M Jean PROST
Administrateur de PHARMAT
M Jean PROST a 80 ans ( naissance en 1942), est Administrateur de la société PHARMAT
M Jean PROST peut être contacté au siège de la société PHARMAT par courrier à l'adresse PHARMAT PIBOULES AVENUE DE LA MOULIERO 13770 VENELLES FRANCE
La société PHARMAT est principalement dirigée par M Jean PROST qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Location et location-bail autres biens personnels et domestiques ,loueur de costumes, location de costumes, loueur de machines, location de machines, location d'équipement, loueur de meubles, location de meubles, location d'instruments de musique, loueur d'instruments de musique, location de fleurs, location de pla
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7729Z (Location et location-bail autres biens personnels et domestiques), les activités sont :
- la location de tous types d'articles personnels ou domestiques à des ménages ou à des entreprises (à l'exclusion d'articles de loisirs et de sport) :
- textiles, articles d'habillement et chaussures
- meubles, articles de poterie et de verrerie, articles pour la cuisine et la table, appareils électriques et électroménagers
- articles de bijouterie, instruments de musique, accessoires et costumes de scène
- livres, journaux et magazines
- machines et équipements utilisés par des amateurs ou dans le cadre d'un loisir (machines pour le bricolage, par exemple)
- fleurs et plantes
- équipements électroniques pour usage domestique
Mais sont exclues les activités :
- la location de voitures, camions, remorques et véhicules de loisirs sans chauffeur (cf77.1)
- la location d'articles de loisirs et de sport (cf77.21Z)
- la location de vidéocassettes et de DVD (cf77.22Z)
- la location de mobilier de bureau (cf77.33Z)
- la location de motocycles et de caravanes sans chauffeur (cf77.39Z)
- la location, par les blanchisseries, de linge, de vêtements de travail et d'articles similaires (cf96.01A et 96.01B)
La société PHARMAT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/01/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32521384100258.
- M Edouard VOGELEER, Directeur général délégué (1954) depuis le 10 avril 2010
Anciens dirigeants :
- M Benoit MOYSE, Administrateur (1951) du 20 janvier 2004 au 27 février 2007
- M Edouard VOGELEER, Directeur général délégué (1954) du 20 janvier 2004 au 10 avril 2010
- M Jean COUTHERUT, Administrateur (1945) du 20 janvier 2004 au 27 février 2007
- M Jean PROST, Administrateur (1942) du 20 janvier 2004 au 13 septembre 2005
- M Jean-Marc FAYOLLE, Administrateur (1960) du 27 septembre 2005 au 27 février 2007
- M Patrick BILLARD, Président du conseil d`administration (1951) du 20 janvier 2004 au 27 février 2007
- M Thierry REMOND, Administrateur (1955) du 20 janvier 2004 au 27 février 2007
Dirigeants personne morale:
- CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE, Président depuis le 13 septembre 2005
- EXCO CAP AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 août 2015
PIBOULES
13770 VENELLES
Téléphone : Société
PHARMAT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PHARMAT | |
Entrepreneurs individuels | PHARMAT | |
Identifiant de l'entreprise | 325213841 | |
Numéro interne du siège | 00258 | |
Adresse | 36 RUE ALBERT PREMIER 90000 BELFORT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 12 décembre 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 200 à 249 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 200 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 04 août 1982 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 24 563 000,00 | |
Résultat net | 2 328 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7729Z : Location et location-bail autres biens personnels et domestiques | |
Activité principale | 7739Z | |
Première activité | 7739Z | |
Deuxième activité | 4646Z | |
Troisième activité | 8559A | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Location | |
Activite | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | |
Synonyme | loueur de costumes, location de costumes, loueur de machines, location de machines, location d'équipement, loueur de meubles, location de meubles, location d'instruments de musique, loueur d'instruments de musique, location de fleurs, location de pla |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 7 192 000 |
Immobilisation incorporelle | 167 000 |
Immobilisation corporelle | 7 006 000 |
Immobilisation financière | 19 000 |
Actif circulant net | 8 884 000 |
Stock | 2 364 000 |
Avance | 30 000 |
Créance | 2 834 000 |
Placement | 3 656 000 |
Total Actif | 16 076 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 10 951 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 351 000 |
Dette | 4 774 000 |
Total Passif | 16 076 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 24 563 000 |
Produit d'exploitation | 24 706 000 |
Charge d'exploitation | 20 790 000 |
Résultat d'exploitation | 3 916 000 |
Produit financier net | 53 000 |
Charge financière | 2 000 |
Résultat financier | 51 000 |
Résultat courrant | 3 967 000 |
Produit exceptionnel | 41 000 |
Charges exceptionnelles | 69 000 |
Résultat exceptionnel | -29 000 |
Résultat net | 2 328 000 |
Le greffe peut être appelé au 03 84 28 05 57 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-belfort.fr.
Les greffiers sont : BORON François , PIERRAT Alain
Le greffe est ouvert Lundi au Vendredi de 09h30 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 16h00
- 02002 Blanchisserie interrégionale
- 00528 Blanchisserie Nord Pas de Calais
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01982 Négoce et services médico-techniques
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Président : CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE (SA) Directeur général délégué : VOGELEER Edouard, Joseph Commissaire aux comptes titulaire : ERHARD Jean-Morand Commissaire aux comptes suppléant : EXCO CAP AUDIT (SARL)
Président : CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE (SA) Directeur général délégué : VOGELEER Edouard, Joseph Commissaire aux comptes titulaire : EXCO CAP AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BURNEL Pierre
Président : CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE ; Directeur général délégué : MEUNIER Jean-Roch ; Commissaire aux comptes titulaire : NAXIS Audit Expertise Comptable Conseil ; Commissaire aux comptes suppléant : BURNEL Pierre