M Leon BERTRAND
Administrateur de BERTRAND FINANCES
M Leon BERTRAND a 100 ans ( naissance en 1922), est Administrateur de la société BERTRAND FINANCES
M Leon BERTRAND peut être contacté au siège de la société BERTRAND FINANCES par courrier à l'adresse BERTRAND FINANCES 20 AVENUE DE VERDUN 88160 LE THILLOT FRANCE, par téléphone au 0329611313 ou par fax au 03Â 29Â 25Â 97Â 04
La société BERTRAND FINANCES est principalement dirigée par M Leon BERTRAND qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires ,fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires), les activités sont :
- Fonds de placement et entités financières similaires
- Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d'autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d'actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques
- les sociétés d'investissement à capital variable
- les sociétés d'investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat d'agence
- les fonds communs de placement
Mais sont exclues les activités :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cfla sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf64.20Z)
- les caisses de retraite (cf65.30Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf84.30B)
La société BERTRAND FINANCES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/06/1982 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32459363100017.
- M Christophe BERTRAND, Directeur général (1975) depuis le 05 juin 2015
- M Guy BERTRAND, Président (1954) depuis le 13 mars 2010
- M Jean-Marc LEMOINE, Commissaire aux comptes suppléant (1966) depuis le 05 juin 2015
- MME Marie-Therese BERTRAND, Directeur général (1955) depuis le 04 mai 2004
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société BERTRAND FINANCES est de 60 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Guy BERTRAND, Président (1954) du 30 mars 2004 au 13 mars 2010
- M Leon BERTRAND, Administrateur (1922) du 30 mars 2004 au 06 avril 2004
- M Luc BERTRAND, Administrateur (1950) du 30 mars 2004 au 06 avril 2004
- MME Marie-Therese BERTRAND, Directeur général (1955) du 06 avril 2004 au 04 mai 2004
- MME Simone BERTRAND, Administrateur (1925) du 30 mars 2004 au 06 avril 2004
Dirigeants personne morale:
- CFGS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 05 juin 2015
- EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 05 juin 2015
- EXPERTIS PARTENAIRES ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 05 juin 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BERTRAND FINANCES | |
Entrepreneurs individuels | BERTRAND FINANCES | |
Identifiant de l'entreprise | 324593631 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 20 AV DE VERDUN 88160 LE THILLOT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 mai 1982 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 mai 1982 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 513 382,00 | |
Résultat net | 285 889,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Fonds de placement et entités financières similaires | |
Synonyme | fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 1 368 760 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 008 |
Immobilisation financière | 1 367 752 |
Actif circulant net | 1 784 938 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 778 752 |
Placement | 6 186 |
Total Actif | 3 153 697 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 662 780 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 490 917 |
Total Passif | 3 153 697 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 513 382 |
Produit d'exploitation | 515 470 |
Charge d'exploitation | 456 994 |
Résultat d'exploitation | 58 476 |
Produit financier net | 275 442 |
Charge financière | 11 869 |
Résultat financier | 263 574 |
Résultat courrant | 322 051 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 285 889 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32459363100017 | BERTRAND FINANCES 20 AVENUE DE VERDUN 88160 LE THILLOT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 29 34 33 76 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-epinal.fr.
Les greffiers sont : DUPIRE Pierre-Alexandre , BABELOT Brigitte
Le greffe est ouvert 8h30 Ã 12h/13h30 Ã 16h
- 02120 Banques
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président : BERTRAND Guy, Gabriel Directeur général : BERTRAND Marie-Thérèse né(e) PERRIN Commissaire aux comptes titulaire : CFGS AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : LEMOINE Jean-Marc
Président : BERTRAND Guy, Gabriel Directeur général : BERTRAND Marie-Thérèse né(e) PERRIN Commissaire aux comptes titulaire : CFGS AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : LEMOINE Jean-Marc Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTIS PARTENAIRES ET ASSOCIES (SA) Commissaire aux comptes suppléant : EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL (SA)
Président : BERTRAND Guy, Gabriel Directeur général : BERTRAND Marie-Thérèse né(e) PERRIN Directeur général : BERTRAND Christophe Commissaire aux comptes titulaire : CFGS AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : LEMOINE Jean-Marc Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTIS PARTENAIRES ET ASSOCIES (SA) Commissaire aux comptes suppléant : EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL (SA)
Président : BERTRAND Guy, Gabriel ; Directeur général : BERTRAND Marie-Thérèse né(e) PERRIN ; Directeur général : BERTRAND Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : CFGS AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : LEMOINE Jean-Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTIS PARTENAIRES ET ASSOCIES (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL (SA)
Président : BERTRAND Guy, Gabriel ; Directeur général : BERTRAND Marie-Thérèse né(e) PERRIN ; Directeur général : BERTRAND Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : CFGS AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : LEMOINE Jean-Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : JPG EXPERTISE (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE LORRAINE (SAS)