M Jack BLAISON
Administrateur de T O P INDUSTRIES
M Jack BLAISON a 72 ans ( naissance en 1950), est Administrateur de la société T O P INDUSTRIES
M Jack BLAISON peut être contacté au siège de la société T O P INDUSTRIES par courrier à l'adresse T O P INDUSTRIES 20 C RUE DES VOSGES 90150 FOUSSEMAGNE FRANCE
La société T O P INDUSTRIES est principalement dirigée par M Jack BLAISON qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'autres articles en caoutchouc ,fabricant d'articles en caoutchouc
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2219Z (Fabrication d'autres articles en caoutchouc), les activités sont :
- Fabrication d'autres articles en caoutchouc
- la fabrication d'autres articles en caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, vulcanisé ou durci, tels que :
- plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés
- tubes et tuyaux
- courroies transporteuses ou de transmission
- articles d'hygiène : préservatifs, tétines, bouillottes, etc.
- articles de vêtements en caoutchouc (simplement collés, non assemblés par couture)
- semelles de chaussures en caoutchouc et autres parties de chaussures en caoutchouc
- fils et cordes en caoutchouc
- fils et tissus caoutchoutés
- bagues, anneaux, joints, rondelles et accessoires
- revêtements de cylindres
- matelas pneumatiques
- ballons gonflables
- la fabrication de brosses en caoutchouc
- la fabrication de tuyaux de pipe en caoutchouc dur
- la fabrication de peignes, de barrettes, de bigoudis et d'articles similaires en caoutchouc dur
- la fabrication de tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, si le caoutchouc est l'élément principalement utilisé
- la fabrication de matelas à eau en caoutchouc
- la fabrication de bonnets de bain et de tabliers en caoutchouc
- la fabrication de combinaisons humides et de combinaisons de plongée en caoutchouc
- la fabrication d'objets sexuels en caoutchouc
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de nappes tramées pour pneumatiques (cf13.96Z)
- la fabrication d'articles d'habillement en tissus élastiques (cf14.14Z,14.19Z)
- la fabrication de chaussures en caoutchouc (cf15.20Z)
- la fabrication de colles et d'adhésifs à base de caoutchouc (cf20.52Z)
- la fabrication de profilés (cf22.11Z)
- la fabrication de bateaux et de radeaux gonflables (cf30.11Z, 30.12Z)
- la fabrication de matelas en caoutchouc alvéolaire non recouvert (cf31.03Z)
- la fabrication d'articles de sport en caoutchouc, à l'exception des vêtements (cf32.30Z)
- la fabrication de piscines gonflables pour enfants (cf32.30Z)
- la fabrication de jeux et de jouets en caoutchouc (y compris bateaux gonflables en caoutchouc pour enfants, animaux gonflables en caoutchouc, ballons et articles similaires) (cf32.40Z)
- la régénération du caoutchouc (cf38.32Z)
La société T O P INDUSTRIES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/12/1982 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32603669600051.
- M Jonathan BIALEK, Administrateur (1989) depuis le 11 octobre 2012
- M Patrick BERDILLON, Administrateur (1948) depuis le 08 novembre 2005
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société T O P INDUSTRIES est de 54 ans. Le plus jeune à 33 ans, le plus agé 74 ans.
Anciens dirigeants :
- M Daniel PARMENTIER, Président-directeur général (1968) du 19 septembre 2015 au 22 septembre 2016
- M Frederic BRAND, Administrateur (1985) du 26 février 2011 au 22 septembre 2016
- M Jack BLAISON, Administrateur (1950) du 19 janvier 2005 au 11 octobre 2012
- M Pierre PARMENTIER, Directeur général (1968) du 25 février 2015 au 19 septembre 2015
Dirigeants personne morale:
20 RUE DES VOSGES
90150 FOUSSEMAGNE
Téléphone : Société
T O P INDUSTRIES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | T O P INDUSTRIES | |
Entrepreneurs individuels | T O P INDUSTRIES | |
Identifiant de l'entreprise | 326036696 | |
Numéro interne du siège | 00051 | |
Adresse | 7 RUE DE NANCY 68220 HESINGUE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 17 juillet 1997 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1983 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2015) | 7 469 000,00 | |
Résultat net | 34 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2219Z : Fabrication d'autres articles en caoutchouc | |
Activité principale de l'entreprise | 2219Z : Fabrication d'autres articles en caoutchouc | |
Activité principale au registre des métiers | 2219ZZ | |
Activité principale | 2219Z | |
Première activité | 2219Z | |
Deuxième activité | 4669B | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication d'autres articles en caoutchouc | |
Synonyme | fabricant d'articles en caoutchouc | |
Principal | fabricant d'articles en caoutchouc |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 452 000 |
Immobilisation incorporelle | 152 000 |
Immobilisation corporelle | 100 000 |
Immobilisation financière | 1 200 000 |
Actif circulant net | 1 577 000 |
Stock | 511 000 |
Avance | 0 |
Créance | 720 000 |
Placement | 346 000 |
Total Actif | 3 030 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 084 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 756 000 |
Dette | 1 190 000 |
Total Passif | 3 030 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 7 469 000 |
Produit d'exploitation | 7 692 000 |
Charge d'exploitation | 7 640 000 |
Résultat d'exploitation | 53 000 |
Produit financier net | 30 000 |
Charge financière | 72 000 |
Résultat financier | -42 000 |
Résultat courrant | 11 000 |
Produit exceptionnel | 426 000 |
Charges exceptionnelles | 398 000 |
Résultat exceptionnel | 28 000 |
Résultat net | 34 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32603669600051 | T O P INDUSTRIES 7 RUE DE NANCY 68220 HESINGUE FRANCE |
32603669600044 | T O P INDUSTRIES 20 C RUE DES VOSGES 90150 FOUSSEMAGNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 89 35 42 52
Les greffiers sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 01576 Métallurgie Cher
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 00292 Plasturgie
président directeur général : BRAND (Patrice) ; administrateurs : BLAISON (Jack), BERDILLON (Patrick), BRAND (Frédéric) ; commissaire aux comptes titulaire : DEBRA (Marc) ; commissaire aux comptes suppléant : SCHMITT (Alain)
président directeur général : BRAND (Patrice) ; administrateurs : BRAND (Frédéric) et BIALEK (Thibaut, Jonathan, Léon) ; commissaire aux comptes titulaire : DEBRA (Marc) ; commissaire aux comptes suppléant : SCHMITT (Alain)
président-directeur général : PARMENTIER (Daniel, Pierre) ; administrateurs : BRAND (Frédéric), BIALEK (Thibaut, Jonathan, Léon) ; commissaire aux comptes titulaire : DEBRA (Marc) ; commissaire aux comptes suppléant : SCHMITT (Alain)
président, directeur général : PARMENTIER (Daniel, Pierre) ; administrateurs : BRAND (Frédéric), BIALEK (Thibaut, Jonathan, Léon) ; commissaire aux comptes titulaire : DEBRA (Marc) ; commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE FIDUCIAIRE DE REVISION (SAh).
directeur général, président : PARMENTIER (Daniel) ; administrateurs : BRAND (Frédéric), BIALEK (Thibaut, Jonathan, Léon) ; commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE DE REVISION (SACA) ; commissaire aux comptes suppléant : ALPHA AUDIT (SARL)
président : SOCIETE FINANCIERE DE MECANIQUE SOFIMECA SA (SA) ; commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE DE REVISION (SACA) ; commissaire aux comptes suppléant : ALPHA AUDIT (SARL)