M Francois TURPIN
Président de NORD EUROPE PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS
M Francois TURPIN a 77 ans ( naissance en 1947), est Président de la société NORD EUROPE PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS
M Francois TURPIN peut être contacté au siège de la société NORD EUROPE PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS par courrier à l'adresse NORD EUR PARTICIPATIONS INVEST 4 PLACE RICHEBE 59800 LILLE FRANCE, par téléphone au 03Â 20Â 78Â 38Â 38
La société NORD EUROPE PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS est principalement dirigée par M Francois TURPIN qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Agences immobilières ,agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6831Z (Agences immobilières), les activités sont :
- Agences immobilières
- Cette classe comprend la prestation d'activités immobilières par des agences immobilières.
- l'intermédiation en matière d'achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers
- les services de conseil et d'évaluation en rapport avec l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers
- les activités des agents fiduciaires en immobilier
- la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location de biens immobiliers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les transactions sur biens immobiliers propres (cf68.10Z)
La société NORD EUROPE PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/01/1984 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32873939600021.
- M Denis VANDERSCHELDEN, Président (1963) depuis le 05 mai 2015
- MME Anne VEAUTE, Commissaire aux comptes suppléant (1963) depuis le 07 juillet 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société NORD EUROPE PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS est de 61 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- M Cedric TOULEMONDE, Commissaire aux comptes suppléant (1953) du 05 mai 2015 au 07 juillet 2015
- M Christian NOBILI, Président (1954) du 26 décembre 2009 au 05 mai 2015
- M Francois TURPIN, Président (1947) du 05 décembre 2006 au 10 octobre 2009
- M Nicolas SALMON, Président (1954) du 10 octobre 2009 au 26 décembre 2009
Dirigeants personne morale:
- MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 juillet 2015
- CREDIT MUTUEL NORD IMMOBILIER CMNI, Président du 19 janvier 2005 au 05 décembre 2006
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | NORD EUROPE PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS | |
Sigle de l'entreprise | NEPI | |
Entrepreneurs individuels | NORD EUROPE PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS | |
Identifiant de l'entreprise | 328739396 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 4 PL RICHEBE 59800 LILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 15 juillet 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 31 octobre 1983 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 0,00 | |
Résultat net | 2 016 801,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6831Z : Agences immobilières | |
Activité principale de l'entreprise | 6831Z : Agences immobilières | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Agences immobilières | |
Synonyme | agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 20 227 828 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 16 007 |
Immobilisation financière | 20 211 820 |
Actif circulant net | 10 441 940 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 22 547 |
Placement | 10 419 393 |
Total Actif | 30 669 768 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 30 561 432 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 108 337 |
Total Passif | 30 669 768 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 18 161 |
Résultat d'exploitation | -18 161 |
Produit financier net | 2 726 743 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 2 726 743 |
Résultat courrant | 2 708 582 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 2 016 801 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32873939600021 | NORD EUR PARTICIPATIONS INVEST 4 PLACE RICHEBE 59800 LILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
Président de la société : TURPIN FrançoisCommissaire aux comptes titulaire : ACEA. Commissaire aux comptes suppléant : ROUZE Jean-Marie.
Président de la société : SALMON Nicolas Commissaire aux comptes titulaire : ACEA Commissaire aux comptes suppléant : TOULEMONDE Cédric
Président de la société : NOBILI Christian Commissaire aux comptes titulaire : ACEA Commissaire aux comptes suppléant : TOULEMONDE Cédric
Président de la société : NOBILI Christian Commissaire aux comptes titulaire : ACEA Commissaire aux comptes suppléant : TOULEMONDE Cédric
modification du Président Nobili, Christian, nomination du Président : Vanderschelden, Denis
Commissaire aux comptes titulaire partant : ACEA, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Toulemonde, Cédric, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Veaute, Anne
Commissaire aux comptes suppléant partant : Veaute, Anne
Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, nom d'usage : Chauvin, Virginie ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CBA