M Thierry LOMBARD
Administrateur de FAIENCERIES DE GIEN
M Thierry LOMBARD a 74 ans ( naissance en 1948), est Administrateur de la société FAIENCERIES DE GIEN
M Thierry LOMBARD peut être contacté au siège de la société FAIENCERIES DE GIEN par courrier à l'adresse FAIENCERIES DE GIEN 78 PLACE DE LA VICTOIRE 45504 GIEN CEDEX FRANCE, par téléphone au 0556089076 ou par fax au 01Â 42Â 65Â 15Â 77
La société FAIENCERIES DE GIEN est principalement dirigée par M Thierry LOMBARD qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'articles céramiques à usage domestique, ornemental ,fabricant d'articles céramiques, fabricant de produits en céramique, fabricant d'objet en céramique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2341Z (Fabrication d'articles céramiques à usage domestique, ornemental), les activités sont :
- Fabrication d'articles céramiques à usage domestique, ornemental
- la fabrication de vaisselle et d'autres articles de ménage ainsi que d'articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine, faïence, grès ou terre commune
- la fabrication de statuettes et autres objets d'ornementation en porcelaine, faïence, grès ou terre commune
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de bijouterie de fantaisie (cf32.13Z)
- la fabrication de jouets en céramique (cf32.40Z)
La société FAIENCERIES DE GIEN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/10/1984 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33047164000012.
Anciens dirigeants :
- M Louis GRANDCHAMP DES RAUX, Président du conseil d`administration (1952) du 05 octobre 2004 au 23 septembre 2014
- M Nicholas BAUM, Administrateur (1947) du 05 octobre 2004 au 23 septembre 2014
- M Pascal D`HALLUIN, Président du conseil d`administration (1959) du 23 septembre 2014 au 04 octobre 2014
- M Tanguy DELAMARE, Directeur général (1965) du 13 août 2011 au 23 septembre 2014
- M Thierry LOMBARD, Administrateur (1948) du 13 août 2011 au 23 septembre 2014
Dirigeants personne morale:
- CABINET DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 septembre 2015
- COGEP AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 08 septembre 2015
- TABAG, Président depuis le 08 septembre 2015
- FAIENCIERS DU VAL DE LOIRE, Administrateur du 23 septembre 2014 au 08 septembre 2015
- PONT AUX CHOUX, Administrateur du 23 septembre 2014 au 08 septembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FAIENCERIES DE GIEN | |
Entrepreneurs individuels | FAIENCERIES DE GIEN | |
Identifiant de l'entreprise | 330471640 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 78 PL DE LA VICTOIRE 45500 GIEN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Prise en location gérance (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 juillet 1984 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 juillet 1984 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 11 616 000,00 | |
Résultat net | 82 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2341Z : Fabrication d'articles céramiques à usage domestique, ornemental | |
Activité principale de l'entreprise | 2341Z : Fabrication d'articles céramiques à usage domestique, ornemental | |
Activité principale | 2341Z | |
Première activité | 2341Z | |
Deuxième activité | 4669B | |
Troisième activité | 4641Z | |
Quatrième activité | 4941A | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental | |
Synonyme | fabricant d'articles céramiques, fabricant de produits en céramique, fabricant d'objet en céramique | |
Principal | fabricant d'articles domestiques en céramique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 3 079 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 105 000 |
Immobilisation corporelle | 1 804 000 |
Immobilisation financière | 170 000 |
Actif circulant net | 6 147 000 |
Stock | 4 791 000 |
Avance | 12 000 |
Créance | 1 024 000 |
Placement | 320 000 |
Total Actif | 9 226 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 650 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 37 000 |
Dette | 3 539 000 |
Total Passif | 9 226 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 11 616 000 |
Produit d'exploitation | 12 036 000 |
Charge d'exploitation | 11 932 000 |
Résultat d'exploitation | 103 000 |
Produit financier net | 14 000 |
Charge financière | 66 000 |
Résultat financier | -52 000 |
Résultat courrant | 51 000 |
Produit exceptionnel | 112 000 |
Charges exceptionnelles | 83 000 |
Résultat exceptionnel | 29 000 |
Résultat net | 82 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33047164000012 | FAIENCERIES DE GIEN 78 PLACE DE LA VICTOIRE 45504 GIEN CEDEX FRANCE |
33047164000046 | FAIENCERIES DE GIEN FAIENCE DE GIEN HANGAR 18 QUAI DE BACALAN 33300 BORDEAUX FRANCE |
33047164000053 | FAIENCERIES DE GIEN FAIENCE DE GIEN VOIE DU BOIS 10150 LAVAU FRANCE |
33047164000038 | FAIENCERIES DE GIEN FAIENCERIES DE GIEN 13 RUE JACOB 75006 PARIS FRANCE |
33047164000020 | FAIENCERIES DE GIEN 18 RUE DE L ARCADE 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 38 78 07 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-orleans.fr.
Les greffiers sont : DANIEL Jacques , DANIEL Pascal , DANIEL Thierry
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 17h
- 00567 Bijouterie joaillerie orfèvrerie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01800 Céramique d'art
- 01558 Industries céramiques
- 00804 VRP
Président du Conseil d'Administration : GRANDCHAMP DES RAUX Louis Directeur général : DELAMARE Tanguy Administrateur : LOMBARD Thierry Administrateur : BAUM Nicholas Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Commissaire aux comptes suppléant : CABINET FIDULOR GRANT THORNTON
Président du conseil d'administration partant : Grandchamp Des Raux, Louis, nomination du Président du conseil d'administration : D'halluin, Pascal, Directeur général partant : Delamare, Tanguy, nomination du Directeur général : D'halluin, Pascal, Administrateur partant : Lombard, Thierry, Administrateur partant : Baum, Nicholas, nomination de l'Administrateur : D'halluin, Pascal, nomination de l'Administrateur : FAIENCIERS DU VAL DE LOIRE, nomination de l'Administrateur : PONT AUX CHOUX
nomination du Directeur général délégué : D'halluin, Pascal
nomination du Président : TABAG représenté par DE TALHOUET Yves, modification du Directeur général D'halluin, Pascal, Administrateur partant : FAIENCIERS DU VAL DE LOIRE, Administrateur partant : PONT AUX CHOUX, modification du Commissaire aux comptes suppléant COGEP AUDIT
Directeur général partant : D'halluin, Pascal
Commissaire aux comptes suppléant partant : COGEP AUDIT