M Louis MALINGE
Gérant de SCEA DE LANCOMMUN
M Louis MALINGE a 69 ans ( naissance en 1955), est Gérant de la société SCEA DE LANCOMMUN
M Louis MALINGE peut être contacté au siège de la société SCEA DE LANCOMMUN par courrier à l'adresse SCEA DE LANCOMMUN LANCOMMUN 37370 ST AUBIN LE DEPEINT FRANCE, par téléphone au 0247292518 ou par fax au 02Â 47Â 29Â 29Â 24
La société SCEA DE LANCOMMUN est principalement dirigée par M Louis MALINGE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture de fruits à pépins et à noyau ,agriculteur, cultivateur, producteur, arboriculteur, cultivateur de fruits, producteur de fruits
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0124Z (Culture de fruits à pépins et à noyau), les activités sont :
- Culture de fruits à pépins et à noyau
- la culture de fruits à pépins et à noyau :
- pommes
- abricots
- cerises et griottes
- pêches et nectarines
- poires et coings
- prunes et prunelles
- autres fruits à pépins et à noyau
La société SCEA DE LANCOMMUN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/05/1983 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32725499100018.
- M Antoine CARLU, Gérant (1980) depuis le 01 décembre 2015
Anciens dirigeants :
- M Louis MALINGE, Gérant (1955) du 14 décembre 2013 au 01 décembre 2015
Dirigeants personne morale:
LANCOMMUN
37370 SAINT AUBIN LE DEPEINT
Téléphone : 0247292518 Société
SCEA DE LANCOMMUN
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCEA DE LANCOMMUN | |
Entrepreneurs individuels | SCEA DE LANCOMMUN | |
Identifiant de l'entreprise | 327254991 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | LANCOMMUN 37370 SAINT AUBIN LE DEPEINT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 26 janvier 1983 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile d'exploitation agricole | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 26 janvier 1983 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0124Z : Culture de fruits à pépins et à noyau | |
Activité principale de l'entreprise | 0124Z : Culture de fruits à pépins et à noyau | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de fruits à pépins et à noyau | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, arboriculteur, cultivateur de fruits, producteur de fruits | |
Principal | cultivateur de fruits à pépins et à noyaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
32725499100018 | SCEA DE LANCOMMUN LANCOMMUN 37370 ST AUBIN LE DEPEINT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 47 31 20 01 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tours.fr.
Les greffiers sont : LAISNE Bruno , LAISNE Martine , TALBOUTIER Matthieu
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h
nomination du Gérant associé indéfiniment responsable : Carlu, Antoine, modification de l'Associé indéfiniment responsable Malinge, Louis Marie Joseph René