M Yann FATTAH
Directeur général de ALCION GROUP
M Yann FATTAH a 61 ans ( naissance en 1961), est Directeur général de la société ALCION GROUP
M Yann FATTAH peut être contacté au siège de la société ALCION GROUP par courrier à l'adresse ALCION GROUP IMMEUBLE ASTRALE 21 AVENUE DESCARTES 92350 LE PLESSIS ROBINSON FRANCE
La société ALCION GROUP est principalement dirigée par M Yann FATTAH qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques ,conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- Conseil en systèmes et logiciels informatiques
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
La société ALCION GROUP est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/08/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33054947800072.
- M Eric BAZILE, Administrateur (1969) depuis le 25 mai 2013
- M Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 23 septembre 2016
- M Jean-Luc LEMIRE, Directeur général (1968) depuis le 25 avril 2015
- M Jean-Luc LEMIRE, Président du conseil d`administration (1968) depuis le 17 mars 2016
- M Olivier IDE, Administrateur (1966) depuis le 21 mai 2011
- MME Isabelle DESNOS, Administrateur (1972) depuis le 21 mai 2011
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société ALCION GROUP est de 54 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 57 ans.
Anciens dirigeants :
- M Arnaud BERAUD-SUDREAU, Président du conseil d`administration (1959) du 21 mai 2011 au 25 mai 2013
- M Eric BAZILE, Président du conseil d`administration (1969) du 25 avril 2015 au 17 mars 2016
- M Ion FILOTTI, Administrateur (1941) du 19 janvier 2005 au 09 août 2005
- M Jean-Luc DAGRON, Administrateur (1966) du 02 avril 2011 au 15 mai 2013
- M Moise LEVY, Président du conseil d`administration (1955) du 19 janvier 2005 au 21 mai 2011
- M Moise LEVY, Directeur général (1955) du 23 août 2010 au 02 avril 2011
- M Olivier SURCOT, Commissaire aux comptes suppléant (1956) du 25 avril 2015 au 23 septembre 2016
- M Yann FATTAH, Directeur général (1961) du 06 août 2011 au 25 avril 2015
- M Yann FATTAH, Administrateur (1961) du 25 mai 2013 au 25 avril 2015
- MME Suzanne LEVY, Administrateur (1958) du 19 janvier 2005 au 21 mai 2011
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23 septembre 2016
- FIDUCIAIRE LYONNAISE D`EXPERTISE COMPTABLE ET D`ORGANISATION, Commissaire aux comptes titulaire du 25 avril 2015 au 23 septembre 2016
- INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING, Administrateur du 19 janvier 2005 au 21 mai 2011
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ALCION GROUP | |
Entrepreneurs individuels | ALCION GROUP | |
Identifiant de l'entreprise | 330549478 | |
Numéro interne du siège | 00072 | |
Adresse | 21 AV DESCARTES 92350 LE PLESSIS ROBINSON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 juillet 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 1 161 775,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 septembre 1984 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 3 716 000,00 | |
Résultat net | 285 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale | 6202A | |
Première activité | 6202A | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 2 096 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 095 000 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 460 |
Actif circulant net | 2 537 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 2 537 000 |
Placement | 170 |
Total Actif | 4 632 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 301 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 72 000 |
Dette | 1 259 000 |
Total Passif | 4 632 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 716 000 |
Produit d'exploitation | 3 747 000 |
Charge d'exploitation | 3 473 000 |
Résultat d'exploitation | 274 000 |
Produit financier net | 7 000 |
Charge financière | 70 |
Résultat financier | 7 000 |
Résultat courrant | 281 000 |
Produit exceptionnel | 59 000 |
Charges exceptionnelles | 56 000 |
Résultat exceptionnel | 3 000 |
Résultat net | 285 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33054947800072 | ALCION GROUP IMMEUBLE ASTRALE 21 AVENUE DESCARTES 92350 LE PLESSIS ROBINSON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Commissaire aux comptes titulaire partant : Bereby, Gerard, Commissaire aux comptes suppléant partant : Bereby, Ronald
modification du Président du conseil d'administration Levy, Moise, nomination du Directeur général : Dagron, Jean-Luc
Administrateur : DAGRON Jean-Luc modification le 03 Août 2011 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 16 Mai 2011 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 16 Mai 2011 Président du conseil d'administration et administrateur : BERAUD-SUDREAU Arnaud en fonction le 16 Mai 2011 Administrateur : IDE Olivier en fonction le 16 Mai 2011 Administrateur : ROLAND Isabelle en fonction le 16 Mai 2011 Directeur général : FATTAH Yann en fonction le 03 Août 2011
