M Jerome LANFRANCHI
Associé-gérant de PHARMACIE DE CIMIEZ
M Jerome LANFRANCHI a 67 ans ( naissance en 1955), est Associé-gérant de la société PHARMACIE DE CIMIEZ
M Jerome LANFRANCHI peut être contacté au siège de la société PHARMACIE DE CIMIEZ par courrier à l'adresse PHARMACIE DE CIMIEZ PHARMACIE CAP DE CROIX 20 AVENUE DE FLIREY 06000 NICE FRANCE, par téléphone au 0493790567 ou par fax au 04Â 93Â 81Â 73Â 52
La société PHARMACIE DE CIMIEZ est principalement dirigée par M Jerome LANFRANCHI qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) ,pharmacien, pharmacie, parapharmacie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4773Z (Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé)), les activités sont :
- Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé)
- le commerce de détail de produits pharmaceutiques
- l'exécution de préparations magistrales
La société PHARMACIE DE CIMIEZ est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/12/1983 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32846910100021.
- M Jacques BIANCHI, Gérant (1955) depuis le 28 janvier 2012
- M Jerome LANFRANCHI, Gérant (1955) depuis le 19 juin 2010
- M Pascal NOUGAREDE, Gérant (1956) depuis le 19 juin 2010
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société PHARMACIE DE CIMIEZ NOUGAREDE BIANCHI LANFRANCHI est de 67 ans. Le plus jeune à 66 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jerome LANFRANCHI, Associé-gérant (1955) du 02 décembre 2008 au 19 juin 2010
- M Paul ALLIEL, Associé-gérant (1946) du 02 décembre 2003 au 19 juin 2010
- M Paul ALLIEL, Associé-gérant (1946) du 19 juin 2010 au 28 janvier 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PHARMACIE DE CIMIEZ NOUGAREDE BIANCHI LANFRANCHI | |
Entrepreneurs individuels | PHARMACIE DE CIMIEZ NOUGAREDE BIANCHI LANFRANCHI | |
Identifiant de l'entreprise | 328469101 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 20 AV DE FLIREY 06000 NICE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 novembre 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société en nom collectif | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 10 octobre 1983 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4773Z : Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | |
Activité principale de l'entreprise | 4773Z : Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | |
Activité principale | 4773Z | |
Première activité | 4773Z | |
Deuxième activité | 7729Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | |
Synonyme | pharmacien, pharmacie, parapharmacie | |
Principal | pharmacie |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
32846910100021 | PHARMACIE DE CIMIEZ PHARMACIE CAP DE CROIX 20 AVENUE DE FLIREY 06000 NICE FRANCE |
32846910100021 | PHARMACIE CIMIEZ NOUGAREDE PHARMACIE CAP DE CROIX 20 AVENUE DE FLIREY 06000 NICE FRANCE |
32846910100021 | PHARMACIE DE CIMIEZ PHARMACIE CAP DE CROIX 20 AVENUE DE FLIREY 06000 NICE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 93 92 87 87 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nice.fr.
Les greffiers sont : BAILET Bernard , BAILET Louis , CIGNETTI Dominique , BAILET-DUPUY Florence
Le greffe est ouvert De 9h à 12h et de 13h30 à 15h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01996 Pharmacie d'officine
Associé gérant : NOUGAREDE Pascal Andre Marc Louis en fonction le 02 Juillet 1998. Associé gérant : ALLIEL Paul Charles en fonction le 29 Septembre 2003. Associé gérant : LANFRANCHI Jérôme Louis Jean en fonction le 19 Novembre 2008.
Associé gérant : NOUGAREDE Pascal Andre Marc Louis modification le 29 Décembre 2008 Associé gérant : LANFRANCHI Jérôme Louis Jean en fonction le 19 Novembre 2008 Associé gérant : BIANCHI Jacques François Charles Marie en fonction le 26 Janvier 2012
Associé gérant : NOUGAREDE Pascal Andre Marc Louis modification le 29 Décembre 2008 Associé gérant : LANFRANCHI Jérôme Louis Jean en fonction le 19 Novembre 2008 Associé gérant : BIANCHI Jacques François Charles Marie en fonction le 26 Janvier 2012 Commissaire aux comptes suppléant : OLIVARI Fabrice Etienne François Jean-Marie en fonction le 18 Décembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FSE SOGENI en fonction le 18 Décembre 2012
Président : NOUGAREDE Pascal Andre Marc Louis modification le 17 Novembre 2017 ; Directeur général : LANFRANCHI Jérôme Louis Jean modification le 17 Novembre 2017 ; Directeur général : BIANCHI Jacques François Charles Marie modification le 17 Novembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : OLIVARI Fabrice Etienne François Jean-Marie en fonction le 18 Décembre 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FSE SOGENI en fonction le 18 Décembre 2012
Commissaire aux comptes suppléant : OLIVARI Fabrice Etienne François Jean-Marie en fonction le 18 Décembre 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FSE SOGENI en fonction le 18 Décembre 2012 ; Président : CANONGE Elsa Charline Camille en fonction le 24 Janvier 2018
Président : ATHUIL Elsa Charline Camille ; Directeur général : ATHUIL David Emmanuel Thomas ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FSE SOGENI ; Commissaire aux comptes suppléant : OLIVARI Fabrice Etienne François Jean-Marie