M Jean-Claude CENTIS
Directeur général délégué de COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES
M Jean-Claude CENTIS a 71 ans ( naissance en 1953), est Directeur général délégué de la société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES
M Jean-Claude CENTIS peut être contacté au siège de la société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES par courrier à l'adresse COOP INDUSTRIELLE TRAVAUX ELECTRIQUES ZONE ARTISANALE BP 7 32120 MAUVEZIN FRANCE, par téléphone au 0563818931
La société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES est principalement dirigée par M Jean-Claude CENTIS qui en est Directeur général délégué.
Cette société a pour activité principale : Construction de réseaux électriques et de télécommunications ,constructeur, constructeur de réseaux, constructeur de réseaux électriques, constructeur de réseaux de télécommunication
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4222Z (Construction de réseaux électriques et de télécommunications), les activités sont :
- Construction de réseaux électriques et de télécommunications
- Cette sous-classe comprend la construction de lignes de distribution pour l'électricité et les télécommunications et des bâtiments et structures faisant partie intégrante de ces systèmes, y compris les centrales électriques de tous types.
- la construction de lignes de transport d'énergie électrique à longue distance et urbaines, aériennes ou souterraines
- la construction de lignes de communication à longue distance et urbaines, aériennes ou souterraines
- la construction de lignes d'alimentation pour voies ferrées, yc caténaires
- la construction de centrales électriques de tous types (nucléaires, thermiques classiques, hydrauliques, etc.)
Mais sont exclues les activités :
- les services de maîtrise d'Åuvre sur ouvrages de génie civil (cf71.1)
- les travaux d'installation électrique dans le bâtiment (cf.43.21A)
- l'installation d'appareils d'éclairage de rue et de signaux électriques (cf43.21B)
La société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/08/1983 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32783452900056.
- M Damien DIRAT, Administrateur (1980) depuis le 31 octobre 2013
- M David AUGUSTE, Administrateur (1970) depuis le 10 octobre 2009
- M David AUGUSTE, Président (1970) depuis le 21 janvier 2012
- M David AUGUSTE, Directeur général (1970) depuis le 31 octobre 2013
- M Gerard HAUTESERRE, Administrateur (1957) depuis le 10 octobre 2009
- M Michel CAILLEAU, Administrateur (1959) depuis le 09 octobre 2014
- M Pascal FERRERES, Administrateur (1974) depuis le 22 octobre 2011
- M Pascal FERRERES, Directeur général délégué (1974) depuis le 05 décembre 2013
- M Patrick MOTHES, Administrateur (1961) depuis le 17 août 2004
- M Philippe GOZE, Administrateur (1971) depuis le 18 septembre 2007
- M Stephane REGNIER, Administrateur (1977) depuis le 09 octobre 2014
- M Valentin BOTTAGISI, Administrateur (1990) depuis le 01 octobre 2015
L'âge moyen des 12 dirigeants de la société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES est de 53 ans. Le plus jeune à 34 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alexis BERGUA, Administrateur (1965) du 29 août 2006 au 10 octobre 2009
- M Alexis BERGUA, Administrateur (1965) du 10 octobre 2009 au 31 octobre 2013
- M Bernard ROUTABOUL, Directeur général délégué (1949) du 17 août 2004 au 10 octobre 2009
- M Bernard ROUTABOUL, Directeur général délégué (1949) du 10 octobre 2009 au 21 novembre 2009
- M Bruno RONZANI, Président du conseil d`administration (1943) du 17 août 2004 au 05 octobre 2004
- M Daniel PAWLACZYK, Administrateur (1952) du 17 août 2004 au 29 août 2006
- M David AUGUSTE, Administrateur (1970) du 16 septembre 2008 au 10 octobre 2009
- M Floral ARRIOLA, Administrateur (1947) du 17 août 2004 au 05 octobre 2004
- M Floreal ARRIOLA, Administrateur (1947) du 05 octobre 2004 au 16 septembre 2008
