M Jose GUINOT Y TEJEDO
Président du conseil d`administration de SOCIETE BORDELAISE DE TELESURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE
M Jose GUINOT Y TEJEDO a 84 ans ( naissance en 1938), est Président du conseil d`administration de la société SOCIETE BORDELAISE DE TELESURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE
M Jose GUINOT Y TEJEDO peut être contacté au siège de la société SOCIETE BORDELAISE DE TELESURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE par courrier à l'adresse SOC BORDELAISE TELESURVEIL GARDIENNAGE 5 RUE DU CHATEAU 93260 LES LILAS FRANCE, par téléphone au 0148912519 ou par fax au 01Â 49Â 15Â 02Â 80
La société SOCIETE BORDELAISE DE TELESURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE est principalement dirigée par M Jose GUINOT Y TEJEDO qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Activités de sécurité privée ,société de sécurité privée, société de gardiennage, services de garde et de patrouille, transports de fonds, agent de sécurité, agence de sécurité, garde du corps
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8010Z (Activités de sécurité privée), les activités sont :
- Activités de sécurité privée
- Cette sous-classe comprend la prestation d'un ou de plusieurs des services suivants : services de garde et de patrouille, services de transports de fonds (collecte et livraison d'argent), de reçus ou d'autres objets de valeur en utilisant du personne
- les services de voitures blindées
- les services de gardes du corps
- les services de détecteurs de mensonges
- les services de dactyloscopie
- les services d'agents de sécurité
Mais sont exclues les activités :
- les activités liées aux systèmes de sécurité (cf80.20Z)
- les activités d'enquête (cf80.30Z)
- les services de la police (cf84.24Z)
La société SOCIETE BORDELAISE DE TELESURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/12/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32690339000069.
- M Jose GUINOT Y TEJEDO, Directeur général (1938) depuis le 25 mai 2004
- M Jose GUINOT Y TEJEDO, Président du conseil d`administration (1938) depuis le 08 juin 2004
- M Patrick MARRET, Directeur général délégué (1958) depuis le 08 septembre 2015
- M Vincent GUINOT, Administrateur (1965) depuis le 09 novembre 2004
- MME Nicole GUINOT, Administrateur (1939) depuis le 07 août 2014
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société SOCIETE BORDELAISE DE TELESURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE est de 74 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 84 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Francois CHERAMY, Président du conseil d`administration (1947) du 25 mai 2004 au 17 février 2009
- M Jean-Francois CHERAMY, Directeur général (1947) du 08 juin 2004 au 17 février 2009
Dirigeants personne morale:
- CABINET JEAN BOREL ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 septembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE BORDELAISE DE TELESURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE | |
Sigle de l'entreprise | SBTG | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE BORDELAISE DE TELESURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE | |
Identifiant de l'entreprise | 326903390 | |
Numéro interne du siège | 00069 | |
Adresse | 5 RUE DU CHATEAU 93260 LES LILAS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 juillet 1989 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 mars 1983 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 1 479 000,00 | |
Résultat net | 9 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8010Z : Activités de sécurité privée | |
Activité principale de l'entreprise | 8010Z : Activités de sécurité privée | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Activités de sécurité privée | |
Synonyme | société de sécurité privée, société de gardiennage, services de garde et de patrouille, transports de fonds, agent de sécurité, agence de sécurité, garde du corps | |
Principal | société de sécurité privée |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 504 000 |
Immobilisation incorporelle | 880 |
Immobilisation corporelle | 32 000 |
Immobilisation financière | 471 000 |
Actif circulant net | 3 482 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 252 000 |
Placement | 3 231 000 |
Total Actif | 3 986 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 678 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 308 000 |
Total Passif | 3 986 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 479 000 |
Produit d'exploitation | 1 479 000 |
Charge d'exploitation | 1 475 000 |
Résultat d'exploitation | 4 000 |
Produit financier net | 7 000 |
Charge financière | 20 |
Résultat financier | 7 000 |
Résultat courrant | 11 000 |
Produit exceptionnel | 10 000 |
Charges exceptionnelles | 11 000 |
Résultat exceptionnel | -1 000 |
Résultat net | 9 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32690339000069 | SOC BORDELAISE TELESURVEIL GARDIENNAGE 5 RUE DU CHATEAU 93260 LES LILAS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01351 Prévention et sécurité
- 00016 Transports routiers
Président du conseil d'administration et directeur général : GUINOT Y TEJEDO Jose modification le 30 Janvier 2009. Administrateur : LEGENDRE Nicole Germaine en fonction le 20 Juillet 1998. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN BOREL ET ASSOCIES en fonction le 20 Juillet 1998. Commissaire aux comptes suppléant : BOREL Pascal en fonction le 20 Juillet 1998. Administrateur : GUINOT Vincent en fonction le 04 Octobre 2004.
Président du conseil d'administration Directeur général : GUINOT Y TEJEDO Jose modification le 30 Janvier 2009 Administrateur : LEGENDRE Nicole Germaine en fonction le 20 Juillet 1998 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN BOREL ET ASSOCIES modification le 28 Juillet 2015 Commissaire aux comptes suppléant : BOREL Pascal en fonction le 20 Juillet 1998 Administrateur : GUINOT Vincent en fonction le 04 Octobre 2004 Directeur général délégué : MARRET Patrick, Claude, Marie en fonction le 04 Septembre 2015
Président du conseil d'administration Directeur général : GUINOT Y TEJEDO Jose modification le 30 Janvier 2009 ; Administrateur : LEGENDRE, GUINOT Nicole Germaine en fonction le 20 Juillet 1998 ; Administrateur : GUINOT Vincent en fonction le 04 Octobre 2004 ; Directeur général délégué : MARRET, MARRET Patrick, Claude, Marie en fonction le 04 Septembre 2015
Président du conseil d'administration, Administrateur : GUINOT Nicole Germaine ; Directeur général : GUINOT Y TEJEDO José ; Directeur général délégué : MARRET Patrick, Claude, Marie ; Administrateur : GUINOT Vincent
Président : MARRET Patrick, Claude, Marie ; Président du conseil de surveillance : GUINOT Nicole Germaine ; Membre du conseil de surveillance : GUINOT Vincent