MME Anne-Sophie BOSIO
Administrateur de FIDAUDIT FRANCE
MME Anne-Sophie BOSIO a 35 ans ( naissance en 1987), elle est Administrateur de la société FIDAUDIT FRANCE
MME Anne-Sophie BOSIO peut être contacté au siège de la société FIDAUDIT FRANCE par courrier à l'adresse FIDAUDIT FRANCE RESIDENCE LE MINOTAURE 34 AVENUE HENRI MATISSE 06200 NICE FRANCE, par téléphone au 0493216611 ou par fax au 04Â 93Â 21Â 17Â 19
La société FIDAUDIT FRANCE est principalement dirigée par MME Anne-Sophie BOSIO qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités comptables ,comptable, expert comptable, centre de gestion
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- Activités comptables
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
La société FIDAUDIT FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/08/1984 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33044811900025.
- M Anis NASSIF, Président (1968) depuis le 08 décembre 2015
- M Gerard BOSIO, Directeur général (1948) depuis le 25 décembre 2010
- M Jean-Philippe GIOANNI, Directeur général (1968) depuis le 08 décembre 2015
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société FIDAUDIT FRANCE est de 61 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 74 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gerard BOSIO, Président-directeur général (1948) du 19 janvier 2005 au 25 décembre 2010
- M Gerard METAY, Administrateur (1948) du 19 janvier 2005 au 25 décembre 2010
- M Gerard METAY, Administrateur (1948) du 25 décembre 2010 au 08 décembre 2015
- M Jacques LUPO, Administrateur (1948) du 19 janvier 2005 au 25 décembre 2010
- M Jacques LUPO, Administrateur (1948) du 25 décembre 2010 au 04 novembre 2015
- MME Anne-Sophie BOSIO, Administrateur (1987) du 04 novembre 2015 au 08 décembre 2015
- MME Martine BOSIO, Administrateur (1949) du 25 décembre 2010 au 04 novembre 2015
Dirigeants personne morale:
- CABINET SIMONUCCI, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 08 décembre 2015
- LEMALLE AREs X PERT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 décembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FIDAUDIT FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | FIDAUDIT FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 330448119 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | 34 AV HENRI MATISSE 06200 NICE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 31 mars 1990 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 100 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 30 juillet 1984 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 615 933,00 | |
Résultat net | -19 033,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Comptabilité | |
Activite | Activités comptables | |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion | |
Principal | comptable |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 124 072 |
Immobilisation incorporelle | 56 678 |
Immobilisation corporelle | 63 441 |
Immobilisation financière | 3 953 |
Actif circulant net | 509 893 |
Stock | 28 067 |
Avance | 0 |
Créance | 481 826 |
Placement | 0 |
Total Actif | 633 967 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 170 554 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 463 410 |
Total Passif | 633 967 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 615 933 |
Produit d'exploitation | 619 710 |
Charge d'exploitation | 642 893 |
Résultat d'exploitation | -23 183 |
Produit financier net | 203 |
Charge financière | 3 466 |
Résultat financier | -3 263 |
Résultat courrant | -26 446 |
Produit exceptionnel | 17 098 |
Charges exceptionnelles | 9 685 |
Résultat exceptionnel | 7 412 |
Résultat net | -19 033 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33044811900025 | FIDAUDIT FRANCE RESIDENCE LE MINOTAURE 34 AVENUE HENRI MATISSE 06200 NICE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 93 92 87 87 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nice.fr.
Les greffiers sont : BAILET Bernard , BAILET Louis , CIGNETTI Dominique , BAILET-DUPUY Florence
Le greffe est ouvert De 9h à 12h et de 13h30 à 15h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
Président directeur général : BOSIO GERARD LOUIS VICTOR Commissaire aux comptes titulaire : RIPOLL ROBERT Commissaire aux comptes suppléant : PEIRIN ALAIN Administrateur : METAY GERARD ANDRE Administrateur : LUPO JACQUES VINCENT FRANCOIS Administrateur : BAILLEUX Yves Gérard Robert en fonction le 20 Décembre 2010
Président directeur général : BOSIO GERARD LOUIS VICTOR Commissaire aux comptes titulaire : RIPOLL ROBERT Commissaire aux comptes suppléant : PEIRIN ALAIN Administrateur : METAY GERARD ANDRE Administrateur : LUPO JACQUES VINCENT FRANCOIS Administrateur : POTTIER Martine Jeanine Andrée en fonction le 22 Décembre 2010
Président directeur général : BOSIO GERARD LOUIS VICTOR Commissaire aux comptes titulaire : RIPOLL ROBERT Commissaire aux comptes suppléant : PEIRIN ALAIN Administrateur : METAY GERARD ANDRE Administrateur : BAILLEUX Yves Gérard Robert en fonction le 20 Décembre 2010
Président du conseil d'administration Directeur général : BOSIO GERARD LOUIS VICTOR Commissaire aux comptes titulaire : RIPOLL ROBERT Commissaire aux comptes suppléant : PEIRIN ALAIN Administrateur : METAY GERARD ANDRE Administrateur : BOSIO Anne-Sophie Catherine en fonction le 30 Octobre 2015
Président du conseil d'administration Directeur général : BOSIO GERARD LOUIS VICTOR Commissaire aux comptes titulaire : PEIRIN ALAIN modification le 04 Décembre 2015 Administrateur : METAY GERARD ANDRE Administrateur : BOSIO Anne-Sophie Catherine en fonction le 30 Octobre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : LEMALLE AREs X. PERT en fonction le 04 Décembre 2015
Président du conseil d'administration Directeur général : BOSIO GERARD LOUIS VICTOR Administrateur : METAY GERARD ANDRE Administrateur : BOSIO Anne-Sophie Catherine en fonction le 30 Octobre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : LEMALLE AREs X. PERT modification le 04 Décembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET SIMONUCCI en fonction le 04 Décembre 2015
Directeur général : BOSIO GERARD LOUIS VICTOR modification le 04 Décembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : LEMALLE AREs X. PERT modification le 04 Décembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET SIMONUCCI en fonction le 04 Décembre 2015 Directeur général : GIOANNI Jean-Philippe Michel Cédric en fonction le 04 Décembre 2015 Président : NASSIF Anis en fonction le 04 Décembre 2015
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Président : NASSIF Anis ; Directeur général : GIOANNI Jean-Philippe Michel Cédric ; Commissaire aux comptes titulaire : LEMALLE AREs X.PERT ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET SIMONUCCI