- M Gerard HAUTESERRE, Administrateur (1957) du 17 août 2004 au 10 octobre 2009
- M Jean-Claude CENTIS, Administrateur (1953) du 10 octobre 2009 au 09 avril 2014
- M Jean-Claude CENTIS, Directeur général délégué (1953) du 19 mars 2011 au 09 avril 2014
- M Jean-Claude ROUX, Administrateur (1952) du 17 août 2004 au 21 janvier 2012
- MME Martine BOUSQUIE, Administrateur (1959) du 17 août 2004 au 10 octobre 2009
- MME Martine BOUSQUIE, Administrateur (1959) du 10 octobre 2009 au 09 octobre 2014
- MME Myriam COUDENC, Administrateur (1976) du 03 octobre 2012 au 01 octobre 2015
- MME Stephanie SARRADE, Président du conseil d`administration (1975) du 17 août 2004 au 10 octobre 2009
- MME Stephanie SARRADE, Directeur général (1975) du 02 novembre 2004 au 29 août 2006
- MME Stephanie SARRADE, Administrateur (1975) du 10 octobre 2009 au 03 octobre 2012
Dirigeants personne morale:
ZONE ARTISANALE
32120 MAUVEZIN
Téléphone : 0563818931 Société
COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES | |
Sigle de l'entreprise | CITEL | |
Entrepreneurs individuels | COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES | |
Identifiant de l'entreprise | 327834529 | |
Numéro interne du siège | 00056 | |
Adresse | 546 RUE FONFILLOL 81370 SAINT-SULPICE-LA-POINTE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 septembre 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 05 septembre 1983 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 11 737 000,00 | |
Résultat net | 484 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4222Z : Construction de réseaux électriques et de télécommunications | |
Activité principale de l'entreprise | 4222Z : Construction de réseaux électriques et de télécommunications | |
Activité principale | 4222Z | |
Première activité | 4222Z | |
Deuxième activité | 4673A | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Construction de réseaux électriques et de télécommunications | |
Synonyme | constructeur, constructeur de réseaux, constructeur de réseaux électriques, constructeur de réseaux de télécommunication |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 5 853 000 |
Immobilisation incorporelle | 19 000 |
Immobilisation corporelle | 5 572 000 |
Immobilisation financière | 261 000 |
Actif circulant net | 10 786 000 |
Stock | 1 064 000 |
Avance | 0 |
Créance | 3 504 000 |
Placement | 6 218 000 |
Total Actif | 16 639 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 8 108 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 4 000 |
Dette | 8 527 000 |
Total Passif | 16 639 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 11 737 000 |
Produit d'exploitation | 11 792 000 |
Charge d'exploitation | 11 264 000 |
Résultat d'exploitation | 528 000 |
Produit financier net | 143 000 |
Charge financière | 219 000 |
Résultat financier | -76 000 |
Résultat courrant | 452 000 |
Produit exceptionnel | 273 000 |
Charges exceptionnelles | 191 000 |
Résultat exceptionnel | 82 000 |
Résultat net | 484 000 |
Le greffe peut être appelé au 05 63 62 58 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-castres.fr.
Les greffiers sont : ESPEL Patrick
Le greffe est ouvert 9H Ã 12H/14H Ã 17H00
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02148 Télécommunications
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président du Conseil d'Administration : SARRADE Stéphanie Catherine Marie. Directeur général délégué : ROUTABOUL Bernard Jean-Marie. Administrateur : MOTHES Patrick. Administrateur : ROUX Jean-Claude, Joseph. Administrateur : HAUTESERRE Gerard Luc Roland. Administrateur : BOUSQUIE Martine Véronique. Administrateur : BERGUA Alexis, Manuel, Yves. Administrateur : GOZE Philippe. Administrateur : AUGUSTE David Régis Pierre. Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST S.A. représenté par MR PALMADE Bruno. Commissaire aux comptes suppléant : MARTIN Bernard.
