M Martin LASSARAT
Gérant de SOCIETE DE L ETANG DE ROYON
M Martin LASSARAT a 67 ans ( naissance en 1957), est Gérant de la société SOCIETE DE L ETANG DE ROYON
M Martin LASSARAT peut être contacté au siège de la société SOCIETE DE L ETANG DE ROYON par courrier à l'adresse SOCIETE DE L ETANG DE ROYON CHEZ MME BONNEFOY LIEU DIT CADELON 42440 LES SALLES FRANCE
La société SOCIETE DE L ETANG DE ROYON est principalement dirigée par M Martin LASSARAT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers ,administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6832A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers), les activités sont :
- Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
- l'administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
- le recouvrement des loyers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (combinaison de services tels que le nettoyage intérieur courant, l'entretien et les réparations mineures, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité) (cf81.10Z)
La société SOCIETE DE L ETANG DE ROYON est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/04/1984 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32949184900025.
- M Christophe BERTIN, Gérant (1974) depuis le 17 janvier 2017
- MME Catherine BONNEFOY, Gérant (1962) depuis le 17 janvier 2017
- MME Frederique DENIS, Gérant (1967) depuis le 17 janvier 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SOCIETE DE L ETANG DE ROYON est de 56 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Martin LASSARAT, Gérant (1957) du 02 octobre 2009 au 17 janvier 2017
Dirigeants personne morale:
CADELON
42440 LES SALLES
Téléphone : Société
SOCIETE DE L ETANG DE ROYON
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE DE L ETANG DE ROYON | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE DE L ETANG DE ROYON | |
Identifiant de l'entreprise | 329491849 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | CADELON 42440 LES SALLES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 14 août 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre société civile | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 avril 1984 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Synonyme | administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
32949184900025 | SOCIETE DE L ETANG DE ROYON CHEZ MME BONNEFOY LIEU DIT CADELON 42440 LES SALLES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 77 43 97 97 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintetienne.fr.
Les greffiers sont : FAURE Pierre
Le greffe est ouvert Du lundi au jeudi : 9H00 Ã 12H00 et 13H30-16H00 Vendredi : 9H00 Ã 12H00 et 13H00 Ã 15H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
Gérant : LASSARAT Martin Robert Charles Luc Associé : COSTE Emmanuel Charles Robert Associé : LASSARAT Martin Robert Charles Luc Associé : COSTE Marie-Anne Idalie Louise Associé : COSTE Colette Gabrielle Marie Associé : COSTE Solange Françoise Marie Alphonse Associé : COSTE Marie France Anne Bernadette Associé : COSTE Virginie Françoise Henriette Associé : COSTE Magalie Marie Irène Associé : COSTE Blandine Associé : LASSARAT Marie-Françoise Josèphe Albert Associé : COSTE Mathieu Charles Henri Associé : LASSARAT Pascale Solange Marie Antoinett Associé : LASSARAT Jean-Baptiste Charles Robert Associé : LASSARAT Anne-Sophie Marie Henriette Associé : LASSARAT Dominique Louis Marie Associé : BERTIN Christophe François Raymond Associé : GILBERT Florence Marie Ghislaine Colette Associé : LASSARAT Fanny Aline Anne Marie
Associé : COSTE Emmanuel Charles Robert ; Associé : LASSARAT Martin Robert Charles Luc ; Associé : COSTE Marie-Anne Idalie Louise ; Associé : COSTE Colette Gabrielle Marie ; Associé : COSTE Solange Françoise Marie Alphonse ; Associé : COSTE Marie France Anne Bernadette ; Associé : COSTE Virginie Françoise Henriette ; Associé : COSTE Magalie Marie Irène ; Associé : COSTE Blandine ; Associé : LASSARAT Marie-Françoise Josèphe Albert ; Associé : COSTE Mathieu Charles Henri ; Associé : LASSARAT Pascale Solange Marie Antoinett ; Associé : LASSARAT Jean-Baptiste Charles Robert ; Associé : LASSARAT Anne-Sophie Marie Henriette ; Associé : LASSARAT Dominique Louis Marie ; Gérant Associé : BERTIN Christophe François Raymond modification le 13 Janvier 2017 ; Associé : GILBERT Florence Marie Ghislaine Colette ; Associé : LASSARAT Fanny Aline Anne Marie ; Gérant : BONNEFOY Catherine en fonction le 13 Janvier 2017 ; Gérant : BERTIN Frédérique Marie-Josèphe en fonction le 13 Janvier 2017