M Jean FAMY
Administrateur de CARRIERES HENRI ROUDIL
M Jean FAMY a 85 ans ( naissance en 1939), est Administrateur de la société CARRIERES HENRI ROUDIL
M Jean FAMY peut être contacté au siège de la société CARRIERES HENRI ROUDIL par courrier à l'adresse CARRIERES HENRI ROUDIL ROUDIL SA 74650 CHAVANOD FRANCE, par téléphone au 0450691071 ou par fax au 04Â 50Â 69Â 05Â 79
La société CARRIERES HENRI ROUDIL est principalement dirigée par M Jean FAMY qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin ,producteur de graviers, producteur de sable, producteur d'argile, producteur de kaolin
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0812Z (Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin), les activités sont :
- Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin
- l'extraction et le dragage de sables industriels, de sables pour la construction et de graviers
- le concassage et le broyage de graviers
- l'extraction d'argiles, de terres réfractaires et de kaolin
Mais sont exclues les activités :
- l'extraction de sables bitumineux (cf06.10Z)
La société CARRIERES HENRI ROUDIL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/07/1966 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32662061400015.
- M Alferio CECCON, Administrateur (1944) depuis le 12 juillet 2012
- M Claude FAMY, Administrateur (1948) depuis le 12 juillet 2012
- M Henri CECCON, Administrateur (1937) depuis le 12 juillet 2012
- M Jean FAMY, Directeur général délégué (1939) depuis le 12 juillet 2012
- M Pierre FAMY, Administrateur (1945) depuis le 12 juillet 2012
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société CARRIERES HENRI ROUDIL est de 81 ans. Le plus jeune à 76 ans, le plus agé 87 ans.
Anciens dirigeants :
- M Thierry CECCON, Président du conseil d`administration (1947) du 17 février 2004 au 12 juillet 2012
Dirigeants personne morale:
- CECCON FRERES, Président du conseil d`administration depuis le 12 juillet 2012
- CECCON FRERES, Président depuis le 08 mars 2014
- KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE SAS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 août 2015
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 06 août 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 08 août 2012 : CECCON Thierry nom d'usage : CECCON n'est plus président du conseil d'administration. Sté par actions simplifiée CECCON FRERES devient président du conseil d'administration.)
- 01 octobre 2015 : SA K.P.M.G. SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE SAS devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée AUDIT EUREX n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société anonyme SALUSTRO REYDEL devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 27 octobre 2017 : Sté par actions simplifiée FAMY devient directeur général délégué. FAMY Jean nom d'usage : FAMY n'est plus directeur général délégué. FAMY Jean nom d'usage : FAMY n'est plus administrateur. CECCON Henri nom d'usage : CECCON n'est plus administrateur. CECCON Alferio nom d'usage : CECCON n'est plus administrateur. FAMY Pierre nom d'usage : FAMY n'est plus administrateur. FAMY Claude nom d'usage : FAMY n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée FAMY devient administrateur. FAMY Emmanuelle nom d'usage : FAMY devient administrateur. ALLARD Laurence nom d'usage : BOURGEOIS devient administrateur)
- 08 août 2021 : Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE SAS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société anonyme SALUSTRO REYDEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée CONSULT'EC devient commissaire aux comptes titulaire)
- 25 novembre 2021 : SA BASALTES devient directeur général délégué. Sté par actions simplifiée FAMY n'est plus directeur général délégué. Sté par actions simplifiée FAMY n'est plus administrateur. SA BASALTES devient administrateur. FAMY Emmanuelle nom d'usage : FAMY n'est plus administrateur. LIGLET Eric nom d'usage : LIGLET devient administrateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CARRIERES HENRI ROUDIL | |
Entrepreneurs individuels | CARRIERES HENRI ROUDIL | |
Identifiant de l'entreprise | 326620614 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 74650 CHAVANOD | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 janvier 1966 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1966 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 5 463 000,00 | |
Résultat net | 2 027 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0812Z : Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin | |
Activité principale de l'entreprise | 0812Z : Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie extractive | |
Activite | Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin | |
Synonyme | producteur de graviers, producteur de sable, producteur d'argile, producteur de kaolin | |
Principal | producteur de graviers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 6 600 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 362 000 |
Immobilisation financière | 5 238 000 |
Actif circulant net | 3 279 000 |
Stock | 1 069 000 |
Avance | 0 |
Créance | 947 000 |
Placement | 1 263 000 |
Total Actif | 9 879 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 6 759 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 439 000 |
Dette | 1 681 000 |
Total Passif | 9 879 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 463 000 |
Produit d'exploitation | 5 582 000 |
Charge d'exploitation | 4 500 000 |
Résultat d'exploitation | 1 082 000 |
Produit financier net | 1 313 000 |
Charge financière | 4 000 |
Résultat financier | 1 309 000 |
Résultat courrant | 2 391 000 |
Produit exceptionnel | 67 000 |
Charges exceptionnelles | 59 000 |
Résultat exceptionnel | 8 000 |
Résultat net | 2 027 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32662061400015 | CARRIERES HENRI ROUDIL ROUDIL SA 74650 CHAVANOD FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 50 05 05 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-annecy.fr.
Les greffiers sont : GAILLARD Bruno , DABADIE Karyn , PONTET Odile
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 8h45 Ã 12h et de 13h45 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01558 Industries céramiques
- 00211 Industries de carrières et de matériaux cadres
- 00135 Industries de carrières et de matériaux ETAM
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 00016 Transports routiers
- 01702 Travaux publics ouvriers
ancien commissaire aux comptes suppléant : BASSO (Jean-Pierre) ; nouveau commissaire aux comptes suppléant : AUDIT EUREX SARL.
CECCON Thierry nom d'usage : CECCON n'est plus président du conseil d'administration. Sté par actions simplifiée CECCON FRERES devient président du conseil d'administration.
SA K.P.M.G. SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE SAS devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée AUDIT EUREX n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société anonyme SALUSTRO REYDEL devient commissaire aux comptes suppléant.
Sté par actions simplifiée FAMY devient directeur général délégué. FAMY Jean nom d'usage : FAMY n'est plus directeur général délégué. FAMY Jean nom d'usage : FAMY n'est plus administrateur. CECCON Henri nom d'usage : CECCON n'est plus administrateur. CECCON Alferio nom d'usage : CECCON n'est plus administrateur. FAMY Pierre nom d'usage : FAMY n'est plus administrateur. FAMY Claude nom d'usage : FAMY n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée FAMY devient administrateur. FAMY Emmanuelle nom d'usage : FAMY devient administrateur. ALLARD Laurence nom d'usage : BOURGEOIS devient administrateur
Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE SAS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société anonyme SALUSTRO REYDEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée CONSULT'EC devient commissaire aux comptes titulaire
SA BASALTES devient directeur général délégué. Sté par actions simplifiée FAMY n'est plus directeur général délégué. Sté par actions simplifiée FAMY n'est plus administrateur. SA BASALTES devient administrateur. FAMY Emmanuelle nom d'usage : FAMY n'est plus administrateur. LIGLET Eric nom d'usage : LIGLET devient administrateur
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président CECCON FRERES Sté par actions simplifiée : LIGLET Eric Philippe nom d\'usage : LIGLET devient représentant permanent. Sté par actions simplifiée CECCON FRERES n\'est plus président du conseil d\'administration. SA BASALTES n\'est plus directeur général délégué. SA BASALTES n\'est plus administrateur. ALLARD Laurence nom d\'usage : BOURGEOIS n\'est plus administrateur. LIGLET Eric nom d\'usage : LIGLET n\'est plus administrateur