Président du Conseil d'Administration : SARRADE Stéphanie Catherine Marie Directeur général délégué : ROUTABOUL Bernard Jean-Marie Administrateur : MOTHES Patrick Administrateur : ROUX Jean-Claude, Joseph Administrateur : HAUTESERRE Gerard Luc Roland Administrateur : BOUSQUIE Martine Véronique Administrateur : BERGUA Alexis, Manuel, Yves Administrateur : GOZE Philippe Administrateur : AUGUSTE David Régis Pierre Administrateur : CENTIS Jean-Claude Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST S.A. représenté par MR PALMADE Bruno Commissaire aux comptes suppléant : MARTIN Bernard
Président du Conseil d'Administration : SARRADE Stéphanie Catherine Marie Administrateur : MOTHES Patrick Administrateur : ROUX Jean-Claude, Joseph Administrateur : HAUTESERRE Gerard Luc Roland Administrateur : BOUSQUIE Martine Véronique Administrateur : BERGUA Alexis, Manuel, Yves Administrateur : GOZE Philippe Administrateur : AUGUSTE David Régis Pierre (voir rubrique observations) : CENTIS Jean-Claude Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST S.A. représenté par MR PALMADE Bruno Commissaire aux comptes suppléant : MARTIN Bernard
Président du Conseil d'Administration : SARRADE Stéphanie, Catherine, Marie Administrateur : MOTHES Patrick Administrateur : ROUX Jean-Claude, Joseph Administrateur : HAUTESERRE Gerard, Luc, Roland Administrateur : BOUSQUIE Martine, Véronique Administrateur : BERGUA Alexis, Manuel, Yves Administrateur : GOZE Philippe Administrateur : AUGUSTE David, Régis, Pierre Directeur général délégué et administrateur : CENTIS Jean-Claude Administrateur : FERRERES Pascal, Dominique, Jean Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST S.A. représenté par MR PALMADE Bruno Commissaire aux comptes suppléant : MARTIN Bernard
Président du Conseil d'Administration : SARRADE Stéphanie, Catherine, Marie Directeur général délégué et administrateur : CENTIS Jean-Claude Directeur général délégué et administrateur : AUGUSTE David, Régis, Pierre Administrateur : MOTHES Patrick Administrateur : HAUTESERRE Gerard, Luc, Roland Administrateur : BOUSQUIE Martine, Véronique Administrateur : BERGUA Alexis, Manuel, Yves Administrateur : GOZE Philippe Administrateur : FERRERES Pascal, Dominique, Jean Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST S.A. représenté par MR PALMADE Bruno Commissaire aux comptes suppléant : MARTIN Bernard
Président directeur général et administrateur : AUGUSTE David, Régis, Pierre Directeur général délégué et administrateur : CENTIS Jean-Claude Administrateur : SARRADE Stéphanie, Catherine, Marie Administrateur : MOTHES Patrick Administrateur : HAUTESERRE Gerard, Luc, Roland Administrateur : BOUSQUIE Martine, Véronique Administrateur : BERGUA Alexis, Manuel, Yves Administrateur : GOZE Philippe Administrateur : FERRERES Pascal, Dominique, Jean Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST S.A. représenté par MR PALMADE Bruno Commissaire aux comptes suppléant : MARTIN Bernard
Président directeur général et administrateur : AUGUSTE David, Régis, Pierre Directeur général délégué et administrateur : CENTIS Jean-Claude Administrateur : MOTHES Patrick Administrateur : HAUTESERRE Gerard, Luc, Roland Administrateur : BOUSQUIE Martine, Véronique Administrateur : BERGUA Alexis, Manuel, Yves Administrateur : GOZE Philippe Administrateur : FERRERES Pascal, Dominique, Jean Administrateur : COUDENC Myriam né(e) SOULAT Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST S.A. représenté par MR PALMADE Bruno Commissaire aux comptes suppléant : MARTIN Bernard
Président, Directeur général, Administrateur : AUGUSTE David, Régis, Pierre Directeur général délégué, Administrateur : CENTIS Jean-Claude Administrateur : MOTHES Patrick Administrateur : HAUTESERRE Gerard, Luc, Roland Administrateur : BOUSQUIE Martine, Véronique Administrateur : GOZE Philippe Administrateur : FERRERES Pascal, Dominique, Jean Administrateur : COUDENC Myriam né(e) SOULAT Administrateur : DIRAT Damien, Gaëtan Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST S.A. représenté par MR PALMADE Bruno Commissaire aux comptes suppléant : MARTIN Bernard
Président, Directeur général, Administrateur : AUGUSTE David, Régis, Pierre Directeur général délégué, Administrateur : CENTIS Jean-Claude Directeur général délégué, Administrateur : FERRERES Pascal, Dominique, Jean Administrateur : MOTHES Patrick Administrateur : HAUTESERRE Gerard, Luc, Roland Administrateur : BOUSQUIE Martine, Véronique Administrateur : GOZE Philippe Administrateur : COUDENC Myriam né(e) SOULAT Administrateur : DIRAT Damien, Gaëtan Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST S.A. représenté par MR PALMADE Bruno Commissaire aux comptes suppléant : MARTIN Bernard
Président, Directeur général, Administrateur : AUGUSTE David, Régis, Pierre Directeur général délégué, Administrateur : FERRERES Pascal, Dominique, Jean Administrateur : MOTHES Patrick Administrateur : HAUTESERRE Gerard, Luc, Roland Administrateur : BOUSQUIE Martine, Véronique Administrateur : GOZE Philippe Administrateur : COUDENC Myriam né(e) SOULAT Administrateur : DIRAT Damien, Gaëtan Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST S.A. représenté par MR PALMADE Bruno Commissaire aux comptes suppléant : MARTIN Bernard
Président, Directeur général, Administrateur : AUGUSTE David, Régis, Pierre Directeur général délégué, Administrateur : FERRERES Pascal, Dominique, Jean Administrateur, Directeur général délégué : CAILLEAU Michel Administrateur : MOTHES Patrick Administrateur : HAUTESERRE Gerard, Luc, Roland Administrateur : GOZE Philippe Administrateur : COUDENC Myriam né(e) SOULAT Administrateur : DIRAT Damien, Gaëtan Administrateur : REGNIER Stéphane, Kalid Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST S.A. représenté par MR PALMADE Bruno Commissaire aux comptes suppléant : MARTIN Bernard
Président, Directeur général, Administrateur : AUGUSTE David, Régis, Pierre Directeur général délégué, Administrateur : FERRERES Pascal, Dominique, Jean Administrateur : CAILLEAU Michel Administrateur : MOTHES Patrick Administrateur : HAUTESERRE Gerard, Luc, Roland Administrateur : GOZE Philippe Administrateur : COUDENC Myriam né(e) SOULAT Administrateur : DIRAT Damien, Gaëtan Administrateur : REGNIER Stéphane, Kalid Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST S.A. représenté par MR PALMADE Bruno Commissaire aux comptes suppléant : MARTIN Bernard
Président, Directeur général, Administrateur : AUGUSTE David, Régis, Pierre Directeur général délégué, Administrateur : FERRERES Pascal, Dominique, Jean Administrateur : CAILLEAU Michel Administrateur : MOTHES Patrick Administrateur : HAUTESERRE Gerard, Luc, Roland Administrateur : GOZE Philippe Administrateur : COUDENC Myriam né(e) SOULAT Administrateur : DIRAT Damien, Gaëtan Administrateur : REGNIER Stéphane, Kalid Commissaire aux comptes titulaire : SOUYEAUX Benoit Commissaire aux comptes suppléant : LEPAPE-GASET Alexandra né(e) LEPAPE
Président, Directeur général, Administrateur : AUGUSTE David, Régis, Pierre Directeur général délégué, Administrateur : FERRERES Pascal, Dominique, Jean Administrateur : CAILLEAU Michel Administrateur : MOTHES Patrick Administrateur : HAUTESERRE Gerard, Luc, Roland Administrateur : GOZE Philippe Administrateur : DIRAT Damien, Gaëtan Administrateur : REGNIER Stéphane, Kalid Administrateur : BOTTAGISI Valentin, Franck, Patrice Commissaire aux comptes titulaire : SOUYEAUX Benoit Commissaire aux comptes suppléant : LEPAPE-GASET Alexandra né(e) LEPAPE
Président, Directeur général, Administrateur : AUGUSTE David, Régis, Pierre ; Administrateur : FERRERES Pascal, Dominique, Jean ; Administrateur : MOTHES Patrick ; Administrateur : GOZE Philippe ; Administrateur : DIRAT Damien, Gaëtan ; Administrateur : REGNIER Stéphane, Kalid ; Administrateur : BOTTAGISI Valentin, Franck, Patrice ; Administrateur : ARRIVAT Maxime, Jean, Robert ; Commissaire aux comptes titulaire : SOUYEAUX Benoit ; Commissaire aux comptes suppléant : LEPAPE-GASET Alexandra né(e) LEPAPE
