M Remy DESMARQUEST
Administrateur de BUREAU D'ETUDES DE VERIFICATION ET DE COORDINATION DESMARQUEST (BEVCD) SA
M Remy DESMARQUEST a 71 ans ( naissance en 1952), est Administrateur de la société BUREAU D'ETUDES DE VERIFICATION ET DE COORDINATION DESMARQUEST (BEVCD) SA
M Remy DESMARQUEST peut être contacté au siège de la société BUREAU D'ETUDES DE VERIFICATION ET DE COORDINATION DESMARQUEST (BEVCD) SA par courrier à l'adresse BUR ETU VERIF COORDIN DESMARQUEST SA B E V C D 14 RUE BARBETTE 75003 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 42Â 84Â 24Â 56 ou par fax au 01Â 42Â 72Â 14Â 85
La société BUREAU D'ETUDES DE VERIFICATION ET DE COORDINATION DESMARQUEST (BEVCD) SA est principalement dirigée par M Remy DESMARQUEST qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activité des économistes de la construction ,économiste de la construction
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7490A (Activité des économistes de la construction), les activités sont :
- Activité des économistes de la construction
- les études, métrés, vérifications tous corps d'état relatifs à des projets de construction
- la maîtrise des coûts des projets de construction :
- assistance à la mise au point de projet de construction
- description technique des ouvrages
- établissement et contrôle des estimations prévisionnelles
- analyse des offres des entreprises
- suivi administratif des marchés
- arrêté des comptes de chantiers
- l'ordonnancement, la planification et la coordination des chantiers
La société BUREAU D'ETUDES DE VERIFICATION ET DE COORDINATION DESMARQUEST (BEVCD) SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/04/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32631674200054.
- M Jacques DESMARQUEST, Président (1940) depuis le 19 janvier 2005
Anciens dirigeants :
- M Jacques DESMARQUEST, Directeur général (1940) du 19 janvier 2005 au 18 janvier 2014
- M Jean-Marie RAST, Administrateur (1939) du 19 janvier 2005 au 18 janvier 2014
- M Remy DESMARQUEST, Administrateur (1952) du 19 janvier 2005 au 18 janvier 2014
Dirigeants personne morale:
14 RUE BARBETTE
75003 PARIS 3
Téléphone : 01Â 42Â 84Â 24Â 56 Société
BUREAU D'ETUDES DE VERIFICATION ET DE COORDINATION DESMARQUEST (BEVCD) SA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BUREAU D'ETUDES DE VERIFICATION ET DE COORDINATION DESMARQUEST (BEVCD) SA | |
Sigle de l'entreprise | BEVCD | |
Entrepreneurs individuels | BUREAU D'ETUDES DE VERIFICATION ET DE COORDINATION DESMARQUEST (BEVCD) SA | |
Identifiant de l'entreprise | 326316742 | |
Numéro interne du siège | 00054 | |
Adresse | VIEUX CHATEAU LE BOURG 71540 CHISSEY EN MORVAN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 31 mars 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 40 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 17 janvier 1983 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 74 067,00 | |
Résultat net | 26 307,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7490A : Activité des économistes de la construction | |
Activité principale de l'entreprise | 7490A : Activité des économistes de la construction | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Activité des économistes de la construction | |
Synonyme | économiste de la construction | |
Principal | économiste de la construction |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 323 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 682 |
Immobilisation financière | 641 |
Actif circulant net | 192 156 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 21 705 |
Placement | 170 451 |
Total Actif | 193 480 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 137 743 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 55 735 |
Total Passif | 193 479 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 74 067 |
Produit d'exploitation | 74 067 |
Charge d'exploitation | 43 132 |
Résultat d'exploitation | 30 935 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 30 932 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 45 |
Résultat exceptionnel | -45 |
Résultat net | 26 307 |
Le greffe peut être appelé au 03 85 90 07 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chalonsursaone.fr.
Les greffiers sont : LACHAL Jacques , LECLERC Pierre
Le greffe est ouvert 09 Ã 12h/14h-16h
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02543 Cabinets de géomètres-experts
- 01726 Ãconomistes de la construction et métreurs
- 02332 Entreprises d'architecture
- 01527 Immobilier
Toutes études et vérification de travaux bâtiments construction, rénovation, réhabilitation, tant d'intérieur que d'extérieur, surveillance de chantiers, coordination d'entreprises et Toute mission d'Engenierie
Président : DESMARQUEST JACQUES