M Jean POTIER
Administrateur de SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION DE PATRIMOINES IMMOBILIERS
M Jean POTIER a 66 ans ( naissance en 1956), est Administrateur de la société SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION DE PATRIMOINES IMMOBILIERS
M Jean POTIER peut être contacté au siège de la société SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION DE PATRIMOINES IMMOBILIERS par courrier à l'adresse SOC ETUDES GEST PATRIMOINES IMMOB 42 RUE WASHINGTON 75008 PARIS FRANCE
La société SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION DE PATRIMOINES IMMOBILIERS est principalement dirigée par M Jean POTIER qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des marchands de biens immobiliers ,marchand de biens immobiliers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6810Z (Activités des marchands de biens immobiliers), les activités sont :
- Activités des marchands de biens immobiliers
- l'achat et la vente de biens immobiliers propres :
- immeubles résidentiels et maisons d'habitation
- immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux
- terres et terrains
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière à des fins de vente (cf41.10A, 41.10B, 41.10C)
- la création de lotissements avec viabilisation (cf42.99Z)
La société SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION DE PATRIMOINES IMMOBILIERS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/12/1982 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32622603200042.
- M Dimitri BOULTE, Administrateur (1977) depuis le 08 février 2012
- M Francois SEBILLOTTE, Administrateur (1955) depuis le 19 janvier 2005
- M Nicolas REYNAUD, Président du conseil d`administration (1961) depuis le 02 décembre 2008
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION DE PATRIMOINES IMMOBILIERS est de 58 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alec EMMOTT, Président-directeur général (1947) du 19 janvier 2005 au 10 juillet 2007
- M Jean POTIER, Administrateur (1956) du 13 janvier 2009 au 08 février 2012
Dirigeants personne morale:
42 RUE WASHINGTON
75008 PARIS 8
Téléphone : Société
SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION DE PATRIMOINES IMMOBILIERS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION DE PATRIMOINES IMMOBILIERS | |
Sigle de l'entreprise | SEGPIM | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION DE PATRIMOINES IMMOBILIERS | |
Identifiant de l'entreprise | 326226032 | |
Numéro interne du siège | 00042 | |
Adresse | 42 RUE WASHINGTON 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 23 juillet 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 septembre 1982 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 0,00 | |
Résultat net | 960 413,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6810Z : Activités des marchands de biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6810Z : Activités des marchands de biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Activités des marchands de biens immobiliers | |
Synonyme | marchand de biens immobiliers | |
Principal | marchand de biens immobiliers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 482 677 |
Immobilisation incorporelle | 45 752 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 436 925 |
Actif circulant net | 682 745 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 682 745 |
Placement | 0 |
Total Actif | 1 165 422 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 164 221 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 200 |
Total Passif | 1 165 422 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 2 159 |
Résultat d'exploitation | -2 159 |
Produit financier net | 976 100 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 976 100 |
Résultat courrant | 973 941 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 410 |
Résultat exceptionnel | -410 |
Résultat net | 960 413 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32622603200042 | SOC ETUDES GEST PATRIMOINES IMMOB 42 RUE WASHINGTON 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
Président directeur général partant : Depoux, Philippe, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Reynaud, Nicolas, Administrateur partant : Mansion, Yves, nomination de l'Administrateur : Potier, Jean Luc.
Administrateur partant : Potier, Jean Luc, nomination de l'Administrateur : Boulte, Dimitri
Commissaire aux comptes titulaire partant : Bontoux, Patrick Alain, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : NSO Expertise et Audit, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chaumartin, Anik
Commissaire aux comptes suppléant partant : Chaumartin, Anik
Administrateur partant : Sebillotte, François ; nomination de l'Administrateur : Germane, Emilie