Président, Directeur général, Administrateur : AUGUSTE David, Régis, Pierre ; Administrateur : FERRERES Pascal, Dominique, Jean ; Administrateur : MOTHES Patrick ; Administrateur : DIRAT Damien, Gaëtan ; Administrateur : REGNIER Stéphane, Kalid ; Administrateur : BOTTAGISI Valentin, Franck, Patrice ; Administrateur : ARRIVAT Maxime, Jean, Robert ; Administrateur : FORESTIER Gaëtan ; Commissaire aux comptes titulaire : SOUYEAUX Benoit ; Commissaire aux comptes suppléant : LEPAPE-GASET Alexandra né(e) LEPAPE
Président, Directeur général, Administrateur : AUGUSTE David, Régis, Pierre ; Administrateur : FERRERES Pascal, Dominique, Jean ; Administrateur : MOTHES Patrick ; Administrateur : DIRAT Damien, Gaëtan ; Administrateur : REGNIER Stéphane, Kalid ; Administrateur : FORESTIER Gaëtan ; Administrateur : CABARROT Remi, Alex, Jean-Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : SOUYEAUX Benoit ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET ACTEVA
Président, Directeur général, Administrateur : AUGUSTE David, Régis, Pierre ; Administrateur : FERRERES Pascal, Dominique, Jean ; Administrateur : DIRAT Damien, Gaëtan ; Administrateur : REGNIER Stéphane, Kalid ; Administrateur : FORESTIER Gaëtan ; Administrateur : CABARROT Remi, Alex, Jean-Christophe ; Administrateur : MOTHES Patrick ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ACTEVA
Président, Directeur général, Administrateur : AUGUSTE David, Régis, Pierre ; Administrateur : FERRERES Pascal, Dominique, Jean ; Administrateur : DIRAT Damien, Gaëtan ; Administrateur : FORESTIER Gaëtan ; Administrateur : MOTHES Patrick ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ACTEVA
Président, Directeur général, Administrateur : AUGUSTE David, Régis, Pierre ; Administrateur : DIRAT Damien, Gaëtan ; Administrateur : CENAMOR Nicolas, Christian ; Administrateur : BOUCHON Nicolas, Thierry, Louis ; Administrateur : CABARROT Rémi, Alex, Jean-Christophe ; Administrateur : PAYET Guillaume, Rudy ; Administrateur : MOTHES Patrick ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ACTEVA
Président, Directeur général, Administrateur : AUGUSTE David, Régis, Pierre ; Administrateur : CENAMOR Nicolas, Christian ; Administrateur : BOUCHON Nicolas, Thierry, Louis ; Administrateur : CABARROT Rémi, Alex, Jean-Christophe ; Administrateur : PAYET Guillaume, Rudy ; Administrateur : MOTHES Patrick ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ACTEVA
Président, Directeur général, Administrateur : AUGUSTE David, Régis, Pierre ; Administrateur : CENAMOR Nicolas, Christian ; Administrateur : BOUCHON Nicolas, Thierry, Louis ; Administrateur : CABARROT Rémi, Alex, Jean-Christophe ; Administrateur : PAYET Guillaume, Rudy ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ACTEVA
Président, Directeur général, Administrateur : AUGUSTE David, Régis, Pierre ; Administrateur : CENAMOR Nicolas, Christian ; Administrateur : BOUCHON Nicolas, Thierry, Louis ; Administrateur : CABARROT Rémi, Alex, Jean-Christophe ; Administrateur : PAYET Guillaume, Rudy ; Administrateur : PAYSSOT Christophe, Fanny, Emmanuel ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ACTEVA
Président, Directeur général, Administrateur : AUGUSTE David, Régis, Pierre ; Administrateur : BOUCHON Nicolas, Thierry, Louis ; Administrateur : CABARROT Rémi, Alex, Jean-Christophe ; Administrateur : PAYET Guillaume, Rudy ; Administrateur : PAYSSOT Christophe, Fanny, Emmanuel ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ACTEVA
Président, Directeur général, Administrateur : AUGUSTE David, Régis, Pierre ; Administrateur : BOUCHON Nicolas, Thierry, Louis ; Administrateur : CABARROT Rémi, Alex, Jean-Christophe ; Administrateur : PAYET Guillaume, Rudy ; Administrateur : MORCILLO Patrick ; Administrateur : FERRERES Pascal, Dominique, Jean ; Administrateur : PAYSSOT Christophe, Fanny, Emmanuel ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ACTEVA