M Philippe GAUTIER
Directeur général délégué de CLAUDIE PIERLOT
M Philippe GAUTIER a 57 ans ( naissance en 1967), est Directeur général délégué de la société CLAUDIE PIERLOT
M Philippe GAUTIER peut être contacté au siège de la société CLAUDIE PIERLOT par courrier à l'adresse CLAUDIE PIERLOT 23 RUE DU VIEUX COLOMBIER 75006 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 42Â 57Â 91Â 70
La société CLAUDIE PIERLOT est principalement dirigée par M Philippe GAUTIER qui en est Directeur général délégué.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de vêtements de dessus ,fabricant de textile, filature, tissage, fabricant de vêtements
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1413Z (Fabrication de vêtements de dessus), les activités sont :
- Fabrication de vêtements de dessus
La société CLAUDIE PIERLOT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/02/1984 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32875985700472.
- M Daniel LALONDE, Président (1963) depuis le 03 juillet 2014
- M Philippe GAUTIER, Directeur général délégué (1967) depuis le 17 novembre 2015
- MME Isabelle ALLOUCH, Directeur général délégué (1969) depuis le 17 novembre 2015
- MME Isabelle GOALEC, Commissaire aux comptes suppléant (1959) depuis le 11 juillet 2015
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société CLAUDIE PIERLOT est de 60 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Elie KOUBY, Président (1952) du 17 mars 2009 au 03 août 2013
- M Emmanuel PRADERE, Directeur général délégué (1972) du 03 août 2013 au 17 novembre 2015
- M Frederic BIOUSSE, Directeur général (1969) du 17 mars 2009 au 03 août 2013
- MME Judith MILGROM, Directeur général délégué (1964) du 28 avril 2009 au 03 août 2013
- MME Rebecca CHETRITE, Directeur général délégué (1958) du 28 avril 2009 au 05 décembre 2009
- MME Rebecca CHETRITE, Directeur général délégué (1958) du 05 décembre 2009 au 03 août 2013
Dirigeants personne morale:
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 11 juillet 2015
- ELIE KOUBY SAS, Président du 03 août 2013 au 03 juillet 2014
23 RUE DU VIEUX COLOMBIER
75006 PARIS 6
Téléphone : 01Â 42Â 57Â 91Â 70 Société
CLAUDIE PIERLOT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CLAUDIE PIERLOT | |
Entrepreneurs individuels | CLAUDIE PIERLOT | |
Identifiant de l'entreprise | 328759857 | |
Numéro interne du siège | 00472 | |
Adresse | 49 RUE ETIENNE MARCEL 75001 PARIS 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 15 septembre 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 16 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 400 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 décembre 1983 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 23 537 000,00 | |
Résultat net | 1 011 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, aucune ne regroupant plus de 50% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1413Z : Fabrication de vêtements de dessus | |
Activité principale de l'entreprise | 1413Z : Fabrication de vêtements de dessus | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie textile | |
Activite | Fabrication de vêtements de dessus | |
Synonyme | fabricant de textile, filature, tissage, fabricant de vêtements | |
Principal | fabricant de vêtements |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 9 369 000 |
Immobilisation incorporelle | 5 554 000 |
Immobilisation corporelle | 3 204 000 |
Immobilisation financière | 610 000 |
Actif circulant net | 8 824 000 |
Stock | 5 592 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 807 000 |
Placement | 424 000 |
Total Actif | 18 193 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 045 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 51 000 |
Dette | 17 096 000 |
Total Passif | 18 193 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 23 537 000 |
Produit d'exploitation | 24 581 000 |
Charge d'exploitation | 23 332 000 |
Résultat d'exploitation | 1 249 000 |
Produit financier net | 19 000 |
Charge financière | 287 000 |
Résultat financier | -268 000 |
Résultat courrant | 980 000 |
Produit exceptionnel | 343 000 |
Charges exceptionnelles | 341 000 |
Résultat exceptionnel | 2 000 |
Résultat net | 1 011 000 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 00303 Couture Région parisienne
- 00247 Industries de l'habillement
- 00018 Industries textiles
- 00675 Succursales de vente au détail d'habillement
Gérant partant : Pierlot, Claudie, nomination du Président : Kouby, Elie, nomination du Directeur général : Biousse, Frédéric.
nomination du Directeur général délègué : Moyal, nom d'usage : Milgrom, Judith, nomination du Directeur général délègué : Moyal, nom d'usage : Chetrite, Rebecca Evelyne.
