M Jean-Pierre NONAIN
Président de MECANIQUE DE PRECISION ET MONTAGE
M Jean-Pierre NONAIN a 63 ans ( naissance en 1961), est Président de la société MECANIQUE DE PRECISION ET MONTAGE
M Jean-Pierre NONAIN peut être contacté au siège de la société MECANIQUE DE PRECISION ET MONTAGE par courrier à l'adresse MECANIQUE DE PRECISION ET MONTAGE 16 AVENUE DES COIDES 51370 ST BRICE COURCELLES FRANCE, par téléphone au 01Â 69Â 01Â 58Â 66 ou par fax au 01Â 69Â 80Â 67Â 93
La société MECANIQUE DE PRECISION ET MONTAGE est principalement dirigée par M Jean-Pierre NONAIN qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Mécanique industrielle ,métallurgie, mécanique industrielle
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2562B (Mécanique industrielle), les activités sont :
- Mécanique industrielle
- la production pour des tiers de pièces mécaniques diverses, usinées notamment par enlèvement de matière (alésage, fraisage, tournage, perçage, sciage, crénelage, meulage, affûtage, rectification, etc.) ou assemblage (soudage, collage)
- la reconstruction, réalisée pour des tiers, de moteurs thermiques (réalésage)
Mais sont exclues les activités :
- la maintenance et la réparation de machines (cf33.12Z)
La société MECANIQUE DE PRECISION ET MONTAGE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/12/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33026793100039.
Anciens dirigeants :
- M Francois GERIGNE, Commissaire aux comptes suppléant (1947) du 09 juillet 2015 au 06 août 2016
- M Gerald BOHY, Président-directeur général (1950) du 19 janvier 2005 au 30 octobre 2010
- M Jean BOUDIN, Administrateur (1955) du 19 janvier 2005 au 10 janvier 2006
- M Jean-Pierre NONAIN, Président (1961) du 30 octobre 2010 au 09 juillet 2015
- MME Joelle BOHY, Administrateur (1958) du 19 janvier 2005 au 10 janvier 2006
Dirigeants personne morale:
- AUDEXCO Audit-Expertise-Conseil, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 août 2016
- HOLDING FINANCIERE NONAIN, Président depuis le 09 juillet 2015
- LAVAYSSIERE LOILLIER ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 06 août 2016
- AUDICOM, Commissaire aux comptes titulaire du 09 juillet 2015 au 06 août 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MECANIQUE DE PRECISION ET MONTAGE | |
Sigle de l'entreprise | MPM | |
Entrepreneurs individuels | MECANIQUE DE PRECISION ET MONTAGE | |
Identifiant de l'entreprise | 330267931 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | 16 AV DES COIDES 51370 SAINT BRICE COURCELLES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 21 décembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 290 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 02 juillet 1984 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 1 424,00 | |
Résultat net | -123,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2562B : Mécanique industrielle | |
Activité principale de l'entreprise | 2562B : Mécanique industrielle | |
Activité principale | 2562B | |
Première activité | 2562B | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Mécanique industrielle | |
Synonyme | métallurgie, mécanique industrielle |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 60 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 46 |
Immobilisation financière | 14 |
Actif circulant net | 1 004 |
Stock | 566 |
Avance | 0 |
Créance | 380 |
Placement | 58 |
Total Actif | 1 064 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 48 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 016 |
Total Passif | 1 064 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 424 |
Produit d'exploitation | 1 393 |
Charge d'exploitation | 1 522 |
Résultat d'exploitation | -129 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 15 |
Résultat financier | -15 |
Résultat courrant | -144 |
Produit exceptionnel | 27 |
Charges exceptionnelles | 5 |
Résultat exceptionnel | 22 |
Résultat net | -123 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33026793100039 | MECANIQUE DE PRECISION ET MONTAGE 16 AVENUE DES COIDES 51370 ST BRICE COURCELLES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 26 88 30 66 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-reims.fr.
Les greffiers sont : DELPY Bernadette
Le greffe est ouvert 09h30 Ã 12h00/13h30 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 01576 Métallurgie Cher
- 01274 Métallurgie Corrèze
- 01375 Métallurgie Doubs
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 00887 Métallurgie Eure
- 00984 Métallurgie Eure et Loir
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 02992 Métallurgie Indre et Loire
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 02579 Métallurgie Loir et Cher
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01966 Métallurgie Loiret
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 00714 Métallurgie Moselle
- 02700 Métallurgie Oise
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 00930 Métallurgie Sarthe
- 02489 Métallurgie Vendée
Président : NONAIN Jean-Pierre André en fonction le 27 Octobre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : AUDICOM en fonction le 27 Octobre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : GERIGNE François en fonction le 27 Octobre 2010
Commissaire aux comptes titulaire : AUDICOM en fonction le 27 Octobre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : GERIGNE François en fonction le 27 Octobre 2010 Président : HOLDING FINANCIERE NONAIN en fonction le 07 Juillet 2015
Président : HOLDING FINANCIERE NONAIN en fonction le 07 Juillet 2015 Commissaire aux comptes suppléant : LAVAYSSIERE LOILLIER ASSOCIES en fonction le 04 Août 2016 Commissaire aux comptes titulaire : AUDEXCO Audit-Expertise-Conseil en fonction le 04 Août 2016
Tous travaux, études et réalisations de mécanique générale
Tous travaux, études et réalisations de mécanique générale