M Marc ELLUL
Président de PVL
M Marc ELLUL a 58 ans ( naissance en 1964), est Président de la société PVL
M Marc ELLUL peut être contacté au siège de la société PVL par courrier à l'adresse PVL MARCHE U ROUTE DE LA GARE 66660 PORT VENDRES FRANCE, par téléphone au 0468825462 ou par fax au 04Â 68Â 82Â 26Â 58
La société PVL est principalement dirigée par M Marc ELLUL qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Supermarchés ,supermarché
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711D (Supermarchés), les activités sont :
- Supermarchés
- le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²
La société PVL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/10/1987 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33072824700025.
- M Cyril BERNARD, Commissaire aux comptes suppléant (1980) depuis le 16 octobre 2015
- M Johann OLRIEL, Président (1969) depuis le 30 novembre 2016
- M Tarik ERRAMI, Commissaire aux comptes titulaire (1978) depuis le 16 octobre 2015
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société PVL est de 46 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 53 ans.
Anciens dirigeants :
- M Claude PUJOS, Président (1945) du 14 septembre 2004 au 25 avril 2006
- M Marc ELLUL, Président (1964) du 25 avril 2006 au 31 octobre 2009
- M Marc ELLUL, Président (1964) du 31 octobre 2009 au 20 août 2011
- M Patrick PYTEL, Président (1961) du 20 août 2011 au 25 avril 2012
Dirigeants personne morale:
- SG3L, Président du 25 avril 2012 au 30 novembre 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 10 mai 2012 : PYTEL Patrick Pierre Pascal nom d'usage : PYTEL n'est plus président. Sté par actions simplifiée SG3L devient président représenté(e) par LEMAIRE Sébastien Roger Guy nom d'usage : LEMAIRE.)
- 28 octobre 2015 : KUNTZ Roland nom d'usage : KUNTZ n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDIT R KUNTZ ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes suppléant. ERRAMI Tarik nom d'usage : ERRAMI devient commissaire aux comptes titulaire. BERNARD Cyril nom d'usage : BERNARD devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 09 décembre 2016 : Sté par actions simplifiée SG3L n'est plus président. OLRIEL Johann Jean Marie nom d'usage : OLRIEL devient président)
M Marc ELLUL
RTE DE LA GARE
66660 PORT VENDRES
Téléphone : 0468825462 Société
PVL
RTE DE LA GARE
66660 PORT VENDRES
Téléphone : 0468825462 Société
PVL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PVL | |
Entrepreneurs individuels | PVL | |
Identifiant de l'entreprise | 330728247 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | RTE DE LA GARE 66660 PORT VENDRES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 juillet 1992 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 100 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 septembre 1984 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 7 627 000,00 | |
Résultat net | -65 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4711D : Supermarchés | |
Activité principale de l'entreprise | 4711D : Supermarchés | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Supermarchés | |
Synonyme | supermarché | |
Principal | supermarché |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 663 000 |
Immobilisation incorporelle | 36 000 |
Immobilisation corporelle | 473 000 |
Immobilisation financière | 154 000 |
Actif circulant net | 768 000 |
Stock | 320 000 |
Avance | 6 000 |
Créance | 123 000 |
Placement | 319 000 |
Total Actif | 1 431 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 163 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 268 000 |
Total Passif | 1 431 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 7 627 000 |
Produit d'exploitation | 7 645 000 |
Charge d'exploitation | 7 700 000 |
Résultat d'exploitation | -54 000 |
Produit financier net | 950 |
Charge financière | 12 000 |
Résultat financier | -11 000 |
Résultat courrant | -66 000 |
Produit exceptionnel | 10 000 |
Charges exceptionnelles | 10 000 |
Résultat exceptionnel | 570 |
Résultat net | -65 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33072824700025 | PVL MARCHE U ROUTE DE LA GARE 66660 PORT VENDRES FRANCE |
33072824700033 | PVL MARCHE U 7 PLACE CASTELLANE 66660 PORT VENDRES FRANCE |
PVL est du ressort du greffe de PERPIGNAN dont les coordonnées postales sont 4 RUE ANDRE BOSCH BP 70441 66834 PERPIGNAN CEDEX
Le greffe peut être appelé au 04 68 34 24 33 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-perpignan.fr.
Les greffiers sont : GOURGOUILLAT Thomas , GALLISSAIRES Christian
Le greffe est ouvert Lundi au Vendredi:9h00 Ã 12h00/13h45 Ã 16h00
Le greffe peut être appelé au 04 68 34 24 33 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-perpignan.fr.
Les greffiers sont : GOURGOUILLAT Thomas , GALLISSAIRES Christian
Le greffe est ouvert Lundi au Vendredi:9h00 Ã 12h00/13h45 Ã 16h00
Les conventions collectives applicables à PVL de part son activité de 4711D (Supermarchés) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
Augmentation de capital à 777.505,20 euro puis Réduction du capital/adjonction d'activité
Président de la société : ELLUL Marc René Commissaire aux comptes titulaire : CHD AUDIT ET CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : HUBER André
Président de la société : ELLUL Marc René Commissaire aux comptes titulaire : CHD AUDIT ET CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : HUBER André
Augmentation de capital-fusion absorption de la SAS HOLDING PUJOS RCS Perpignan 404 060 311
Président de la société : ELLUL Marc René Commissaire aux comptes titulaire : CHD AUDIT ET CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : HUBER André
Président de la société : ELLUL Marc René Commissaire aux comptes titulaire : CHD AUDIT ET CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : HUBER André
Augmentation de capital à 455.010,00 euro puis Réduction du capital à 239.886,00 euro puis réduction
Président de la société : ELLUL Marc René Commissaire aux comptes titulaire : CHD AUDIT ET CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : HUBER André
Président de la société : ELLUL Marc René Commissaire aux comptes titulaire : CHD AUDIT ET CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : HUBER André
Changement de commissaire aux comptes
Président de la société : ELLUL Marc René Commissaire aux comptes titulaire : KUNTZ Roland Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT R KUNTZ ET ASSOCIES
Président de la société : ELLUL Marc René Commissaire aux comptes titulaire : KUNTZ Roland Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT R KUNTZ ET ASSOCIES
Changement de président:partant:ELLUL Marc
Président de la société : PYTEL Patrick Pierre Pascal Commissaire aux comptes titulaire : KUNTZ Roland Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT R KUNTZ ET ASSOCIES
Président de la société : PYTEL Patrick Pierre Pascal Commissaire aux comptes titulaire : KUNTZ Roland Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT R KUNTZ ET ASSOCIES
Modification de l'administration.
PYTEL Patrick Pierre Pascal nom d'usage : PYTEL n'est plus président. Sté par actions simplifiée SG3L devient président représenté(e) par LEMAIRE Sébastien Roger Guy nom d'usage : LEMAIRE.
PYTEL Patrick Pierre Pascal nom d'usage : PYTEL n'est plus président. Sté par actions simplifiée SG3L devient président représenté(e) par LEMAIRE Sébastien Roger Guy nom d'usage : LEMAIRE.
Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Cabinet SOFIRAL 1 Boulevard Kennedy 66100 Perpignan
Cabinet SOFIRAL 1 Boulevard Kennedy 66100 Perpignan
Modification de l'administration.
KUNTZ Roland nom d'usage : KUNTZ n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDIT R KUNTZ ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes suppléant. ERRAMI Tarik nom d'usage : ERRAMI devient commissaire aux comptes titulaire. BERNARD Cyril nom d'usage : BERNARD devient commissaire aux comptes suppléant.
KUNTZ Roland nom d'usage : KUNTZ n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDIT R KUNTZ ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes suppléant. ERRAMI Tarik nom d'usage : ERRAMI devient commissaire aux comptes titulaire. BERNARD Cyril nom d'usage : BERNARD devient commissaire aux comptes suppléant.
Modification de l'administration.
Sté par actions simplifiée SG3L n'est plus président. OLRIEL Johann Jean Marie nom d'usage : OLRIEL devient président
Sté par actions simplifiée SG3L n'est plus président. OLRIEL Johann Jean Marie nom d'usage : OLRIEL devient président