M Ferdinand PAUWELS
Administrateur de PAUWELS
M Ferdinand PAUWELS a 89 ans ( naissance en 1935), est Administrateur de la société PAUWELS
M Ferdinand PAUWELS peut être contacté au siège de la société PAUWELS par courrier à l'adresse PAUWELS FPC COMMUNICAT ET PENTOP HYPERCOM FOLD HALL A 330 ALLEE DES HETRES 69760 LIMONEST FRANCE, par téléphone au 0478038709 ou par fax au 04Â 78Â 03Â 87Â 09
La société PAUWELS est principalement dirigée par M Ferdinand PAUWELS qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des agences de publicité ,agence de publicité, agence de pub, agence de communication, agence marketing
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7311Z (Activités des agences de publicité), les activités sont :
- Activités des agences de publicité
- Cette sous-classe comprend la prestation de toute une gamme de services (directement ou en les sous-traitant), notamment le conseil, la création publicitaire, la production de matériel publicitaire.
- la conception et la réalisation de campagnes publicitaires :
- conception et diffusion de publicités dans les journaux et les périodiques, à la radio et à la télévision, sur Internet et dans d'autres médias
- conception et diffusion de publicités à l'extérieur, par exemple sur des panneaux, sur des vitrines, dans des magasins, sur des voitures et des autobus, etc.
- publicité aérienne
- distribution de prospectus et d'échantillons publicitaires
- création de stands et d'autres structures et sites d'affichage
- la réalisation de campagnes de marketing et d'autres services publicitaires destinés à attirer et fidéliser les consommateurs
- promotion de produits
- marketing dans les points de vente
- publipostage
- conseil en marketing
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de matériel publicitaire (cf58.19Z)
- la réalisation de messages publicitaires pour la radio, la télévision et le cinéma (cf59.11B, 59.20Z)
- le conseil en relations publiques et en communication (cf70.21Z)
- les études de marché (cf73.20Z)
- la photographie publicitaire (cf74.20Z)
- l'organisation de salons professionnels et congrès (cf82.30Z)
- les services d'envoi de courrier (cf82.19Z)
La société PAUWELS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/07/1983 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32757953800056.
Anciens dirigeants :
- M Ferdinand PAUWELS, Administrateur (1935) du 02 décembre 2003 au 23 décembre 2003
- M Olivier PAUWELS, Président (1965) du 02 décembre 2003 au 25 mars 2008
Dirigeants personne morale:
- FPO, Président depuis le 25 mars 2008
- SAS ORIAL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 octobre 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 04 mars 2008 : PAUWELS Olivier nom d'usage : PAUWELS Olivier n'est plus président.. FPO devient président représenté(e) par MR PAUWELS Olivier nom d'usage : PAUWELS.. SOLECO n'est plus commissaire aux comptes titulaire.. SAS ORIAL devient commissaire aux comptes titulaire..)
- 28 novembre 2019 : SAS ORIAL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. RUYSSEN Christian nom d'usage : RUYSSEN n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PAUWELS | |
Entrepreneurs individuels | PAUWELS | |
Identifiant de l'entreprise | 327579538 | |
Numéro interne du siège | 00056 | |
Adresse | 330 ALL DES HETRES 69760 LIMONEST | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 11 octobre 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 465 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 avril 1983 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 2 648 000,00 | |
Résultat net | -176 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7311Z : Activités des agences de publicité | |
Activité principale de l'entreprise | 7311Z : Activités des agences de publicité | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Marketing | |
Activite | Activités des agences de publicité | |
Synonyme | agence de publicité, agence de pub, agence de communication, agence marketing | |
Principal | agence de publicité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 156 000 |
Immobilisation incorporelle | 33 000 |
Immobilisation corporelle | 107 000 |
Immobilisation financière | 16 000 |
Actif circulant net | 1 187 000 |
Stock | 173 000 |
Avance | 0 |
Créance | 948 000 |
Placement | 66 000 |
Total Actif | 1 343 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 484 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 859 000 |
Total Passif | 1 343 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 648 000 |
Produit d'exploitation | 2 651 000 |
Charge d'exploitation | 2 811 000 |
Résultat d'exploitation | -160 000 |
Produit financier net | 1 000 |
Charge financière | 1 000 |
Résultat financier | 300 |
Résultat courrant | -159 000 |
Produit exceptionnel | 16 000 |
Charges exceptionnelles | 33 000 |
Résultat exceptionnel | -17 000 |
Résultat net | -176 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32757953800056 | PAUWELS FPC COMMUNICAT ET PENTOP HYPERCOM FOLD HALL A 330 ALLEE DES HETRES 69760 LIMONEST FRANCE |
32757953800056 | PAUWELS PENTOP - HYPERCOM - FOLDER HALL A 330 ALL DES HETRES 69760 LIMONEST |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02372 Entreprises de distribution directe
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00086 Publicité
PAUWELS Olivier nom d'usage : PAUWELS Olivier n'est plus président.. FPO devient président représenté(e) par MR PAUWELS Olivier nom d'usage : PAUWELS.. SOLECO n'est plus commissaire aux comptes titulaire.. SAS ORIAL devient commissaire aux comptes titulaire..
Cabinet MICHAL & Associés représenté par Me BAILLY-VIEL, Avocat, 69 boulevard des Canuts 69004 Lyon
SAS ORIAL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. RUYSSEN Christian nom d'usage : RUYSSEN n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Art. L.236-14 du code de commerce
Jugement prononçant l\'ouverture d\'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 30 janvier 2024, désignant administrateur Selarl Fhb, Représentée par Maître Gaël Couturier Ou Charlotte Fort 24 rue Childebert 69002 Lyon, avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, mandataire judiciaire Selarl Marie Dubois Membre du Gie Adn Mj 32 rue Molière 69006 Lyon. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Marie Dubois Membre du Gie Adn Mj 32 rue Molière 69006 Lyon, et mettant fin à la mission de l\'administrateur Selarl Fhbx, Représentée par Maître Gaël Couturier Ou Charlotte Fort 24 rue Childebert 69002 Lyon.