M Gilles BOULIN
Gérant de ALPHA TAXIS
M Gilles BOULIN a 68 ans ( naissance en 1954), est Gérant de la société ALPHA TAXIS
M Gilles BOULIN peut être contacté au siège de la société ALPHA TAXIS par courrier à l'adresse ALPHA TAXIS 153 AVENUE D ITALIE 75013 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 53Â 60Â 63Â 50
La société ALPHA TAXIS est principalement dirigée par M Gilles BOULIN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Transports de voyageurs par taxis ,taxi
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4932Z (Transports de voyageurs par taxis), les activités sont :
- Transports de voyageurs par taxis
- le transport de voyageurs par taxis, y compris services des centrales de réservation
- le transport non médicalisé de personnes à mobilité réduite
- les radio-taxis
- le transport de voyageurs par moto-taxis
Mais sont exclues les activités :
- le transport par ambulance (cf86.90A)
- l'exploitation d'avion-taxis (cf51.10Z)
- l'exploitation de taxis-marchandises (cf53.20Z)
La société ALPHA TAXIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/10/2015 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32562571300053.
- M Christophe CHAVINIER, Gérant (1972) depuis le 07 mai 2016
- M Christophe JACOPIN, Gérant (1970) depuis le 07 mai 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ALPHA TAXIS est de 51 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 52 ans.
Anciens dirigeants :
- M Andre BERNIER, Gérant (1950) du 17 mai 2005 au 09 mai 2006
- M Gilles BOULIN, Gérant (1954) du 09 mai 2006 au 07 mai 2016
- M Guy PELLE, Gérant (1958) du 08 avril 2008 au 28 avril 2009
- M Jean-Francois MOREVE, Gérant (1947) du 10 février 2004 au 17 mai 2005
- M Philippe COULAMY, Gérant (1956) du 10 février 2004 au 17 mai 2005
- M Ramiz JANJEVALI, Gérant (1950) du 28 avril 2009 au 07 mai 2016
Dirigeants personne morale:
- AUDIT LEGAL DES HAUTS DE SEINE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 21 octobre 2015
- MATHURINS AUDITEURS ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 21 octobre 2015
153 AV D'ITALIE
75013 PARIS 13
Téléphone : 01Â 53Â 60Â 63Â 50 Société
ALPHA TAXIS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ALPHA TAXIS | |
Entrepreneurs individuels | ALPHA TAXIS | |
Identifiant de l'entreprise | 325625713 | |
Numéro interne du siège | 00053 | |
Adresse | 44 AV DU GENERAL DE GAULLE 94240 L' HAY LES ROSES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 17 septembre 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 400 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 12 octobre 1982 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 3 608 000,00 | |
Résultat net | 112 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4932Z : Transports de voyageurs par taxis | |
Activité principale de l'entreprise | 4932Z : Transports de voyageurs par taxis | |
Activité principale | 4932Z | |
Première activité | 4932Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Transports | |
Activite | Transports de voyageurs par taxis | |
Synonyme | taxi | |
Principal | taxi |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 439 000 |
Immobilisation incorporelle | 100 000 |
Immobilisation corporelle | 255 000 |
Immobilisation financière | 84 000 |
Actif circulant net | 2 315 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 2 153 000 |
Placement | 162 000 |
Total Actif | 2 754 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 015 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 30 000 |
Dette | 1 710 000 |
Total Passif | 2 754 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 608 000 |
Produit d'exploitation | 3 641 000 |
Charge d'exploitation | 3 519 000 |
Résultat d'exploitation | 122 000 |
Produit financier net | 640 |
Charge financière | 90 |
Résultat financier | 550 |
Résultat courrant | 122 000 |
Produit exceptionnel | 4 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 4 000 |
Résultat net | 112 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32562571300053 | ALPHA TAXIS 44 48 44 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94240 L HAY LES ROSES FRANCE |
32562571300046 | ALPHA TAXIS 153 AVENUE D ITALIE 75013 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 43 99 10 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-creteil.fr.
Les greffiers sont : MEY Jean Jacques , MEY Claire , MEY Anne-Sophie
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-16h
- 01031 Associations Familles rurales
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01090 Services de l'automobile
- 02219 Taxis parisiens salariés
- 01424 Transports publics urbains de voyageurs
- 00016 Transports routiers
Gérant partant : Moreve, Jean-Francois, nomination du Gérant : Pelle, Guy.
Gérant partant : Pelle, Guy, nomination du Gérant : Janjevali, Ramiz.
Commissaire aux comptes titulaire partant : Joubert, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT LEGAL DES HAUTS DE SEINE, Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDIT LEGAL DES HAUTS DE SEINE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : MATHURINS AUDITEURS ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT LEGAL DES HAUTS DE SEINE en fonction le 19 Octobre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : MATHURINS AUDITEURS ASSOCIES en fonction le 19 Octobre 2015 Gérant : CHAVINIER Christophe en fonction le 04 Mai 2016 Gérant : JACOPIN Christophe en fonction le 04 Mai 2016
GÃÆérant : JACOPIN ChristopheÃâà; GÃÆérant : CHAVINIER ChristopheÃâà; GÃÆérant : BESNIER Lionel JosÃÆé CarloÃâà; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT LEGAL DES HAUTS DE SEINEÃâà; Commissaire aux comptes supplÃÆéant : MATHURINS AUDITEURS ASSOCIES