M Michel ALZIEU
Administrateur de GEMCO INTERNATIONAL
M Michel ALZIEU a 67 ans ( naissance en 1955), est Administrateur de la société GEMCO INTERNATIONAL
M Michel ALZIEU peut être contacté au siège de la société GEMCO INTERNATIONAL par courrier à l'adresse GEMCO INTERNATIONAL ZONE INDUSTRIELLE DU PONT LONG 5 AVENUE DES FRERES WRIGHT CS 402 LONS 64146 BILLERE CEDEX FRANCE, par téléphone au 0559727474 ou par fax au 05 59 72 74 70
La société GEMCO INTERNATIONAL est principalement dirigée par M Michel ALZIEU qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Réparation de machines et équipements mécaniques ,réparateur de machines, réparateur d'équipement mécaniques, mécanicien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3312Z (Réparation de machines et équipements mécaniques), les activités sont :
- Réparation de machines et équipements mécaniques
- Cette sous-classe comprend la réparation et l'entretien des machines et équipements mécaniques relevant de la division 28 comme la réparation de machines et équipements agricoles ou de machines et équipements industriels ou commerciaux tels que chari
- la réparation et l'entretien de moteurs à combustion interne de véhicules autres qu'automobiles, de pompes, compresseurs et équipements similaires et de machines hydrauliques, d'articles de robinetterie, d'organes mécaniques de transmission
- la réparation et l'entretien de fours industriels, de matériel de levage et de manutention des matériaux
- la réparation et l'entretien de caisses enregistreuses, de photocopieuses, de calculateurs, électroniques ou non, de machines à écrire
- la réparation et l'entretien d'équipements industriels de réfrigération et de purification de l'air
- la réparation et l'entretien d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage
- la réparation et l'entretien de matériels pour les industries chimiques et de matériel non électrique pour le soudage
- la réparation et l'entretien de distributeurs automatiques
- la réparation d'outillages portatifs à moteur incorporé
- la réparation et l'entretien de machines-outils de découpe et de formage des métaux et de leurs accessoires
- la réparation et l'entretien de tracteurs agricoles et de machines agricoles et forestières, de machines pour la métallurgie, l'extraction et la construction, de machines de transformation des aliments, des boissons et du tabac, de machines pour la p
- la réparation et l'entretien de robots industriels multitâches à usage spécifique
- la réparation et l'entretien d'autres machines d'usage général ou spécifique et d'autres machines-outils relevant de la division 28
- la fourniture de services de réparation par soudure
Mais sont exclues les activités :
- la réparation et l'entretien de moteurs électriques (cf33.14Z)
- la réparation et l'entretien de moteurs d'aéronefs (cf33.16Z)
- la réparation de fourneaux et autres équipements de chauffage (cf43.22B)
- la réparation des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants (cf43.29B)
- la réparation d'ordinateurs (cf95.11Z)
La société GEMCO INTERNATIONAL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/11/1982 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32514022600011.
- M Dominique ROBIN, Directeur général (1961) depuis le 01 février 2014
- M Yves COMPANY, Président (1960) depuis le 27 août 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société GEMCO INTERNATIONAL est de 62 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain LANGLAIS, Administrateur (1956) du 09 mai 2007 au 17 mars 2009
- M Christian DUMOND, Directeur général (1954) du 22 octobre 2011 au 01 février 2014
- M Francois HACHIN, Administrateur (1952) du 17 mars 2009 au 27 août 2011
- M Francois HACHIN, Administrateur (1952) du 27 août 2011 au 05 juillet 2012
- M Frederic BELSOEUR, Administrateur (1970) du 27 août 2011 au 05 juillet 2012
- M Frederic TOUSSAINT, Directeur général (1971) du 10 juin 2008 au 27 août 2011
- M Gaston ROGER, Président du conseil de surveillance (1925) du 16 décembre 2003 au 09 mai 2007
- M Jean LE METAYER, Président du directoire (1952) du 16 mars 2004 au 09 mai 2007
- M Loic DE L`ETANG DU RUSQUEC, Administrateur (1963) du 19 août 2008 au 17 mars 2009
- M Michel ALZIEU, Administrateur (1955) du 19 août 2008 au 27 août 2011
- M Michel ALZIEU, Administrateur (1955) du 27 août 2011 au 05 juillet 2012
- MME Catherine AUBERT, Président du directoire (1962) du 16 décembre 2003 au 16 mars 2004
Dirigeants personne morale:
5 AV DES FRERES WRIGHT
64140 LONS
Téléphone : 0559727474 Société
GEMCO INTERNATIONAL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GEMCO INTERNATIONAL | |
Entrepreneurs individuels | GEMCO INTERNATIONAL | |
Identifiant de l'entreprise | 325140226 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 5 AV DES FRERES WRIGHT 64140 LONS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 juillet 1982 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 juillet 1982 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 17 396 000,00 | |
Résultat net | 746 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3312Z : Réparation de machines et équipements mécaniques | |
Activité principale de l'entreprise | 3312Z : Réparation de machines et équipements mécaniques | |
Activité principale | 3312Z | |
Première activité | 3312Z | |
Deuxième activité | 2562B | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Dépannage réparation | |
Activite | Réparation de machines et équipements mécaniques | |
Synonyme | réparateur de machines, réparateur d'équipement mécaniques, mécanicien | |
Principal | mécanicien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 806 000 |
Immobilisation incorporelle | 4 000 |
Immobilisation corporelle | 700 000 |
Immobilisation financière | 102 000 |
Actif circulant net | 11 969 000 |
Stock | 38 000 |
Avance | 40 000 |
Créance | 11 888 000 |
Placement | 3 000 |
Total Actif | 12 775 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 350 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 394 000 |
Dette | 10 031 000 |
Total Passif | 12 775 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 17 396 000 |
Produit d'exploitation | 18 080 000 |
Charge d'exploitation | 17 012 000 |
Résultat d'exploitation | 1 068 000 |
Produit financier net | 55 000 |
Charge financière | 68 000 |
Résultat financier | -12 000 |
Résultat courrant | 1 056 000 |
Produit exceptionnel | 2 000 |
Charges exceptionnelles | 315 000 |
Résultat exceptionnel | -313 000 |
Résultat net | 746 000 |
Le greffe peut être appelé au 05 59 98 60 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pau.fr.
Les greffiers sont : HOUZELOT Jacques
Le greffe est ouvert 9H00-12H00 et 13H30-16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 01412 Installation aéraulique frigorifique et thermique
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01966 Métallurgie Loiret
- 00714 Métallurgie Moselle
- 01525 Métallurgie Nord Dunkerque
- 01592 Métallurgie Nord Valenciennois Cambrésis
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 00911 Métallurgie Seine et Marne
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe