M Christophe SIMONNEAU
Administrateur de MATELOC
M Christophe SIMONNEAU a 51 ans ( naissance en 1971), est Administrateur de la société MATELOC
M Christophe SIMONNEAU peut être contacté au siège de la société MATELOC par courrier à l'adresse MATELOC M D S ZONE ARTISANALE DE TRUYES LES FRANCS FIEFS 37320 TRUYES FRANCE, par téléphone au 0241460285 ou par fax au 05Â 49Â 88Â 02Â 64
La société MATELOC est principalement dirigée par M Christophe SIMONNEAU qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Location et location-bail machines & équipts pour la construction ,location de machines pour la construction, location d'équipements pour la construction, location-bail de machines pour la construction, location-bail d'équipements pour la construction, loueur de machines pour la construction, loueur d'équipement pou
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7732Z (Location et location-bail machines & équipts pour la construction), les activités sont :
- Location et location-bail machines & équipts pour la construction
- la location et la location-bail de machines et équipements pour le bâtiment et le génie civil, sans opérateur :
- camions-grues
- échafaudages et plates-formes de travail, sans montage ni démontage
Mais sont exclues les activités :
- la location de machines ou de matériels de construction et de génie civil, avec opérateur (cf43)
La société MATELOC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/03/1983 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32655557000067.
- M Andre PONTREAU, Administrateur (1964) depuis le 22 août 2013
- M Dominique LAURENCE, Directeur général (1962) depuis le 29 avril 2015
- M Georges GONZALEZ, Administrateur (1961) depuis le 22 août 2013
- M Mickael LENOIR, Administrateur (1985) depuis le 19 août 2015
- M Stephane DEVY, Administrateur (1972) depuis le 23 août 2010
- M Thierry TRICOIRE, Administrateur (1957) depuis le 26 septembre 2006
- MME Fabienne BAUDON, Administrateur (1972) depuis le 12 août 2008
- MME Fabienne BAUDON, Président du conseil d`administration (1972) depuis le 15 octobre 2015
- MME Marie VALENZA, Administrateur (1957) depuis le 26 septembre 2006
- MME Veronique DIXNEUF, Administrateur (1978) depuis le 21 août 2007
L'âge moyen des 10 dirigeants de la société MATELOC est de 54 ans. Le plus jeune à 37 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain DURAND, Président du conseil d`administration (1953) du 23 mars 2004 au 15 octobre 2015
- M Alain DURAND, Directeur général (1953) du 04 septembre 2007 au 29 avril 2015
- M Christophe SIMONNEAU, Administrateur (1971) du 26 septembre 2006 au 22 août 2013
- M Frederic BOUJU, Administrateur (1968) du 12 août 2008 au 08 septembre 2009
- M Frederic MENICHETTI, Administrateur (1968) du 18 juillet 2012 au 08 août 2014
- M Guy FONTAINE, Administrateur (1964) du 21 août 2007 au 22 août 2013
- M Jean-Camille PETITEAU, Administrateur (1958) du 12 août 2008 au 01 juin 2017
- M Laurent SUPIOT, Administrateur (1972) du 27 janvier 2009 au 22 août 2013
- M Yohann BURGAUD, Administrateur (1976) du 08 septembre 2009 au 23 août 2010
- MME Candice LE NEDIC, Administrateur (1986) du 22 août 2013 au 01 juin 2017
- MME Sandrine GUILLAU, Administrateur (1976) du 08 août 2014 au 01 juin 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MATELOC | |
Entrepreneurs individuels | MATELOC | |
Identifiant de l'entreprise | 326555570 | |
Numéro interne du siège | 00067 | |
Adresse | 9 SQ NICOLAS APPERT 49300 CHOLET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 juillet 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre SA coopérative à conseil d'administration | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1983 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 17 745 000,00 | |
Résultat net | 16 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7732Z : Location et location-bail machines & équipts pour la construction | |
Activité principale de l'entreprise | 7732Z : Location et location-bail machines & équipts pour la construction | |
Activité principale | 7732Z | |
Première activité | 7732Z | |
Deuxième activité | 3312Z | |
Troisième activité | 4663Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Location | |
Activite | Location et location-bail de machines et équipements pour la construction | |
Synonyme | location de machines pour la construction, location d'équipements pour la construction, location-bail de machines pour la construction, location-bail d'équipements pour la construction, loueur de machines pour la construction, loueur d'équipement pou |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 12 296 000 |
Immobilisation incorporelle | 314 000 |
Immobilisation corporelle | 10 646 000 |
Immobilisation financière | 1 336 000 |
Actif circulant net | 8 286 000 |
Stock | 1 098 000 |
Avance | 45 000 |
Créance | 6 056 000 |
Placement | 1 087 000 |
Total Actif | 20 582 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 6 269 000 |
Autres fonds | 1 215 000 |
Provision | 87 000 |
Dette | 13 010 000 |
Total Passif | 20 582 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 17 745 000 |
Produit d'exploitation | 18 649 000 |
Charge d'exploitation | 18 641 000 |
Résultat d'exploitation | 8 000 |
Produit financier net | 13 000 |
Charge financière | 297 000 |
Résultat financier | -284 000 |
Résultat courrant | -275 000 |
Produit exceptionnel | 1 301 000 |
Charges exceptionnelles | 1 010 000 |
Résultat exceptionnel | 291 000 |
Résultat net | 16 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32655557000067 | MATELOC 9 SQUARE NICOLAS APPERT CS 80331 49303 CHOLET CEDEX FRANCE |
32655557000109 | MATELOC PARC D ACTIVITE AVENUE CLEMENT ADER L ERETTE 44810 HERIC FRANCE |
32655557000059 | MATELOC M D S ZONE ARTISANALE DE TRUYES LES FRANCS FIEFS 37320 TRUYES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 41 87 89 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-angers.fr.
Les greffiers sont : PAILLÃ Bertrand
Le greffe est ouvert Du Lun au Jeu: 9h-11h45/13h30-16h30 et Ven: 9h-11h45/13h30-15h45
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président du conseil d'administration et Directeur général : DURAND AlainMembre du conseil d'administration : BOUYGES Gerard. Membre du conseil d'administration : BOUJU Frédéric. Membre du conseil d'administration : PETITEAU Jean-Camille. Membre du conseil d'administration : SIMONNEAU Christophe. Membre du conseil d'administration : SUPIOT Laurent. Membre du conseil d'administration : TRICOIRE Thierry. Membre du conseil d'administration : VALENZA Marie. Membre du conseil d'administration : DIXNEUF Véronique. Membre du conseil d'administration : FONTAINE Guy. Membre du conseil d'administration : BAUDON Fabienne né(e) FROUIN. Commissaire aux comptes titulaire : DURET Jacques. Commissaire aux comptes suppléant : BERTON Guy.
Président du conseil d'administration et Directeur général : DURAND Alain Membre du conseil d'administration : BOUJU Frédéric Membre du conseil d'administration : PETITEAU Jean-Camille Membre du conseil d'administration : SIMONNEAU Christophe Administrateur : SUPIOT Laurent Membre du conseil d'administration : TRICOIRE Thierry Membre du conseil d'administration : VALENZA Marie Membre du conseil d'administration : DIXNEUF Véronique Administrateur : FONTAINE Guy Membre du conseil d'administration : BAUDON Fabienne né(e) FROUIN Administrateur : BURGAUD Yohann Commissaire aux comptes titulaire : DURET Jacques Commissaire aux comptes suppléant : BERTON Guy
Président du conseil d'administration et Directeur général : DURAND Alain Membre du conseil d'administration : BOUJU Frédéric Membre du conseil d'administration : PETITEAU Jean-Camille Administrateur : SIMONNEAU Christophe Administrateur : SUPIOT Laurent Administrateur : TRICOIRE Thierry Administrateur : VALENZA Marie Membre du conseil d'administration : DIXNEUF Véronique Administrateur : FONTAINE Guy Membre du conseil d'administration : BAUDON Fabienne né(e) FROUIN Administrateur : DEVY Stéphane Commissaire aux comptes titulaire : DURET Jacques Commissaire aux comptes suppléant : BERTON Guy
Président du conseil d'administration et Directeur général : DURAND Alain Administrateur : PETITEAU Jean-Camille Administrateur : SIMONNEAU Christophe Administrateur : SUPIOT Laurent Administrateur : TRICOIRE Thierry Administrateur : VALENZA Marie Membre du conseil d'administration : DIXNEUF Véronique Administrateur : FONTAINE Guy Administrateur : BAUDON Fabienne né(e) FROUIN Administrateur : DEVY Stéphane Administrateur : MENICHETTI Frédéric Commissaire aux comptes titulaire : DURET Jacques Commissaire aux comptes suppléant : BERTON Guy
Directeur général, Président du conseil d'administration : DURAND Alain Administrateur : PETITEAU Jean-Camille Administrateur : TRICOIRE Thierry Administrateur : VALENZA Marie Administrateur : DIXNEUF Véronique Administrateur : BAUDON Fabienne né(e) FROUIN Administrateur : DEVY Stéphane Administrateur : MENICHETTI Frédéric Administrateur : GONZALEZ Georges Administrateur : LE NEDIC Candice Administrateur : PONTREAU André Commissaire aux comptes titulaire : DURET Jacques Commissaire aux comptes suppléant : BERTON Guy
Directeur général, Président du conseil d'administration : DURAND Alain Administrateur : PETITEAU Jean-Camille Administrateur : TRICOIRE Thierry Administrateur : VALENZA Marie Administrateur : DIXNEUF Véronique Administrateur : BAUDON Fabienne né(e) FROUIN Administrateur : DEVY Stéphane Administrateur : GONZALEZ Georges Administrateur : LE NEDIC Candice Administrateur : PONTREAU André Administrateur : GUILLAU Sandrine Commissaire aux comptes titulaire : DURET Jacques Commissaire aux comptes suppléant : BERTON Guy
Président du conseil d'administration : DURAND Alain Directeur général : LAURENCE Dominique Administrateur : PETITEAU Jean-Camille Administrateur : TRICOIRE Thierry Administrateur : VALENZA Marie Administrateur : DIXNEUF Véronique Administrateur : BAUDON Fabienne né(e) FROUIN Administrateur : DEVY Stéphane Administrateur : GONZALEZ Georges Administrateur : LE NEDIC Candice Administrateur : PONTREAU André Administrateur : GUILLAU Sandrine Commissaire aux comptes titulaire : DURET Jacques Commissaire aux comptes suppléant : BERTON Guy
Président du conseil d'administration : DURAND Alain Directeur général : LAURENCE Dominique Administrateur : PETITEAU Jean-Camille Administrateur : TRICOIRE Thierry Administrateur : VALENZA Marie Administrateur : DIXNEUF Véronique Administrateur : BAUDON Fabienne né(e) FROUIN Administrateur : DEVY Stéphane Administrateur : GONZALEZ Georges Administrateur : LE NEDIC Candice Administrateur : PONTREAU André Administrateur : GUILLAU Sandrine Administrateur : LENOIR Mickaël Commissaire aux comptes titulaire : DURET Jacques Commissaire aux comptes suppléant : BERTON Guy
Président du conseil d'administration, Administrateur : BAUDON Fabienne né(e) FROUIN Directeur général : LAURENCE Dominique Administrateur : PETITEAU Jean-Camille Administrateur : TRICOIRE Thierry Administrateur : VALENZA Marie Administrateur : DIXNEUF Véronique Administrateur : DEVY Stéphane Administrateur : GONZALEZ Georges Administrateur : LE NEDIC Candice Administrateur : PONTREAU André Administrateur : GUILLAU Sandrine Administrateur : LENOIR Mickaël Administrateur : LENOIR Mickaël Commissaire aux comptes titulaire : DURET Jacques Commissaire aux comptes suppléant : BERTON Guy
au siège du fonds cédé sis 21 rue Victor Schoelcher ZI Cheviré 44100 NANTES
Newloc boulevard des Apprentis 44550 MONTOIR DE BRETAGNE pour la validité.
auprès du Séquestre Maître Cédric bouvier de la société Parthema 2. 3 Mail du Front Populaire Bp 26515 44265 Nantes cedex 2 pour la validité.
dans les 10 jours suivant la publication au bodacc, pour la validité des oppositions à l'adresse du fonds vendu 3, rue Toutlemonde 49300 Cholet acte de cession de fonds de commerce en date du 30/06/2016, enregistré aux impôts de CHOLET SUD EST le 04/
à l'adresse du fonds vendu 50, rue des Perreyeux 49800 Trélazé acte sous seing privé en date du 30/06/2016 enregistré aux impôts de ANGERS NORD le 04/07/2016 - Borrdereau n°2016/1 0720 Case n°15 adresse du propriétaire 50 rue Perreyeux Parc d'activit
Président du conseil d'administration, Administrateur : BAUDON Fabienne né(e) FROUIN ; Directeur général : LAURENCE Dominique ; Administrateur : TRICOIRE Thierry ; Administrateur : VALENZA Marie ; Administrateur : DIXNEUF Véronique ; Administrateur : DEVY Stéphane ; Administrateur : GONZALEZ Georges ; Administrateur : PONTREAU André ; Administrateur : LENOIR Mickaël ; Commissaire aux comptes titulaire : DURET Jacques ; Commissaire aux comptes suppléant : BERTON Guy
Président du conseil d'administration, Administrateur : BAUDON Fabienne né(e) FROUIN ; Directeur général : LAURENCE Dominique ; Administrateur : VALENZA Marie ; Administrateur : DIXNEUF Véronique ; Administrateur : DEVY Stéphane ; Administrateur : GONZALEZ Georges ; Administrateur : PONTREAU André ; Administrateur : LENOIR Mickaël ; Administrateur : BABIN Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : PAPIN ET ASSOCIES (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : BARRE Didier
Président du conseil d'administration, Administrateur : BAUDON Fabienne né(e) FROUIN ; Directeur général : LAURENCE Dominique ; Administrateur : DIXNEUF Véronique ; Administrateur : DEVY Stéphane ; Administrateur : GONZALEZ Georges ; Administrateur : PONTREAU André ; Administrateur : LENOIR Mickaël ; Administrateur : TESSEREAU Sullivan ; Administrateur : VINET Jean-Guy ; Commissaire aux comptes titulaire : PAPIN ET ASSOCIES (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : BARRE Didier
Directeur général : LAURENCE Dominique ; Président du conseil d'administration, Administrateur : BAUDON Fabienne ; Administrateur : BRUNET Véronique ; Administrateur : DEVY Stéphane ; Administrateur : GONZALEZ Georges ; Administrateur : PONTREAU André ; Administrateur : LENOIR Mickaël ; Administrateur : TESSEREAU Sullivan ; Administrateur : VINET Jean-Guy ; Administrateur : HERAULT Tony ; Commissaire aux comptes titulaire : PAPIN ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BARRE Didier
Président du conseil d'administration, Administrateur, Sans correspondance / non repris : BAUDON Fabienne ; Directeur général : LAURENCE Dominique ; Administrateur : BRUNET Véronique ; Administrateur : DEVY Stéphane ; Administrateur : GONZALEZ Georges ; Administrateur : PONTREAU André ; Administrateur : VINET Jean-Guy ; Administrateur : HERAULT Tony ; Commissaire aux comptes titulaire : PAPIN ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BARRE Didier
Président du conseil d'administration, Administrateur, Sans correspondance / non repris : BAUDON Fabienne ; Directeur général : LAURENCE Dominique ; Administrateur : BRUNET Véronique ; Administrateur : DEVY Stéphane ; Administrateur : GONZALEZ Georges ; Administrateur : PONTREAU André ; Administrateur : VINET Jean-Guy ; Administrateur : HERAULT Tony ; Administrateur : BREMAUD Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire : PAPIN ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BARRE Didier
Président du conseil d'administration, Administrateur : BAUDON Fabienneà; Directeur général : LAURENCE Dominiqueà; Administrateur : BRUNET Véroniqueà; Administrateur : DEVY Stéphaneà; Administrateur : PONTREAU Andréà; Administrateur : OIRY Mickaël, Yannickà; Administrateur : BAUDUIN Aurélien, Romainà; Administrateur : HERAULT Tonyà; Administrateur : BREMAUD Olivierà; Commissaire aux comptes titulaire : PAPIN ET ASSOCIESà; Commissaire aux comptes suppléant : BARRE Didier