M Domnique JUILLOT
Administrateur de GROUPE SRC
M Domnique JUILLOT a 68 ans ( naissance en 1954), est Administrateur de la société GROUPE SRC
M Domnique JUILLOT peut être contacté au siège de la société GROUPE SRC par courrier à l'adresse GROUPE SRC LA MAISON DIEU ROUTE DE CLUNY 71640 GIVRY FRANCE, par téléphone au 03Â 85Â 44Â 31Â 66
La société GROUPE SRC est principalement dirigée par M Domnique JUILLOT qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction ,intermédiaire de commerce, agent commercial, intermédiaire de commerce en bois, agent commercial en bois, intermédiaire de commerce en matériaux de construction, agent commercial en matériaux de construction
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4613Z (Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction), les activités sont :
- Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction
La société GROUPE SRC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/08/1984 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32565584300051.
- M Didier LIMOGE, Directeur général délégué (1965) depuis le 29 mars 2012
- M Dominique JUILLOT, Président (1954) depuis le 14 septembre 2004
- M Dominique JUILLOT, Directeur général (1954) depuis le 02 novembre 2004
- MME Christine JUILLOT, Administrateur (1957) depuis le 30 juillet 2014
- MME Veronique GAUVAIN, Administrateur (1958) depuis le 14 septembre 2004
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société GROUPE SRC est de 64 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Domnique JUILLOT, Administrateur (1954) du 15 avril 2008 au 19 mai 2009
- M Jean RIBAUD, Administrateur (1960) du 02 novembre 2004 au 30 juillet 2014
Dirigeants personne morale:
- CABINET ANDRE ET ASSOCIES BAKER TILLY, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 06 mai 2015
- LEVY CAC, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 mai 2015
RTE DE CLUNY
71640 GIVRY
Téléphone : 03Â 85Â 44Â 31Â 66 Société
GROUPE SRC
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GROUPE SRC | |
Entrepreneurs individuels | GROUPE SRC | |
Identifiant de l'entreprise | 325655843 | |
Numéro interne du siège | 00051 | |
Adresse | RTE DE CLUNY 71640 GIVRY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 18 février 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 13 août 1982 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 444 000,00 | |
Résultat net | -27 727,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4613Z : Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction | |
Activité principale de l'entreprise | 4613Z : Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction | |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial, intermédiaire de commerce en bois, agent commercial en bois, intermédiaire de commerce en matériaux de construction, agent commercial en matériaux de construction | |
Principal | intermédiaire de commerce en bois |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 398 397 |
Immobilisation incorporelle | 305 |
Immobilisation corporelle | 81 778 |
Immobilisation financière | 1 316 314 |
Actif circulant net | 748 007 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 720 466 |
Placement | 27 541 |
Total Actif | 2 146 404 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 416 468 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 729 935 |
Total Passif | 2 146 403 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 444 000 |
Produit d'exploitation | 446 101 |
Charge d'exploitation | 592 848 |
Résultat d'exploitation | -146 747 |
Produit financier net | 37 169 |
Charge financière | 12 005 |
Résultat financier | 25 164 |
Résultat courrant | -121 583 |
Produit exceptionnel | 601 326 |
Charges exceptionnelles | 508 012 |
Résultat exceptionnel | 93 314 |
Résultat net | -27 727 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32565584300051 | GROUPE SRC LA MAISON DIEU ROUTE DE CLUNY 71640 GIVRY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 85 90 07 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chalonsursaone.fr.
Les greffiers sont : LACHAL Jacques , LECLERC Pierre
Le greffe est ouvert 09 Ã 12h/14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01606 Bricolage (vente au détail en libre-service)
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01558 Industries céramiques
- 01947 Négoce de bois d'Åuvre et produits dérivés
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
- 00804 VRP
Président directeur général : JUILLOT Dominique. Directeur général délégué et administrateur : RIBAUD Jean Pierre Louis Emile. Administrateur : GAUVAIN Véronique né(e) JUILLOT. Censeur : MOLAY Richard Fernand François. Commissaire aux comptes titulaire : LEVY CAC (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : CABINET ANDRE ET ASSOCIES BAKER TILLY.
Président directeur général : JUILLOT Dominique. Administrateur : RIBAUD Jean Pierre. Administrateur : GAUVAIN Véronique né(e) JUILLOT. Commissaire aux comptes titulaire : LEVY CAC (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : CABINET ANDRE ET ASSOCIES BAKER TILLY.
Président directeur général : JUILLOT Dominique Directeur général délégué : LIMOGE Didier, Albert Administrateur : RIBAUD Jean, Pierre Administrateur : GAUVAIN Véronique né(e) JUILLOT Commissaire aux comptes titulaire : LEVY CAC (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET ANDRE ET ASSOCIES BAKER TILLY
Président, Directeur général : JUILLOT Dominique Directeur général délégué : LIMOGE Didier, Albert Administrateur : GAUVAIN Véronique né(e) JUILLOT Administrateur : JUILLOT Christine, Denise, Marie né(e) PARISOT Commissaire aux comptes titulaire : LEVY CAC (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET ANDRE ET ASSOCIES BAKER TILLY
Président, Directeur général : JUILLOT Dominique ; Directeur général délégué : JUILLOT Grégoire ; Administrateur : JUILLOT Christine Denise Marie ; Administrateur : GAUVAIN Véronique ; Commissaire aux comptes titulaire : LEVY CAC ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET ANDRE ET ASSOCIES BAKER TILLY
Président : JUILLOT Grégoire ; Directeur général : JUILLOT Dominique ; Directeur général : JUILLOT-BERGER Marion, Charlotte ; Administrateur : JUILLOT Christine Denise Marie ; Administrateur : GAUVAIN Véronique ; Commissaire aux comptes titulaire : LDS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET ANDRE ET ASSOCIES BAKER TILLY