M Remi CHAUMONNOT
Gérant de DES CORVEOTTES
M Remi CHAUMONNOT a 63 ans ( naissance en 1961), est Gérant de la société DES CORVEOTTES
M Remi CHAUMONNOT peut être contacté au siège de la société DES CORVEOTTES par courrier à l'adresse DES CORVEOTTES 21400 VILLERS PATRAS FRANCE, par téléphone au 0380819585 ou par fax au 03Â 80Â 81Â 95Â 85
La société DES CORVEOTTES est principalement dirigée par M Remi CHAUMONNOT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Ãlevage de vaches laitières ,agriculteur, éleveur, éleveur de bovins, éleveur de vaches laitières
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0141Z (Ãlevage de vaches laitières), les activités sont :
- Ãlevage de vaches laitières
- l'élevage de vaches laitières
- la production de lait cru de vache ou de bufflonne
Mais sont exclues les activités :
- la transformation du lait (cf10.51A)
La société DES CORVEOTTES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/01/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32674033900014.
- M Remi CHAUMONNOT, Gérant (1961) depuis le 23 janvier 2010
Anciens dirigeants :
- M Christophe BEZIAUD, Gérant (1964) du 19 janvier 2005 au 23 janvier 2010
- M Christophe BEZIAUD, Co-gérant (1964) du 23 janvier 2010 au 25 septembre 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DES CORVEOTTES | |
Entrepreneurs individuels | DES CORVEOTTES | |
Identifiant de l'entreprise | 326740339 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 21400 VILLERS PATRAS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 octobre 1982 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Exploitation agricole à responsabilité limitée | |
Capital social | 178 182,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 octobre 1982 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0141Z : Ãlevage de vaches laitières | |
Activité principale de l'entreprise | 0141Z : Ãlevage de vaches laitières | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Ãlevage de vaches laitières | |
Synonyme | agriculteur, éleveur, éleveur de bovins, éleveur de vaches laitières | |
Principal | éleveur de vaches laitières |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
32674033900014 | DES CORVEOTTES 21400 VILLERS PATRAS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 80 70 45 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-dijon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Lionel , MOURGES Sandra
Le greffe est ouvert 9h-11h45/14h-16h30
Exploitation en commun des biens agricoles apportés par les associés - achetés ou pris à bail par le gaec ou mis a sa disposition par ses membres et généralement toutes activité se rattachant a cet objet polyculture et élevage
Gérant : CHAUMONNOT Mathieu, Pierre, Ernest