M Vincent DUGRE
Directeur général de BIOLAM
M Vincent DUGRE a 66 ans ( naissance en 1956), est Directeur général de la société BIOLAM
M Vincent DUGRE peut être contacté au siège de la société BIOLAM par courrier à l'adresse BIOLAM 21 ROUTE DE VANNES 44160 PONTCHATEAU FRANCE
La société BIOLAM est principalement dirigée par M Vincent DUGRE qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Laboratoires d'analyses médicales ,laboratoire d'analyses médicales, analyses médicales, laboratoire médical
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8690B (Laboratoires d'analyses médicales), les activités sont :
- Laboratoires d'analyses médicales
- les activités des laboratoires d'analyses médicales (sang, urine, etc.)
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de dents artificielles, de dentiers et de prothèses par des laboratoires dentaires (cf32.50A)
- les activités de laboratoire d'analyses non médicales (cf71.20B)
- les activités de contrôle dans le domaine de l'hygiène alimentaire (cf71.20B)
- l'analyse et l'interprétation d'images médicales (cf86.22A)
La société BIOLAM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/10/1983 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32829789000076.
- M Francois MACHEVIN, Directeur général (1963) depuis le 23 janvier 2010
- M Jamel TOUNSI, Directeur général (1953) depuis le 11 octobre 2005
- M Jean-Baptiste DEFAUX, Président (1976) depuis le 26 novembre 2013
- M Vincent DUGRE, Directeur général (1956) depuis le 23 janvier 2010
- M Xavier WUILLEME, Directeur général (1973) depuis le 26 novembre 2013
- MME Nathalie LIEVRE, Directeur général (1975) depuis le 23 janvier 2010
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société BIOLAM est de 56 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain MOUNE, Co-gérant (1958) du 20 janvier 2004 au 05 avril 2005
- M Gerard THOMAS, Directeur général (1954) du 23 avril 2011 au 21 juillet 2016
- M Gilles PUGET, Directeur général (1954) du 23 janvier 2010 au 21 juillet 2016
- M Herve ROUGER, Co-gérant (1947) du 23 janvier 2010 au 23 avril 2011
- M Jean-Baptiste DEFAUX, Co-gérant (1976) du 02 décembre 2008 au 23 avril 2011
- M Philippe LIEVRE, Co-gérant (1947) du 23 janvier 2010 au 29 septembre 2012
- M Xavier WUILLEME, Co-gérant (1973) du 05 avril 2005 au 23 avril 2011
Dirigeants personne morale:
- KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 20 mai 2017
- SACOPAL - STE D`AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE, Commissaire aux comptes suppléant du 05 mai 2015 au 20 mai 2017
- STREGO, Commissaire aux comptes titulaire du 05 mai 2015 au 20 mai 2017
21 RTE DE VANNES
44160 PONTCHATEAU
Téléphone : Société
BIOLAM
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BIOLAM | |
Entrepreneurs individuels | BIOLAM | |
Identifiant de l'entreprise | 328297890 | |
Numéro interne du siège | 00076 | |
Adresse | 2 RUE HENRI GAUTIER 44600 SAINT NAZAIRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 07 juin 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral par action simplifiée | |
Capital social | 141 222,40 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 13 mai 1983 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 12 163 000,00 | |
Résultat net | 1 780 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8690B : Laboratoires d'analyses médicales | |
Activité principale de l'entreprise | 8690B : Laboratoires d'analyses médicales | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Laboratoires d'analyses médicales | |
Synonyme | laboratoire d'analyses médicales, analyses médicales, laboratoire médical | |
Principal | laboratoire médical |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 9 061 000 |
Immobilisation incorporelle | 8 157 000 |
Immobilisation corporelle | 676 000 |
Immobilisation financière | 228 000 |
Actif circulant net | 2 055 000 |
Stock | 97 000 |
Avance | 2 000 |
Créance | 832 000 |
Placement | 1 124 000 |
Total Actif | 11 116 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 7 003 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 4 112 000 |
Total Passif | 11 116 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 12 163 000 |
Produit d'exploitation | 12 320 000 |
Charge d'exploitation | 9 503 000 |
Résultat d'exploitation | 2 818 000 |
Produit financier net | 24 000 |
Charge financière | 65 000 |
Résultat financier | -41 000 |
Résultat courrant | 2 760 000 |
Produit exceptionnel | 34 000 |
Charges exceptionnelles | 26 000 |
Résultat exceptionnel | 8 000 |
Résultat net | 1 780 000 |
Le greffe peut être appelé au 02 40 22 52 32 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintnazaire.fr.
Les greffiers sont : VALENTIN Jean-Michel , MASMEJEAN Sébastien
Le greffe est ouvert 9H00-12H00 ; 14H00-16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00959 Laboratoires d'analyses médicales
Article L.236-14 du code de commerce
Article L.236-14 du code de commerce
Article L.236-14 du code de commerce