Administrateur : DAGRON Jean-Luc modification le 03 Août 2011 Président du conseil d'administration et administrateur : BERAUD-SUDREAU Arnaud en fonction le 16 Mai 2011 Administrateur : IDE Olivier en fonction le 16 Mai 2011 Administrateur : ROLAND Isabelle en fonction le 16 Mai 2011 Directeur général : FATTAH Yann en fonction le 03 Août 2011 Commissaire aux comptes suppléant : SURCOT Olivier en fonction le 28 Août 2012 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE LYONNAISE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'ORGANISATION en fonction le 28 Août 2012
Président du conseil d'administration Administrateur : BERAUD-SUDREAU Arnaud en fonction le 16 Mai 2011 Administrateur : IDE Olivier en fonction le 16 Mai 2011 Administrateur : ROLAND Isabelle en fonction le 16 Mai 2011 Directeur général : FATTAH Yann en fonction le 03 Août 2011 Commissaire aux comptes suppléant : SURCOT Olivier en fonction le 28 Août 2012 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE LYONNAISE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'ORGANISATION en fonction le 28 Août 2012
Administrateur : IDE Olivier en fonction le 16 Mai 2011 Administrateur : ROLAND Isabelle en fonction le 16 Mai 2011 Directeur général Administrateur : FATTAH Yann modification le 23 Mai 2013 Commissaire aux comptes suppléant : SURCOT Olivier en fonction le 28 Août 2012 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE LYONNAISE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'ORGANISATION en fonction le 28 Août 2012 Administrateur : BAZILE Eric en fonction le 23 Mai 2013
Administrateur : IDE Olivier en fonction le 16 Mai 2011 Administrateur : ROLAND Isabelle en fonction le 16 Mai 2011 Commissaire aux comptes suppléant : SURCOT Olivier en fonction le 28 Août 2012 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE LYONNAISE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'ORGANISATION en fonction le 28 Août 2012 Président du conseil d'administration Administrateur : BAZILE Eric modification le 23 Avril 2015 Directeur général Administrateur : LEMIRE Jean-Luc Michel en fonction le 23 Avril 2015
Administrateur : IDE Olivier en fonction le 16 Mai 2011 Administrateur : ROLAND Isabelle en fonction le 16 Mai 2011 Commissaire aux comptes suppléant : SURCOT Olivier en fonction le 28 Août 2012 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE LYONNAISE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'ORGANISATION en fonction le 28 Août 2012 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : LEMIRE Jean-Luc Michel modification le 15 Mars 2016
Administrateur : IDE Olivier en fonction le 08 Août 2016 Administrateur : ROLAND Isabelle en fonction le 08 Août 2016 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : LEMIRE Jean-Luc Michel en fonction le 08 Août 2016 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 08 Août 2016 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 08 Août 2016
Administrateur : IDE Olivier en fonction le 08 Août 2016 ; Administrateur : ROLAND Isabelle en fonction le 08 Août 2016 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : LEMIRE Jean-Luc Michel en fonction le 08 Août 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 08 Août 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 08 Août 2016 ; Administrateur : BAZILE Eric en fonction le 18 Mai 2017
Administrateur : IDE Olivier en fonction le 08 Août 2016 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : LEMIRE Jean-Luc Michel en fonction le 08 Août 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 08 Août 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 08 Août 2016 ; Administrateur : BAZILE Eric en fonction le 18 Mai 2017
Administrateur : IDE Olivier en fonction le 08 Août 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 08 Août 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 08 Août 2016 ; Administrateur : BAZILE Eric en fonction le 18 Mai 2017 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : DEBARD Philippe en fonction le 18 Septembre 2017
Administrateur : IDE Olivier en fonction le 08 Août 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 08 Août 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 08 Août 2016 ; Administrateur : BAZILE Eric en fonction le 18 Mai 2017 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : DEBARD Philippe en fonction le 18 Septembre 2017 ; Administrateur : SFEIR Nathalie en fonction le 25 Juillet 2018
Administrateur : IDE Olivier en fonction le 08 Août 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 08 Août 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 08 Août 2016 ; Administrateur : BAZILE Eric en fonction le 18 Mai 2017 ; Administrateur : SFEIR Nathalie en fonction le 25 Juillet 2018 ; Président du conseil d'administration Administrateur : ROUDIL Laurent en fonction le 14 Novembre 2018
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : LECOMTE Alexandre, Jean ; Administrateur : IDE Olivier ; Administrateur : SFEIR Nathalie ; Administrateur : BAZILE Eric ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : LECOMTE Alexandre, Jean ; Administrateur : IDE Olivier ; Administrateur : SFEIR Nathalie ; Administrateur : BAZILE Eric ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : MORJANE Ahmedà; Administrateur : IDE Olivierà; Administrateur : SFEIR Nathalieà; Administrateur : BAZILE Ericà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT