M Andre AILLOUD
Gérant de GROUPEM FORESTIER LOUVIER
M Andre AILLOUD a 65 ans ( naissance en 1957), est Gérant de la société GROUPEM FORESTIER LOUVIER
M Andre AILLOUD peut être contacté au siège de la société GROUPEM FORESTIER LOUVIER par courrier à l'adresse GROUPEM FORESTIER LOUVIER 13 COURS ROMESTANG 38200 VIENNE FRANCE
La société GROUPEM FORESTIER LOUVIER est principalement dirigée par M Andre AILLOUD qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Services de soutien à l'exploitation forestière ,service aux sylviculteurs, services aux exploitant des forêts, aide aux sylviculteurs, soutien aux sylviculteurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0240Z (Services de soutien à l'exploitation forestière), les activités sont :
- Services de soutien à l'exploitation forestière
- Cette sous-classe comprend la réalisation d'une partie de l'exploitation forestière pour compte de tiers.
- les services annexes à la sylviculture :
- entretien des forêts
- inventaire des forêts
- conseil en gestion et administration de la forêt
- évaluation du bois
- protection et lutte contre les feux de forêt
- lutte contre les parasites forestiers
- les services annexes à l'exploitation forestière :
- coupe, transport de grumes dans les forêts
- gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte de tiers
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation de pépinières forestières (cf02.10Z)
- le drainage des terrains sylvicoles (cf43.12A)
- le déblayage des chantiers de construction (cf43.12A)
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte propre (cf02.20Z)
- la gestion d'un patrimoine forestier sans exploitation pour compte propre (cf68.32B)
La société GROUPEM FORESTIER LOUVIER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/09/1984 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33023123400015.
- M Andre AILLOUD, Gérant (1957) depuis le 15 septembre 2016
- MME Noelle BAZAILLE, Gérant (1949) depuis le 15 septembre 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société GROUPEM FORESTIER LOUVIER est de 69 ans. Le plus jeune à 65 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Andre AILLOUD, Gérant (1957) du 29 décembre 2012 au 15 septembre 2016
- M Auguste AILLOUD, Gérant (1920) du 29 décembre 2012 au 15 septembre 2016
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 23 septembre 2016 : AILLOUD Auguste nom d'usage : AILLOUD n'est plus gérant. Modification de la désignation d'un dirigeant : gérant, nouvelle identité : AILLOUD André François Roger nom d'usage : AILLOUD. AILLOUD Noëlle Andrée nom d'usage : BAZAILLE devient gérant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GROUPEM FORESTIER LOUVIER | |
Entrepreneurs individuels | GROUPEM FORESTIER LOUVIER | |
Identifiant de l'entreprise | 330231234 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 13 CRS ROMESTANG 38200 VIENNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 janvier 1984 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement forestier | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1984 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | 7 | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0240Z : Services de soutien à l'exploitation forestière | |
Activité principale de l'entreprise | 0240Z : Services de soutien à l'exploitation forestière | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Services de soutien à l'exploitation forestière | |
Synonyme | service aux sylviculteurs, services aux exploitant des forêts, aide aux sylviculteurs, soutien aux sylviculteurs | |
Principal | aide aux sylviculteurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
33023123400015 | GROUPEM FORESTIER LOUVIER 13 COURS ROMESTANG 38200 VIENNE FRANCE |
33023123400023 | GROUPEM FORESTIER LOUVIER DOMAINE DU LOUVIER 38270 PRIMARETTE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 74 59 68 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-vienne.fr.
Les greffiers sont : FAURE Denis
AILLOUD Auguste nom d'usage : AILLOUD n'est plus gérant. Modification de la désignation d'un dirigeant : gérant, nouvelle identité : AILLOUD André François Roger nom d'usage : AILLOUD. AILLOUD Noëlle Andrée nom d'usage : BAZAILLE devient gérant.