M Francois KOCH
Administrateur de TRIANGLE
M Francois KOCH a 65 ans ( naissance en 1957), est Administrateur de la société TRIANGLE
M Francois KOCH peut être contacté au siège de la société TRIANGLE par courrier à l'adresse TRIANGLE QUAI CAMP MAJOR 900 CHEMIN DE LA VALLEE 13400 AUBAGNE FRANCE, par téléphone au 04Â 42Â 18Â 88Â 88 ou par fax au 04Â 42Â 84Â 00Â 41
La société TRIANGLE est principalement dirigée par M Francois KOCH qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société TRIANGLE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/08/1984 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33038584000047.
- M Christian BRISSOT, Président du conseil d`administration (1962) depuis le 10 août 2013
- M Francois KOCH, Directeur général (1957) depuis le 10 août 2013
- M Stephane ATQUIER, Administrateur (1963) depuis le 24 juillet 2007
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société TRIANGLE est de 61 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian BRISSOT, Président (1962) du 29 juin 2004 au 10 août 2013
- M Francois KOCH, Directeur général (1957) du 29 juin 2004 au 10 août 2013
- M Patrick MAGOUTIER, Administrateur (1961) du 29 juin 2004 au 24 juillet 2007
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TRIANGLE | |
Entrepreneurs individuels | TRIANGLE | |
Identifiant de l'entreprise | 330385840 | |
Numéro interne du siège | 00047 | |
Adresse | 900 CHE DE LA VALLEE 13400 AUBAGNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 janvier 1993 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 15 novembre 1984 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 2 410 000,00 | |
Résultat net | 435 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 724 000 |
Immobilisation incorporelle | 401 000 |
Immobilisation corporelle | 11 000 |
Immobilisation financière | 312 000 |
Actif circulant net | 3 912 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 2 669 000 |
Placement | 1 244 000 |
Total Actif | 4 636 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 111 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 525 000 |
Total Passif | 4 636 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 410 000 |
Produit d'exploitation | 2 500 000 |
Charge d'exploitation | 1 746 000 |
Résultat d'exploitation | 754 000 |
Produit financier net | 132 000 |
Charge financière | 800 |
Résultat financier | 131 000 |
Résultat courrant | 885 000 |
Produit exceptionnel | 404 000 |
Charges exceptionnelles | 509 000 |
Résultat exceptionnel | -105 000 |
Résultat net | 435 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33038584000047 | TRIANGLE QUAI CAMP MAJOR 900 CHEMIN DE LA VALLEE 13400 AUBAGNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 91 54 70 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-marseille.fr.
Les greffiers sont : ZENOU Florence , OUDENOT Didier
Le greffe est ouvert - du lundi au Jeudi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 16 h 00. Le vendredi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 15 h 30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Président du conseil d'administration : MR BRISSOT CHRISTIAN MARIE DENIS MAURICE Directeur général Administrateur : KOCH FRANCOIS Administrateur : ATQUIER Stephane en fonction le 27 Juin 2007 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE DE LA MEDITERRANEE en fonction le 08 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : FRECHIN Patrick en fonction le 08 Janvier 2014
Président du conseil d'administration Directeur général délégué : MR BRISSOT CHRISTIAN MARIE DENIS MAURICE modification le 10 Novembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE DE LA MEDITERRANEE en fonction le 08 Janvier 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : FRECHIN Patrick en fonction le 08 Janvier 2014 ; Administrateur : DARIER Thierry en fonction le 10 Novembre 2017 ; Administrateur : FRUITIER Christelle en fonction le 10 Novembre 2017 ; Directeur général Administrateur : LIEUTIER Bernard en fonction le 10 Novembre 2017
Président du conseil d'administration Directeur général : MR BRISSOT CHRISTIAN MARIE DENIS MAURICE modification le 21 Février 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE DE LA MEDITERRANEE en fonction le 08 Janvier 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : FRECHIN Patrick en fonction le 08 Janvier 2014 ; Administrateur : DARIER Thierry en fonction le 10 Novembre 2017 ; Administrateur : FRUITIER Christelle en fonction le 10 Novembre 2017
Président du conseil d'administration, Directeur général : MR BRISSOT CHRISTIAN MARIE DENIS MAURICE ; Directeur général délégué, Administrateur : COSTIOU Nicolas ; Administrateur : DARIER Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE DE LA MEDITERRANEE ; Commissaire aux comptes suppléant : FRECHIN Patrick