M Frederic JURAMIE
Administrateur de LES PRODUITS DU SOLEIL SA
M Frederic JURAMIE a 55 ans ( naissance en 1969), est Administrateur de la société LES PRODUITS DU SOLEIL SA
M Frederic JURAMIE peut être contacté au siège de la société LES PRODUITS DU SOLEIL SA par courrier à l'adresse LES PRODUITS DU SOLEIL SA ZONE INDUSTRIELLE ROUTE D AUCH 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE FRANCE, par téléphone au 0562663013 ou par fax au 01Â 46Â 86Â 32Â 73
La société LES PRODUITS DU SOLEIL SA est principalement dirigée par M Frederic JURAMIE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes ,grossiste, vendeur en gros, grossiste de fruits, vendeur de fruits en gros, grossiste de légumes, vendeur de légumes en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4631Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes), les activités sont :
- Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
- le commerce de gros de fruits et légumes frais
- le commerce de gros de fruits et légumes en conserve
La société LES PRODUITS DU SOLEIL SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/09/1982 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32491628700034.
- M Frederic JURAMIE, Président du conseil d`administration (1969) depuis le 15 avril 2017
- M Olivier JACOUT, Administrateur (1952) depuis le 02 mars 2004
- M Thierry JACOUT, Directeur général (1961) depuis le 02 mars 2004
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société LES PRODUITS DU SOLEIL SA est de 63 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- M Denis FOURNIER, Président (1951) du 02 mars 2004 au 15 avril 2017
Dirigeants personne morale:
- GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 15 avril 2017
- IGEC INSTITUT DE GESTION ET D EXPERTISE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 15 avril 2017
RTE D'AUCH
82500 BEAUMONT DE LOMAGNE
Téléphone : 0562663013 Société
LES PRODUITS DU SOLEIL SA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LES PRODUITS DU SOLEIL SA | |
Entrepreneurs individuels | LES PRODUITS DU SOLEIL SA | |
Identifiant de l'entreprise | 324916287 | |
Numéro interne du siège | 00034 | |
Adresse | RTE D'AUCH 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 04 mars 1985 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 octobre 1981 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 54 349 000,00 | |
Résultat net | 840 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4631Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | |
Activité principale de l'entreprise | 4631Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | |
Activité principale | 4631Z | |
Première activité | 4631Z | |
Deuxième activité | 8291Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de fruits, vendeur de fruits en gros, grossiste de légumes, vendeur de légumes en gros | |
Principal | grossiste de fruits et légumes |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 5 709 000 |
Immobilisation incorporelle | 4 433 000 |
Immobilisation corporelle | 1 240 000 |
Immobilisation financière | 36 000 |
Actif circulant net | 16 614 000 |
Stock | 2 063 000 |
Avance | 3 000 |
Créance | 14 352 000 |
Placement | 196 000 |
Total Actif | 22 323 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 6 713 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 66 000 |
Dette | 15 544 000 |
Total Passif | 22 323 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 54 349 000 |
Produit d'exploitation | 54 781 000 |
Charge d'exploitation | 53 660 000 |
Résultat d'exploitation | 1 121 000 |
Produit financier net | 204 000 |
Charge financière | 119 000 |
Résultat financier | 85 000 |
Résultat courrant | 1 206 000 |
Produit exceptionnel | 325 000 |
Charges exceptionnelles | 186 000 |
Résultat exceptionnel | 139 000 |
Résultat net | 840 000 |
Le greffe peut être appelé au 05 63 63 20 88
Les greffiers sont : CRAPOULET Anne
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01405 Expédition exportation de fruits et légumes
- 01077 Négoce et industrie des produits du sol et engrais
Président du conseil d'administration, Administrateur : JURAMIE Frédéric, Roger, Charles ; Directeur général : JACOUT Thierry ; Administrateur : JACOUT Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON (SADIR) ; Commissaire aux comptes suppléant : IGEC INSTITUT DE GESTION ET D EXPERTISE (SA)
Président : FOURNIER Denis ; Directeur général : JACOUT Thierry ; Administrateur : JACOUT Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON (SADIR) ; Commissaire aux comptes suppléant : IGEC INSTITUT DE GESTION ET D EXPERTISE (SA)
Président du conseil d'administration, Administrateur : JACOUT Olivier ; Directeur général : JACOUT Thierry ; Administrateur : POUPART Tanguy, Michel, François, Joseph ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant : IGEC INSTITUT DE GESTION ET D EXPERTISE