REVISIONS CONTROLES (SARL)
Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire , désignant liquidateur Maître Alexandre DELEZENNE 64, boulevard la Fayette - 62100 Calais . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com à l'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.