M Francois LOGNONE
Gérant non associé de SOCIETE AGRO ALIMENTAIRE NORMANDIE MAINE
M Francois LOGNONE a 69 ans ( naissance en 1953), est Gérant non associé de la société SOCIETE AGRO ALIMENTAIRE NORMANDIE MAINE
M Francois LOGNONE peut être contacté au siège de la société SOCIETE AGRO ALIMENTAIRE NORMANDIE MAINE par courrier à l'adresse SOCIETE AGRO ALIMENTAIRE NORMANDIE MAI DE L ORIOLET ZONE DE PEGAZE ZONE ARTISANALE 53480 VAIGES FRANCE, par téléphone au 0243016659 ou par fax au 02Â 43Â 01Â 24Â 16
La société SOCIETE AGRO ALIMENTAIRE NORMANDIE MAINE est principalement dirigée par M Francois LOGNONE qui en est Gérant non associé.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme ,fabricant de produits alimentaires, fabricant d'aliments pour animaux, fabricant d'aliments pour animaux de ferme
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1091Z (Fabrication d'aliments pour animaux de ferme), les activités sont :
- Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
- la fabrication de produits pour l'alimentation des animaux de ferme, y compris les aliments concentrés pour animaux et les aliments de complément
- la préparation de produits non mélangés pour l'alimentation des animaux de ferme
Mais sont exclues les activités :
- la production de farines de viandes (cf10.13A) ou de poissons destinées à l'alimentation des animaux (cf10.20Z)
- la production de tourteaux oléagineux (cf10.41A)
- les activités produisant des sous-produits pouvant être utilisés comme aliments pour animaux sans subir de traitement particulier, comme les oléagineux (cf10.41), les résidus de la minoterie (cf10.61)
La société SOCIETE AGRO ALIMENTAIRE NORMANDIE MAINE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/07/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32949174000034.
Anciens dirigeants :
- M Alain BASECQ, Gérant (1954) du 16 décembre 2003 au 30 avril 2011
- M Francois LOGNONE, Gérant non associé (1953) du 30 avril 2011 au 28 février 2012
Dirigeants personne morale:
- CALCIALIMENT, Président depuis le 28 février 2012
- GBS Associes, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 13 février 2016
- GEIREC, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 février 2016
ZONE ARTISANALE DE L'ORIOLET
53480 VAIGES
Téléphone : 0243016659 Société
SOCIETE AGRO ALIMENTAIRE NORMANDIE MAINE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE AGRO ALIMENTAIRE NORMANDIE MAINE | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE AGRO ALIMENTAIRE NORMANDIE MAINE | |
Identifiant de l'entreprise | 329491740 | |
Numéro interne du siège | 00034 | |
Adresse | ZONE ARTISANALE DE L'ORIOLET 53480 VAIGES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 août 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 21 février 1984 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 1 198 000,00 | |
Résultat net | 114 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1091Z : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | |
Activité principale de l'entreprise | 1091Z : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | |
Activité principale au registre des métiers | 1091ZZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant d'aliments pour animaux, fabricant d'aliments pour animaux de ferme | |
Principal | fabricant d'aliments pour animaux de ferme |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 253 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 249 000 |
Immobilisation financière | 5 000 |
Actif circulant net | 270 000 |
Stock | 21 000 |
Avance | 0 |
Créance | 199 000 |
Placement | 50 000 |
Total Actif | 524 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 223 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 2 000 |
Dette | 298 000 |
Total Passif | 524 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 198 000 |
Produit d'exploitation | 1 199 000 |
Charge d'exploitation | 1 041 000 |
Résultat d'exploitation | 158 000 |
Produit financier net | 20 |
Charge financière | 9 000 |
Résultat financier | -9 000 |
Résultat courrant | 148 000 |
Produit exceptionnel | 1 000 |
Charges exceptionnelles | 1 000 |
Résultat exceptionnel | 390 |
Résultat net | 114 000 |
Le greffe peut être appelé au 02 43 59 70 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-laval.fr.
Les greffiers sont : GUICHAOUA Patrick
Le greffe est ouvert 9h00 Ã 12h00/13h45 Ã 16h45 sauf le vendredi 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00112 Industrie laitière
- 00044 Industries chimiques
- 01930 Meunerie
- 01077 Négoce et industrie des produits du sol et engrais
- 00804 VRP
Président : CALCIALIMENT (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : MARTIN Jean-Yves Commissaire aux comptes suppléant : GEIREC (SAS)
Président : CALCIALIMENT (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : GEIREC (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : GBS Associés (SARL)
Président : CALCIALIMENT (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : GEIREC (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : PwC Entrepreneurs Services (SAS)
Président : VILOFOSS (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : GEIREC (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : PwC Entrepreneurs Services (SAS)