M Eivin JORGENSEN
Directeur général de EFD INDUCTION SA
M Eivin JORGENSEN a 70 ans ( naissance en 1952), est Directeur général de la société EFD INDUCTION SA
M Eivin JORGENSEN peut être contacté au siège de la société EFD INDUCTION SA par courrier à l'adresse EFD INDUCTION SA 20 AVENUE DE GRENOBLE BP 30 38171 SEYSSINET PARISET CEDEX FRANCE, par téléphone au 0476701265 ou par fax au 04Â 76Â 70Â 12Â 65
La société EFD INDUCTION SA est principalement dirigée par M Eivin JORGENSEN qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de fours et brûleurs ,fabricant de fours, fabricant de brûleurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2821Z (Fabrication de fours et brûleurs), les activités sont :
- Fabrication de fours et brûleurs
- la fabrication de fours électriques et d'autres fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs
- la fabrication de brûleurs
- la fabrication de chauffages électriques de locaux à montage permanent, de chauffages électriques de piscines
- la fabrication de chauffages autres qu'électriques et à usage domestique à montage permanent, comme le chauffage solaire, chauffage à la vapeur, chauffage à l'huile et systèmes similaires de chauffage
- la fabrication de fourneaux électrique à usage domestique (installations électriques à air pulsé, pompes à chaleur, etc.), installations non électriques à air pulsé
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de fours pour usages domestiques (cf27.51Z)
- la fabrication de séchoirs pour produits agricoles (cf28.93Z)
- la fabrication de fours de boulangerie (cf28.93Z)
- la fabrication de séchoirs pour le bois, les pâtes à papier, les papiers ou les cartons (cf28.99B)
- la fabrication de stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires (cf32.50A)
- la fabrication de fours de laboratoires (dentaires) (cf32.50A)
La société EFD INDUCTION SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/02/1986 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 32979001800025.
- M Artur PAJAK, Président du conseil d`administration (1974) depuis le 29 octobre 2015
- M Bjorn PETERSEN, Administrateur (1966) depuis le 25 octobre 2013
- M Per-Anders EVENSEN, Administrateur (1964) depuis le 22 mai 2010
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société EFD INDUCTION SA est de 54 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Daniel DELAGE, Directeur général délégué (1957) du 22 mai 2010 au 09 septembre 2014
- M Eivin JORGENSEN, Président du conseil d`administration (1952) du 19 janvier 2005 au 25 octobre 2013
- M Eivin JORGENSEN, Directeur général (1952) du 22 mai 2010 au 25 octobre 2013
- M Inggard TORVIK, Président du conseil d`administration (1969) du 25 octobre 2013 au 29 octobre 2015
- M Johan LARSEN, Administrateur (1955) du 31 juillet 2010 au 25 octobre 2013
- M Roland RIECHERT, Administrateur (1961) du 08 mars 2005 au 31 juillet 2010
Dirigeants personne morale:
- E F D Induction Marcoussis S A, Administrateur depuis le 25 octobre 2013
- KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 29 octobre 2015
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 29 octobre 2015
- STE SODALGO, Administrateur du 22 mai 2010 au 25 octobre 2013
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 31 août 2008 : SOCIETE ALSACIENNE DE TECHNIQUES FIDUCIAIRES ET COMPTABLES n'est plus commissaire aux comptes titulaire.Sté par actions simplifiée ERNST & YOUNG ET AUTRES SAS devient commissaire aux comptes titulaire.. KIEFFER Hubert nom d'usage : KIEFFER Hubert n'est plus commissaire aux comptes suppléant.. Sté par actions simplifiée AUDITEX SAS devient commissaire aux comptes suppléant..)
- 05 janvier 2010 : JORGENSEN Eivin nom d'usage : JORGENSEN Eivin devient directeur général. DELAGE Daniel nom d'usage : DELAGE Daniel devient directeur général délégué. EVENSEN Per-Anders nom d'usage : EVENSEN Per-Anders devient administrateur.)
- 09 septembre 2010 : RIECHERT Roland nom d'usage : RIECHERT Roland n'est plus administrateur. LARSEN Johan Ivar Huneide nom d'usage : LARSEN Johan devient administrateur.)
