M Yannick BREGER
Président de ETS BREGER
M Yannick BREGER a 56 ans ( naissance en 1966), est Président de la société ETS BREGER
M Yannick BREGER peut être contacté au siège de la société ETS BREGER par courrier à l'adresse ETS BREGER CHEZ M ET MME BREGER 332 LE CHAMPOIVRE 44810 HERIC FRANCE
La société ETS BREGER est principalement dirigée par M Yannick BREGER qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm. ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en composants électroniques, vendeur de composants électroniques en gros, grossiste en équipements électroniques, vendeur d'équipements électroniques en gros, grossiste en équipements de télécommunication, vendeu
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4652Z (Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm.), les activités sont :
- Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm.
- le commerce de gros de tubes et de valves électroniques
- le commerce de gros de dispositifs à semi-conducteurs
- le commerce de gros de puces électroniques et de circuits intégrés
- le commerce de gros de circuits imprimés
- le commerce de gros de bandes et disquettes vierges pour le son et l'image, de disques magnétiques et optiques vierges (CD, DVD)
- le commerce de gros d'équipements téléphoniques et de communications
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de cassettes audio et vidéo, de CD, de DVD contenant des enregistrements (cf46.43Z)
- le commerce de gros d'ordinateurs et d'équipements périphériques (cf46.51Z)
La société ETS BREGER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/06/1983 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32752730500046.
- M Philippe LHOMMEAU, Commissaire aux comptes titulaire (1964) depuis le 22 mars 2016
- M Yannick BREGER, Président (1966) depuis le 11 avril 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ETS BREGER est de 57 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Yannick BREGER, Président (1966) du 19 janvier 2005 au 11 avril 2014
Dirigeants personne morale:
- PAPIN ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 22 mars 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ETS BREGER | |
Entrepreneurs individuels | ETS BREGER | |
Identifiant de l'entreprise | 327527305 | |
Numéro interne du siège | 00046 | |
Adresse | 332 LE CHAMPOIVRE 44810 HERIC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 mars 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1979 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 395 200,00 | |
Résultat net | -1 800,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4652Z : Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm. | |
Activité principale de l'entreprise | 4652Z : Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm. | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en composants électroniques, vendeur de composants électroniques en gros, grossiste en équipements électroniques, vendeur d'équipements électroniques en gros, grossiste en équipements de télécommunication, vendeu | |
Principal | grossiste en composants électroniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 142 800 |
Immobilisation incorporelle | 122 000 |
Immobilisation corporelle | 13 700 |
Immobilisation financière | 7 100 |
Actif circulant net | 135 800 |
Stock | 47 600 |
Avance | 900 |
Créance | 30 800 |
Placement | 56 500 |
Total Actif | 278 700 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 231 700 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 47 100 |
Total Passif | 278 700 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 395 200 |
Produit d'exploitation | 422 900 |
Charge d'exploitation | 429 400 |
Résultat d'exploitation | -6 500 |
Produit financier net | 600 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 600 |
Résultat courrant | -5 900 |
Produit exceptionnel | 4 200 |
Charges exceptionnelles | 200 |
Résultat exceptionnel | 4 100 |
Résultat net | -1 800 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32752730500046 | ETS BREGER CHEZ M ET MME BREGER 332 LE CHAMPOIVRE 44810 HERIC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 41 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr.
Les greffiers sont : BARBIN Frédéric , MONFORT Marielle
Le greffe est ouvert 9h à 12h/13h à 17h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 4 avril 2014 désignant liquidateur Maître François Hervouet 6 place Viarme 44000 Nantes. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
modification du Président Breger, Yannick Hervé
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.