CABINET DE MAITRE ISSAD Hotel de Cagliostro 99 bld Beaumarchais - 1 rue Saint Claude 75003 Paris pour la validité .
Au Mandataire l'Etude de Me Frédéric NADJAR 18 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92523 Neuilly sur Seine pour la validité et pour la correspondance
SEQUESTRE JURIDIQUE ORDRE DES AVOCATS DE PARIS 11 pce Dauphine 75053 Paris cedex 01 pour la validité .
Maître ISSAD Paris Hôtel de Cagliostro 99 bd Beaumarchais 1 rue Saint Claude 75003 pour la validité .
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Goalec, Isabelle
Etude de Maitre ISSAD Hotel Cagliostro 99 bld Beaumarchais 75003 Paris pour la validité .
Scp Aupecle - Mouton - Le Floch Huissiers de Justice Associés CS 62180 34960 Montpellier Cedex 2
Me Issad 99 boulevard de Beaumarchais 1 rue St claude Hotel de Cagliostro 75003 Paris pour la validité et la correspondance.
Commissaire aux comptes titulaire partant : CECOMEX SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES (PARIS), Commissaire aux comptes suppléant partant : Borie, Gilles
pour validité : en l'étude d'huissiers de la Scp Chastagnaret et Roguet et Roguet, 45 rue Vendôme 69006 Lyon et pour la correspondance : au cabinet de Me Hazan, 1 rue de la Banque, 75002 Paris
en l'Etude d'huissiers de la SCP Chastagnaret et Roguet, huissiers de justice, 45 rue Vendôme 69006 Lyon
Au Mandataire Etude de la SCP OFFICIALES 6Bis rue Georges Clémenceau BP 80956 78000 Versailles pour la validité et pour la correspondance
Au Mandataire Me BILGER Avocat 60 bd des Dames 13002 Marseille pour la validité et pour la correspondance
Président partant : Kouby, Elie, nomination du Président : ELIE KOUBY SAS, Directeur général partant : Biousse, Frédéric, Directeur général délégué partant : Moyal, nom d'usage : Milgrom, Judith, Directeur général délégué partant : Moyal, nom d'usage : Chetrite, Rebecca Evelyne, nomination du Directeur général délégué : Pradère, Emmanuel
SCP Raynald Parker et Raphaël Perrot 5 rue Agar 75016 Paris pour la validité et la correspondance.
SCP SOUHAMI PAPPOLLA, huissiers de justice 13, avenue Saint Jérôme 13100 Aix-en-Provence
Maître Feldman 3 rue d'Hauteville 75010 Paris pour la validité et la correspondance.
En l'Etude de Me Stéphane Seneterre-Durand, notaire, 51 Rue Bugeaud 69006 Lyon
Président partant : ELIE KOUBY SAS, nomination du Président : Lalonde, Daniel
Maître DREYFUSS (Catherine), Notaire, 23, boulevard d'Anvers, 67000 Strasbourg
Directeur général délégué partant : Pradère, Emmanuel, nomination du Directeur général délégué : Sauvage, nom d'usage : Allouch, Isabelle, nomination du Directeur général délégué : Gautier, Philippe
Mâitre Xavier Thouvenin - Cabinet Flv & Associés 10 avenue de Messine 75008 Paris pour la validité et la correspondance.
Directeur général délégué partant : Sauvage, nom d'usage : Allouch, Isabelle ; nomination du Directeur général délégué : Dacquin, Jean-Baptiste
Directeur général délégué partant : Gautier, Philippe ; nomination du Directeur général délégué : Thevenin, nom d'usage : Huyghues Despointes, Patricia
Directeur général délégué partant : Dacquin, Jean-Baptiste