- 02 septembre 2011 : Sté par actions simplifiée ERNST & YOUNG ET AUTRES SAS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDITEX SAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD EST devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 30 novembre 2013 : JORGENSEN Eivin nom d'usage : JORGENSEN n'est plus président du conseil d'administration. TORVIK Inggard Aasenhus nom d'usage : TORVIK devient président du conseil d'administration. TORVIK Inggard Aasenhus nom d'usage : TORVIK devient directeur général. JORGENSEN Eivin nom d'usage : JORGENSEN n'est plus directeur général. Modification de la désignation d'un dirigeant : administrateur E.F.D Induction Marcoussis S.A SA à conseil d'administration. TORVIK Inggard Aasenhus nom d'usage : TORVIK devient administrateur. LARSEN Johan Ivar Huneide nom d'usage : LARSEN n'est plus administrateur. PETERSEN Bjorn Eldar nom d'usage : PETERSEN devient administrateur.)
- 19 septembre 2014 : Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration KPMG SA devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD EST n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SALUSTRO REYDEL devient commissaire aux comptes suppléant. DELAGE Daniel nom d'usage : DELAGE n'est plus directeur général délégué.)
- 18 novembre 2015 : TORVIK Inggard Aasenhus nom d'usage : TORVIK n'est plus président du conseil d'administration. PAJAK Artur Przemyslaw nom d'usage : PAJAK devient président du conseil d'administration. PAJAK Artur Przemyslaw nom d'usage : PAJAK devient directeur général. PAJAK Artur Przemyslaw nom d'usage : PAJAK devient administrateur. TORVIK Inggard Aasenhus nom d'usage : TORVIK n'est plus directeur général. TORVIK Inggard Aasenhus nom d'usage : TORVIK n'est plus administrateur.)
- 07 janvier 2018 : PAJAK Artur Przemyslaw nom d'usage : PAJAK n'est plus président du conseil d'administration. PAJAK Artur Przemyslaw nom d'usage : PAJAK n'est plus directeur général. PAJAK Artur Przemyslaw nom d'usage : PAJAK n'est plus administrateur. THORSTEINSEN Tore nom d'usage : THORSTEINSEN devient président du conseil d'administration. THORSTEINSEN Tore nom d'usage : THORSTEINSEN devient directeur général. THORSTEINSEN Tore nom d'usage : THORSTEINSEN devient administrateur)
- 26 juin 2020 : THORSTEINSEN Tore nom d'usage : THORSTEINSEN n'est plus président du conseil d'administration. THORSTEINSEN Tore nom d'usage : THORSTEINSEN devient président. THORSTEINSEN Tore nom d'usage : THORSTEINSEN n'est plus directeur général. THORSTEINSEN Tore nom d'usage : THORSTEINSEN n'est plus administrateur. SA à conseil d'administration E.F.D Induction Marcoussis S.A n'est plus administrateur. EVENSEN Per-Anders nom d'usage : EVENSEN n'est plus administrateur. PETERSEN Bjorn Eldar nom d'usage : PETERSEN n'est plus administrateur)
- 05 janvier 2021 : SA à conseil d'administration KPMG SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SALUSTRO REYDEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire)
20 AV DE GRENOBLE
38170 SEYSSINET PARISET
Téléphone : 0476701265 Société
EFD INDUCTION SA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EFD INDUCTION SA | |
Sigle de l'entreprise | EFD INDUCTION | |
Entrepreneurs individuels | EFD INDUCTION SA | |
Identifiant de l'entreprise | 329790018 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | 20 AV DE GRENOBLE 38170 38171 SEYSSINET PARISET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 1985 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 1 222 822,14 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 avril 1984 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 12 738 000,00 | |
Résultat net | -4 501 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2821Z : Fabrication de fours et brûleurs | |
Activité principale de l'entreprise | 2821Z : Fabrication de fours et brûleurs | |
Activité principale | 2821Z | |
Première activité | 2821Z | |
Deuxième activité | 3312Z | |
Troisième activité | 3320B | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication de fours et brûleurs | |
Synonyme | fabricant de fours, fabricant de brûleurs | |
Principal | fabricant de fours et brûleurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 275 000 |
Immobilisation incorporelle | 22 000 |
Immobilisation corporelle | 731 000 |
Immobilisation financière | 522 000 |
Actif circulant net | 10 131 000 |
Stock | 2 877 000 |
Avance | 32 000 |
Créance | 7 185 000 |
Placement | 36 000 |
Total Actif | 11 405 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -3 607 000 |
Autres fonds | 1 097 000 |
Provision | 1 278 000 |
Dette | 12 637 000 |
Total Passif | 11 405 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 12 738 000 |
Produit d'exploitation | 15 207 000 |
Charge d'exploitation | 19 229 000 |
Résultat d'exploitation | -4 022 000 |
Produit financier net | 9 000 |
Charge financière | 137 000 |
Résultat financier | -128 000 |
Résultat courrant | -4 150 000 |
Produit exceptionnel | 10 000 |
Charges exceptionnelles | 1 150 000 |
Résultat exceptionnel | -1 141 000 |
Résultat net | -4 501 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
32979001800025 | EFD INDUCTION SA 20 AVENUE DE GRENOBLE BP 30 38171 SEYSSINET PARISET CEDEX FRANCE |
32979001800025 | EFD INDUCTION SA 20 AVENUE DE GRENOBLE BP 30 38171 SEYSSINET PARISET CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00018 Industries textiles
- 00914 Métallurgie Ain
- 00898 Métallurgie Allier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00937 Métallurgie Creuse Haute Vienne
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 01813 Métallurgie Nord Maubeuge
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00822 Métallurgie Savoie
- 00965 Métallurgie Var
SOCIETE ALSACIENNE DE TECHNIQUES FIDUCIAIRES ET COMPTABLES n'est plus commissaire aux comptes titulaire.Sté par actions simplifiée ERNST & YOUNG ET AUTRES SAS devient commissaire aux comptes titulaire.. KIEFFER Hubert nom d'usage : KIEFFER Hubert n'est plus commissaire aux comptes suppléant.. Sté par actions simplifiée AUDITEX SAS devient commissaire aux comptes suppléant..
