M Jean BERAUD
Associé-gérant de SOCIETE CIVILE D EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BRANDE
M Jean BERAUD a 62 ans ( naissance en 1962), est Associé-gérant de la société SOCIETE CIVILE D EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BRANDE
M Jean BERAUD peut être contacté au siège de la société SOCIETE CIVILE D EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BRANDE par courrier à l'adresse SOC CIVILE D EXPLOITATION AGRIC BRANDE DOMAINE DE LA BRANDE LIEU DIT LA BRANDE 33141 SAILLANS FRANCE, par téléphone au 0557743638
La société SOCIETE CIVILE D EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BRANDE est principalement dirigée par M Jean BERAUD qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture de la vigne ,agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0121Z (Culture de la vigne), les activités sont :
- Culture de la vigne
- la production de raisins de cuve et de raisins de table dans des vignobles
Mais sont exclues les activités :
- la production de vins (cf11.02)
La société SOCIETE CIVILE D EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BRANDE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/08/1982 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32520365100014.
- M Benoit SOULIES, Gérant (1970) depuis le 28 avril 2017
Anciens dirigeants :
- M Jean BERAUD, Associé-gérant (1962) du 11 septembre 2007 au 12 avril 2012
- M Jean BERAUD, Gérant (1956) du 12 avril 2012 au 28 avril 2017
Dirigeants personne morale:
- BERAUD JEAN, Gérant du 19 janvier 2005 au 12 avril 2012
LA BRANDE
33141 SAILLANS
Téléphone : 0557743638 Société
SOCIETE CIVILE D EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BRANDE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE CIVILE D EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BRANDE | |
Sigle de l'entreprise | SCEA DE LA BRANDE | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE CIVILE D EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BRANDE | |
Identifiant de l'entreprise | 325203651 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | LA BRANDE 33141 SAILLANS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 janvier 1982 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile d'exploitation agricole | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1982 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0121Z : Culture de la vigne | |
Activité principale de l'entreprise | 0121Z : Culture de la vigne | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de la vigne | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur | |
Principal | viticulteur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
32520365100014 | SOC CIVILE D EXPLOITATION AGRIC BRANDE DOMAINE DE LA BRANDE LIEU DIT LA BRANDE 33141 SAILLANS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 57 25 58 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-libourne.fr.
Les greffiers sont : SALIVE Caroline
Le greffe est ouvert Lun-Jeu: 8h30 Ã 12h/13h30 Ã 17h, Ven: 8h30 Ã 12h/13h30 Ã 16h
modification du Gérant associé indéfiniment responsable partant Beraud, Jean Jacques Daniel, nomination du Gérant associé indéfiniment responsable : Soulies, Benoît Christian
jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de justice. Les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire : SELARL EKIP', Me Christophe MANDON, 2, rue de Caudéran, BP 20709, 33007 Bordeaux Cedex. N° RG : 22/00027
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde (14 ans). Commisaire à l'exécution du plan : SELARL EKIP', Me Christophe MANDON, 2 rue de Caudéran, BP 20709, 33007 Bordeaux Cedex. N° RG : 22/00027
dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal judiciaire de Libourne où les réclamations seront recevables dans un délai d'un mois à compter de la présente publication. RG : 22/00027