M Marc PHILIPPE
Président de CHEMINEES DIFFUSION
M Marc PHILIPPE a 64 ans ( naissance en 1958), est Président de la société CHEMINEES DIFFUSION
M Marc PHILIPPE peut être contacté au siège de la société CHEMINEES DIFFUSION par courrier à l'adresse CHEMINEES DIFFUSION CHEMINEES GODIN LES ESPALUNS RUE BERTHELOT 83160 LA VALETTE DU VAR FRANCE
La société CHEMINEES DIFFUSION est principalement dirigée par M Marc PHILIPPE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) ,quincaillerie, verrerie, quincailler, verrier, marchand de couleur, magasin de bricolage, magasin de décoration
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4759B (Commerce de détail d'autres équipements du foyer), les activités sont :
- Commerce de détail d'autres équipements du foyer
- le commerce de détail d'appareils d'éclairage
- le commerce de détail d'ustensiles ménagers, de coutellerie, de vaisselle, de verrerie, de porcelaine et de poterie
- le commerce de détail d'ouvrages en bois, liège et vannerie
- le commerce de détail d'appareils ménagers non électriques
- le commerce de détail d'instruments de musique et de partitions
- le commerce de détail de systèmes de sécurité à alarmes électriques, de dispositifs de verrouillage et de coffres-forts, sans services d'installation ou de maintenance
- le commerce de détail d'appareils et d'articles de ménage ou d'économie domestique n.c.a.
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail d'antiquités (cf47.79Z)
- le commerce de détail de rideaux et de voilage (cf47.53Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4752A (Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2)), les activités sont :
- le commerce de détail d'articles de quincaillerie
- le commerce de détail de peintures, de vernis et d'émaux
- le commerce de détail de verre plat
- le commerce de détail d'autres matériaux de construction tels que briques, bois, appareils sanitaires
- le commerce de détail de matériaux et de matériels de bricolage
- le commerce de détail de saunas
- le commerce de détail de carreaux de sol en liège
- le commerce de détail de piscines en kit
La société CHEMINEES DIFFUSION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/04/1984 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32955757300154.
- M Olivier DROUILLY, Commissaire aux comptes suppléant (1984) depuis le 04 septembre 2015
- MME Francine PHILIPPE, Président (1964) depuis le 10 septembre 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CHEMINEES DIFFUSION est de 48 ans. Le plus jeune à 38 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Marc PHILIPPE, Président (1958) du 18 mai 2004 au 10 septembre 2011
Dirigeants personne morale:
- SADEC AKELYS SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 04 septembre 2015
- SA CHEMINEES PHILIPPE, Administrateur du 18 mai 2004 au 03 août 2004
LES ESPALUNS
83160 LA VALETTE DU VAR
Téléphone : Société
CHEMINEES DIFFUSION
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CHEMINEES DIFFUSION | |
Entrepreneurs individuels | CHEMINEES DIFFUSION | |
Identifiant de l'entreprise | 329557573 | |
Numéro interne du siège | 00154 | |
Adresse | 21 RUE MAURICE THOREZ 62950 NOYELLES GODAULT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 08 septembre 1990 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 mars 1984 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 1 447 000,00 | |
Résultat net | -11 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4759B : Commerce de détail d'autres équipements du foyer | |
Activité principale de l'entreprise | 4752A : Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | |
Synonyme | vendeur d'appareils d'éclairage, vendeur de vaisselle, vendeur d'instruments de musique, vendeur de partitions, vendeur d'alarmes, vendeur de systèmes d'alarme, vendeur de coffres forts, marchand d'appareils d'éclairage, marchand de vaisselle, marcha | |
Principal | vendeur d'équipements du foyer | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) | |
Synonyme | quincaillerie, verrerie, quincailler, verrier, marchand de couleur, magasin de bricolage, magasin de décoration | |
Principal | quincaillerie |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 73 000 |
Immobilisation incorporelle | 15 000 |
Immobilisation corporelle | 58 000 |
Immobilisation financière | 580 |
Actif circulant net | 3 295 000 |
Stock | 242 000 |
Avance | 0 |
Créance | 402 000 |
Placement | 2 651 000 |
Total Actif | 3 368 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 951 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 417 000 |
Total Passif | 3 368 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 447 000 |
Produit d'exploitation | 1 454 000 |
Charge d'exploitation | 1 523 000 |
Résultat d'exploitation | -69 000 |
Produit financier net | 45 000 |
Charge financière | 190 |
Résultat financier | 45 000 |
Résultat courrant | -24 000 |
Produit exceptionnel | 21 000 |
Charges exceptionnelles | 13 000 |
Résultat exceptionnel | 8 000 |
Résultat net | -11 000 |
Le greffe peut être appelé au 03 21 24 25 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-arras.fr.
Les greffiers sont : SINGER François , PARMENTIER Jean-Marc
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01606 Bricolage (vente au détail en libre-service)
- 00731 Commerce de quincaillerie interrégionale cadres
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 01614 Commerce de quincaillerie Picardie Ardennes
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00804 VRP
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01606 Bricolage (vente au détail en libre-service)
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01942 Textiles artificiels et synthétiques
Président : PHILIPPE Francine Commissaire aux comptes titulaire : AEQUITAS Commissaire aux comptes suppléant : MESSEANT Bernard
Maître Thibaut BRASME notaire à ARRAS 21 rue de la justice
Scp Brasme Et Lecouffe -Notaires Associés 21, rue de Justice 62000 Arras
Président : PHILIPPE Francine Commissaire aux comptes titulaire : SADEC AKELYS SA (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : DROUILLY OLIVIER