JORGENSEN Eivin nom d'usage : JORGENSEN Eivin devient directeur général. DELAGE Daniel nom d'usage : DELAGE Daniel devient directeur général délégué. EVENSEN Per-Anders nom d'usage : EVENSEN Per-Anders devient administrateur.
RIECHERT Roland nom d'usage : RIECHERT Roland n'est plus administrateur. LARSEN Johan Ivar Huneide nom d'usage : LARSEN Johan devient administrateur.
Sté par actions simplifiée ERNST & YOUNG ET AUTRES SAS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDITEX SAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD EST devient commissaire aux comptes suppléant.
JORGENSEN Eivin nom d'usage : JORGENSEN n'est plus président du conseil d'administration. TORVIK Inggard Aasenhus nom d'usage : TORVIK devient président du conseil d'administration. TORVIK Inggard Aasenhus nom d'usage : TORVIK devient directeur général. JORGENSEN Eivin nom d'usage : JORGENSEN n'est plus directeur général. Modification de la désignation d'un dirigeant : administrateur E.F.D Induction Marcoussis S.A SA à conseil d'administration. TORVIK Inggard Aasenhus nom d'usage : TORVIK devient administrateur. LARSEN Johan Ivar Huneide nom d'usage : LARSEN n'est plus administrateur. PETERSEN Bjorn Eldar nom d'usage : PETERSEN devient administrateur.
Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration KPMG SA devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD EST n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SALUSTRO REYDEL devient commissaire aux comptes suppléant. DELAGE Daniel nom d'usage : DELAGE n'est plus directeur général délégué.
TORVIK Inggard Aasenhus nom d'usage : TORVIK n'est plus président du conseil d'administration. PAJAK Artur Przemyslaw nom d'usage : PAJAK devient président du conseil d'administration. PAJAK Artur Przemyslaw nom d'usage : PAJAK devient directeur général. PAJAK Artur Przemyslaw nom d'usage : PAJAK devient administrateur. TORVIK Inggard Aasenhus nom d'usage : TORVIK n'est plus directeur général. TORVIK Inggard Aasenhus nom d'usage : TORVIK n'est plus administrateur.
PAJAK Artur Przemyslaw nom d'usage : PAJAK n'est plus président du conseil d'administration. PAJAK Artur Przemyslaw nom d'usage : PAJAK n'est plus directeur général. PAJAK Artur Przemyslaw nom d'usage : PAJAK n'est plus administrateur. THORSTEINSEN Tore nom d'usage : THORSTEINSEN devient président du conseil d'administration. THORSTEINSEN Tore nom d'usage : THORSTEINSEN devient directeur général. THORSTEINSEN Tore nom d'usage : THORSTEINSEN devient administrateur
THORSTEINSEN Tore nom d'usage : THORSTEINSEN n'est plus président du conseil d'administration. THORSTEINSEN Tore nom d'usage : THORSTEINSEN devient président. THORSTEINSEN Tore nom d'usage : THORSTEINSEN n'est plus directeur général. THORSTEINSEN Tore nom d'usage : THORSTEINSEN n'est plus administrateur. SA à conseil d'administration E.F.D Induction Marcoussis S.A n'est plus administrateur. EVENSEN Per-Anders nom d'usage : EVENSEN n'est plus administrateur. PETERSEN Bjorn Eldar nom d'usage : PETERSEN n'est plus administrateur
Art. L.236-14 du code de commerce
SA à conseil d'administration KPMG SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SALUSTRO REYDEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire